Elsemarie Bjellqvist (S)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Förbundssekreterare.
- Född år
- 1944
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-06-07 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2022-09-26 – 2022-10-18
- Statsrådsersättare
- 2022-02-01 – 2022-06-06
- Statsrådsersättare
- 2021-11-30 – 2022-01-31
- Statsrådsersättare
- 2019-07-15 – 2019-10-01
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Suppleant
- 2021-12-20 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Extra suppleant
- 2019-07-15 – 2019-10-01
Utbildningsutskottet
- Extra suppleant
- 2019-07-15 – 2019-10-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Underinspektor Roland Andersson och butiksbiträdet Ingegärd Flodström.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19 (statsrådsersättare 190715–191001) och 21–22 (statsrådsersättare 211130–221018) . Ledamot socialförsäkringsutskottet 22. Suppleant socialförsäkringsutskottet 21–22. Extra suppleant justitieutskottet 19 och utbildningsutskottet 19.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 62.
Anställningar
Diverse administrativa arbeten 62–85. Organisationssekreterare, RFSU 85–91. Förbundssekreterare, Reumatikerförbundet 91–03.
Kommunala uppdrag
Landstingsfullmäktig, Stockholms län 79–94. Nämnd- och styrelseuppdrag i Stockholms läns landsting, däribland landstingsstyrelsen, tandvårdsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Ordförande, Södra Stockholms sjukvårdsstyrelse 89–91 och vice ordförande 92–94. Ledamot, Södermalms stadsdelsnämnd 03–14. Ledamot, äldrenämnden, Stockholms kommun 15–16. Ledamot, fastighetsnämnden, Stockholms kommun 17–18. Ledamot, exploateringsnämnden, Stockholms kommun 17–18. Ordförande, kommunstyrelsens pensionärsråd 17–. Ledamot, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 19–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Diverse uppdrag inom Socialdemokraterna. Ledamot, Stiftelsen Allmänna BB:s minnesfond 92–19. Ordförande, PRO Katarina 13–. Vice ordförande, PRO Stockholms stad 16–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Insatser mot psykisk ohälsa bland äldre
Motion 2019/20:569 av Elsemarie Bjellqvist (S)
Motion till riksdagen 2019/20:569 av Elsemarie Bjellqvist S Insatser mot psykisk ohälsa bland äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbildningsinsatser inom vården när det gäller psykisk ohälsa bland äldre och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nationellt rehabiliteringsstöd för kommuner och landsting
Motion 2019/20:567 av Elsemarie Bjellqvist (S)
Motion till riksdagen 2019/20:567 av Elsemarie Bjellqvist S Nationellt rehabiliteringsstöd för kommuner och landsting Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att studera förutsättningarna för ett nationellt rehabiliteringsstöd för kommuner och landsting och tillkännager detta- Inlämnad
- 2019-09-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tillgängliga bostäder för äldre
Motion 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:322 av Elsemarie Bjellqvist och Thomas Hammarberg båda S Tillgängliga bostäder för äldre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att särskilt studera hur seniorers boende i blandade miljöer kan möjliggöras och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-09-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag