Emil Källström (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1987
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-04-01 – 2021-09-13
- Ledig
- 2020-09-22 – 2021-03-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-09-21
Finansutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-09-13
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2011-10-14 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-10-13
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2015-09-17
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-13
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2010-11-01 – 2014-10-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 – 2021-09-13
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot finansutskottet 14-. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 10-11, justitieutskottet 10-14, utbildningsutskottet 10-14, finansutskottet 11-14, EU-nämnden 14-18 och skatteutskottet 14-15. Ledamot valberedningen 18-. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 10-14.
Föräldrar
Koncernchefen Anders Källström och kommunalrådet Anna-Britta Åkerlind.
Utbildning
Gymnasieskola, Örnsköldsvik, slutår 06. Civilekonom, Stockholm 12.
Anställningar
Säljare, Tidningen Nordsverige 04-06. Projektassistent, Malux Sweden 07-08. Säljare, Atlantis AB 09-10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örnsköldsvik 06-. Suppleant, kultur- och fritidsnämnden 05-06, ledamot 06-08.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Förbundsstyrelseledamot, Förbundet Vi Unga 08-12, vice förbundsordförande 09-10.
Litteratur
Öppna Norrlandsfönstret (10, tillsammans med andra). Håll gränsen! (14, redaktör).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Miljöåtgärder i vattenkraften
Skriftlig fråga 2017/18:1342 av Emil Källström (C)
Fråga 2017/18:1342 Miljöåtgärder i vattenkraften av Emil Källström C till Miljöminister Karolina Skog MP Nyligen presenterade regeringen ett förslag till ny lagstiftning för miljöprövning av vattenkraften prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft Den nya lagstiftningen är ett resultat av energiöverenskommelsen som- Inlämnad
- 2018-05-23
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
AP-fondernas verksamhet
Skriftlig fråga 2015/16:1093 av Emil Källström (C)
Fråga 2015/16:1093 AP-fondernas verksamhet av Emil Källström C till Statsrådet Per Bolund MP AP-fonderna har ett av samhällets viktigaste uppdrag. De förvaltar kapitalet för våra allmänna pensioner och bidrar med sin verksamhet positivt till den långsiktiga finansieringen av inkomstpensionssystemet. Det svenska pensionssystemet- Inlämnad
- 2016-04-12
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Ingångsjobb
Skriftlig fråga 2015/16:816 av Emil Källström (C)
Fråga 2015/16:816 Ingångsjobb av Emil Källström C till Finansminister Magdalena Andersson S Migrationsfrågor har sedan i höstas stått i den politiska debattens centrum. Oavsett storleken på framtida migrationsströmmar finns det i dag hundratusentals människor som snabbt måste komma in i det svenska samhället. Och vägen- Inlämnad
- 2016-02-17
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Möjligheter för sparbanker att öka sin kapitalbas genom att ge ut sparbanksbevis
Skriftlig fråga 2011/12:502 av Källström, Emil (C)
den 30 mars Fråga 2011/12:502 Möjligheter för sparbanker att öka sin kapitalbas genom att ge ut sparbanksbevis av Emil Källström C till statsrådet Peter Norman M För landsbygden, mindre städer och ett lokalt näringsliv har de lokala sparbankerna en stor betydelse. Sparbankerna är uttalat lokala vilket för med- Inlämnad
- 2012-03-30
- Besvarare
- Peter Norman (M)