Emilia Töyrä (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Terminalarbetare.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-08-28 – 2022-09-26
- Ledig
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ordinarie
- 2019-12-01 – 2021-03-14
- Ledig
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2019-02-25
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-28
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-03-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-16 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot konstitutionsutskottet 14-16. Suppleant utrikesutskottet 14-, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 16, 17 och 18, socialutskottet 16-18 och socialförsäkringsutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18- och vice ordförande riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 17-18.
Föräldrar
Lokföraren Göran Töyrä och undersköterskan Hildur Töyrä, f. Monlund.
Utbildning
Hjalmar Lundbohmsskolan, Kiruna, slutår 04.
Anställningar
Tvätteriarbetare, Pingvinvask Oteren 02-03. Vårdbiträde, Kiruna kommun 03-07. Guide, Ishotellet 04-06. Croupier, Cherry Casino 04-06. Butiksbiträde, Statoil 06. Lagerarbetare, LKAB 06. Terminalarbetare, LKAB Malmtrafik 07-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mediegrundlagskommittén 15-16.
Kommunala uppdrag
Ersättare, kommunfullmäktige, Kiruna kommun 14-. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden, Kiruna kommun 12-14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, LKAB Malmtrafikgruppen, IF Metall 12-14. Vice ordförande, klubb Gruvtolvan, IF Metall 12-14. Ledamot, distriktsstyrelsen Socialdemokraterna Norrbotten 12-14. Vice ordförande, Socialdemokraterna Kiruna arbetarekommun, 14-. Ordförande, Unga Örnar Norrbotten 16-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Statlig närvaro i hela landet
Skriftlig fråga 2019/20:941 av Emilia Töyrä (S)
Fråga 2019/20:941 Statlig närvaro i hela landet av Emilia Töyrä S till Statsrådet Lena Micko S Redan under förra mandatperioden aviserade regeringen att man avsåg att minska klyftan mellan stad och land och att se till att den statliga närvaron ökade. Trenden hade länge varit att rörelsen snarast gick åt motsatt håll,- Inlämnad
- 2020-02-11
- Besvarare
- Statsrådet Lena Micko (S)