Emilia Töyrä (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Titel
- Terminalarbetare.
- Född år
- 1985
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-08-28 – 2022-09-26
- Ledig
- 2021-03-15 – 2021-08-27
- Ordinarie
- 2019-12-01 – 2021-03-14
- Ledig
- 2019-02-26 – 2019-11-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2019-02-25
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-06-28
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-03-18
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-11-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Vice ordförande
- 2018-10-24 – 2022-09-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-02-16 – 2018-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot konstitutionsutskottet 14-16. Suppleant utrikesutskottet 14-, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 16, 17 och 18, socialutskottet 16-18 och socialförsäkringsutskottet 18-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18- och vice ordförande riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 18-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 17-18.
Föräldrar
Lokföraren Göran Töyrä och undersköterskan Hildur Töyrä, f. Monlund.
Utbildning
Hjalmar Lundbohmsskolan, Kiruna, slutår 04.
Anställningar
Tvätteriarbetare, Pingvinvask Oteren 02-03. Vårdbiträde, Kiruna kommun 03-07. Guide, Ishotellet 04-06. Croupier, Cherry Casino 04-06. Butiksbiträde, Statoil 06. Lagerarbetare, LKAB 06. Terminalarbetare, LKAB Malmtrafik 07-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Mediegrundlagskommittén 15-16.
Kommunala uppdrag
Ersättare, kommunfullmäktige, Kiruna kommun 14-. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden, Kiruna kommun 12-14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, LKAB Malmtrafikgruppen, IF Metall 12-14. Vice ordförande, klubb Gruvtolvan, IF Metall 12-14. Ledamot, distriktsstyrelsen Socialdemokraterna Norrbotten 12-14. Vice ordförande, Socialdemokraterna Kiruna arbetarekommun, 14-. Ordförande, Unga Örnar Norrbotten 16-.