Emma Hult (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Byggnadsingenjör.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-05-06 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-04-26 – 2022-09-26
Valberedningen
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2020-01-28
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Språkrör, Gröna Studenter, Miljöpartiets studentförbund 13-15. Distriktsordförande, Miljöpartiet de gröna i Jönköpings län 14.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot civilutskottet 14-18 och ordförande 18-. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18-. Suppleant kulturutskottet 14-, utbildningsutskottet 15-18 och EU-nämnden 19-. Suppleant valberedningen 18-.
Utbildning
Gymnasieskola, teknikprogrammet, Söderslättsgymnasiet i Trelleborg 04-07. Kandidatexamen/Högskoleingenjör, byggteknik, Tekniska högskolan i Jönköping 07-11. Arkitektur, Deakin University 10.
Anställningar
Bygglovshandläggare, Halmstads kommun 11. Bygglovshandläggare, Mullsjö kommun 11-12. Utvecklingsingenjör, Jönköpings kommun 12-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd och Boverkets insynsråd.
Kommunala uppdrag
Ledamot, stadsbyggnadsnämnden, Jönköping 10-14. Ledamot, Junehem AB, Jönköping 19-.