Emma Nohrén (MP)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 159
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ordförande
Näringsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2023-10-26 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-10-06
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-09-01
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18, EU-nämnden 14–16, 22–, utrikesutskottet 16–18 och 22– och näringsutskottet 22–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vargpolitiken
Interpellation 2014/15:263 av Daniel Bäckström (C)
Interpellation 2014/15:263 Vargpolitiken av Daniel Bäckström C till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Under januari månad har människor i mitt hemlän Värmland för första gången på länge kunnat ägna sig åt en aktiv förvaltning av varg. Att man ska kunna göra detta är en förutsättning för att kunna bo och verka i mina delar- Inlämnad
- 2015-02-06
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)