Emma Nohrén (MP)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 159
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ordförande
Näringsutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2023-10-26 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-10-06
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 –
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-09-01
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ordförande miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 14–18, EU-nämnden 14–16, 22–, utrikesutskottet 16–18 och 22– och näringsutskottet 22–.