Eric Palmqvist (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 138
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-10-11 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot näringsutskottet 18–. Ledamot, riksdagens delegation till Arktiska parlamentarikerkonferensen 22–. Suppleant, Nordiska rådets svenska delegation 22–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Revisor, Systembolaget 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Gällivare 14–. Ersättare, kommunstyrelsen 18–22 och ledamot 18–22. Ersättare, styrelsen för Norrbottens kommuner 14–18. Nämndeman, förvaltningsrätten i Luleå 14–19.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Sverigedemokraterna Gällivare 14–. Styrelseledamot SD Norrbotten 15 och vice ordförande 16–17. Kyrkofullmäktig, Gällivare-Malmbergets pastorat 17–. Ersättare, kyrkorådet, Gällivare-Malmbergets pastorat 17–21. Stiftsfullmäktig, Luleå stift 17–21. Ersättare, kyrkomötet, Svenska kyrkan 17–21.