Erik Andersson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Ekon.kand.
- Född år
- 1974
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-11-11
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2016-10-28 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-03-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2015-05-08 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2016-01-22 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2018-11-11
Valberedningen
- Suppleant
- 2016-10-26 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-18 och 18. Suppleant skatteutskottet 14-18, konstitutionsutskottet 15-18, arbetsmarknadsutskottet 16-18 och utrikesutskottet 18. Suppleant valberedningen 16-18.
Utbildning
Ekon.kand., programmet politik, ekonomi och organisation vid Södertörns högskola. Examensår 01.
Anställningar
Revisorsassistent, Ranby Revisorer 01. Biträdande borgarrådssekreterare 01-02. Enhetschef, trafikkontoret i Stockholms kommun 02-05. Kommunalråd och ordförande, socialnämnden 05. Avdelningschef tillstånd/parkeringsavdelningen, trafikkontoret Stockholms kommun 05-08. Kommunalråd och ordförande, stadsbyggnadsnämnden 08-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Tullverkets insynsråd.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 94-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Kommunförbundet Norrvatten 10. Ordförande, Moderaterna i Täby 15-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Regeringens jämställdhetsambitioner
Skriftlig fråga 2016/17:274 av Erik Andersson (M)
Fråga 2016/17:274 Regeringens jämställdhetsambitioner av Erik Andersson M till Statsrådet Åsa Regnér S I samband statsministerns besök i Saudiarabien nyligen fälldes uttalanden som gör att det går att ifrågasätta den uttalat feministiska regeringens jämställdhetsambitioner såväl internationellt som på hemmaplan. Saudiarabien- Inlämnad
- 2016-10-31
- Besvarare
- Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)