Erik Ezelius (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 72
- Titel
- Yrkesofficer.
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-11-14 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-11-13
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2016-01-01 – 2018-09-24
- Talmansersättare
- 2014-09-29 – 2015-10-11
- Ledig
- 2015-10-12 – 2015-12-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-07 – 2022-09-26
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 – 2019-02-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-06-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-06-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-06-10
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-02-02
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-03-13
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-10-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-10-02
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2019-03-27 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-10-09
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (talmansersättare 140929–180924). Ledamot konstitutionsutskottet 18–19 och försvarsutskottet 22–. Ordförande skatteutskottet 22. Suppleant skatteutskottet 14–22 och 22–, kulturutskottet 14–18, EU-nämnden 16–19 och konstitutionsutskottet 19– samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–22, valberedningen 19–22, ledamotsrådet 19–22 och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 19–22.
Föräldrar
Projektledaren Peter Ezelius och undersköterskan Lena Ezelius , f. Karlsson.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rudbecksgymnasiet, Tidaholm slutår 02. Officersexamen, Försvarshögskolan 12.
Anställningar
Lärarvikarie, Tidaholm 05–06. Timanställd på ungdomskafé, Tidaholm 05–. Vitvaruförsäljare, Tidaholm 06–09. Plutonchef, Skaraborgs regemente, Skövde 12–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Parlamentariska public service-kommittén 17–19. Lekmannarevisor Systembolaget 22–23. Ledamot Plikt- och prövningsverkets insynsråd 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig Tidaholm 06–. Ordförande, kommunfullmäktige 14–22 och 2:e vice ordförande 22–. Gruppledare, kommunfullmäktige 13–14. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 13–14. Ledamot, budgetberedningen 13–14. Ersättare, tekniska nämnden 04–06. Ersättare, social- och omvårdnadsnämnden 04–06. Nämndeman, Skaraborgs tingsrätt 06–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tidaholms arbetarekommun 03–14 och ordförande 14–21. Distriktsordförande, SSU Skaraborg 05–08 och 12–14. Ledamot, Socialdemokraterna i Skaraborg 12–. Ordförande, Tidaholms arbetarekommun 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Finansmarknadsminister Per Bolund MP Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Samordnings-- Datum
- 2018-02-01
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S EU- och handelsminister Ann Linde S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström- Datum
- 2017-11-09
Elektrifiering av Kinnekullebanan
Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. S Elektrifiering av Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen ta hänsyn till möjligheterna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Veteraner i internationella insatser
Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. S Veteraner i internationella insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över vård och rehabilitering av de som skadas vid internationella militära insatser, och detta tillkännager riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändring av andelstal för enskilda vägar
Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hanteringen av ändring av andelstal för enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livsmedelsindustrins utveckling
Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. S Livsmedelsindustrins utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livsmedelsindustrins möjligheter till framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska självförsörjningsgraden- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statlig närvaro i kommunerna
Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. S Statlig närvaro i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i landets kommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler av landets kommuner saknar idag fast- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU37
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning i Västsverige
Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. S Utbildning i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om för- och grundskolans uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bristyrkesutbildningar- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15 2017/18:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagstifta om kontanthantering
Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius båda S Lagstifta om kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt presentera åtgärder för att återställa den statliga styrningen vid omställning av betalningssystemet från kontanter- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hela Sverige ska leva
Motion 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1073 av Patrik Björck m.fl. S Hela Sverige ska leva Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i alla beslut ha hela landets utveckling som utgångspunkt och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige är ett långt land där stora delar- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bygg i trä
Motion 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1059 av Patrik Björck m.fl. S Bygg i trä Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av främjande av byggnation i trä och tillkännager detta för regeringen. Motivering Just nu byggs det fler bostäder i Sverige än på många år. Behovet är- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett hållbart skogsbruk bra för miljön
Motion 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1055 av Patrik Björck m.fl. S Ett hållbart skogsbruk bra för miljön Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten för svenska skogsägare att fortsätta med hållbart brukande av skogen, som innebär både skogstillväxt och ökad möjlighet för- Inlämnad
- 2017-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västra stambanan, den befintliga järnvägen mellan Stockholm och Göteborg
Motion 2017/18:814 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:814 av Monica Green m.fl. S Västra stambanan, den befintliga järnvägen mellan Stockholm och Göteborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att öka spårkapaciteten på Västra stambanan- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Investeringar i E20
Motion 2017/18:813 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:813 av Monica Green m.fl. S Investeringar i E20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera en fortsatt utveckling av E20 samt möjligheten att bygga cykelväg i samband med dess utbyggnad och tillkännager detta- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning av förskollärare, lärare och socionomer i Skaraborg
Motion 2017/18:798 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:798 av Monica Green m.fl. S Utbildning av förskollärare, lärare och socionomer i Skaraborg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av högre utbildning i hela landet, bl.a. på Högskolan i Skövde, och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vissa statsstödskrav på bränsleskatteområdet
Betänkande 2015/16:SkU26
Regeringen föreslår att regler om bränslebeskattningen ändras. Ändringarna görs för att genomföra EU-regler om att information om de företag som får statligt stöd ska finnas på en webbplats. Förslagen innebär även begränsningar när det gäller att ge statligt stöd till företag som är i svårigheter eller är föremål för återkrav. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2016.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 5, 17 minuter
- Justering
- 2016-05-19
- Bordläggning
- 2016-05-24
- Debatt
- 2016-05-25
- Beslut
- 2016-05-25
Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling)
Betänkande 2015/16:SkU29
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 som handlar om beskattning av företagande, kapital och fastigheter. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.
Beslutet kommer efter att riksdagen den 20 april återförvisat ärendet, som då hette SkU17, för ny behandling i skatteutskottet. Vid den förnyade behandlingen tillkom två nya förslagspunkter om motioner.
- Behandlade dokument
- 57
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 26, 80 minuter
- Justering
- 2016-04-28
- Bordläggning
- 2016-05-10
- Debatt
- 2016-05-11
- Beslut
- 2016-05-12
Beskattning av företag, kapital och fastighet
Betänkande 2015/16:SkU17
Riksdagen beslutade att återförvisa skatteutskottets betänkande om beskattning av företag, kapital och fastighet. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.
- Behandlade dokument
- 57
- Förslagspunkter
- 12
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 5, 3 minuter
- Justering
- 2016-04-12
- Bordläggning
- 2016-04-19
- Debatt
- 2016-04-20
- Beslut
- 2016-04-21