Erik Ezelius (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 72
- Titel
- Yrkesofficer.
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
Skatteutskottet
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2023-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2022-11-14 – 2023-05-14
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-11-13
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2016-01-01 – 2018-09-24
- Talmansersättare
- 2014-09-29 – 2015-10-11
- Ledig
- 2015-10-12 – 2015-12-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-07 – 2022-09-26
- Kvittningsperson
- 2017-03-14 – 2019-02-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ordförande
- 2022-06-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-06-16
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-06-10
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-02-04 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-02-02
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-03-13
- Suppleant
- 2016-02-02 – 2018-10-02
Valberedningen
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-09-26
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2022-10-02
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2019-03-27 – 2022-10-10
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-06-10 – 2022-10-09
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (talmansersättare 140929–180924). Ledamot konstitutionsutskottet 18–19 och försvarsutskottet 22–. Ordförande skatteutskottet 22. Suppleant skatteutskottet 14–22 och 22–, kulturutskottet 14–18, EU-nämnden 16–19 och konstitutionsutskottet 19– samt sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Ledamot krigsdelegationen 22. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–22, valberedningen 19–22, ledamotsrådet 19–22 och riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22–. Ersättare riksdagsstyrelsen 22. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 19–22.
Föräldrar
Projektledaren Peter Ezelius och undersköterskan Lena Ezelius , f. Karlsson.
Utbildning
Naturvetenskapligt program, Rudbecksgymnasiet, Tidaholm slutår 02. Officersexamen, Försvarshögskolan 12.
Anställningar
Lärarvikarie, Tidaholm 05–06. Timanställd på ungdomskafé, Tidaholm 05–. Vitvaruförsäljare, Tidaholm 06–09. Plutonchef, Skaraborgs regemente, Skövde 12–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Parlamentariska public service-kommittén 17–19. Lekmannarevisor Systembolaget 22–23. Ledamot Plikt- och prövningsverkets insynsråd 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig Tidaholm 06–. Ordförande, kommunfullmäktige 14–22 och 2:e vice ordförande 22–. Gruppledare, kommunfullmäktige 13–14. Ledamot, kommunstyrelsen 06–14. Ledamot, kommunstyrelsens arbetsutskott 13–14. Ledamot, budgetberedningen 13–14. Ersättare, tekniska nämnden 04–06. Ersättare, social- och omvårdnadsnämnden 04–06. Nämndeman, Skaraborgs tingsrätt 06–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tidaholms arbetarekommun 03–14 och ordförande 14–21. Distriktsordförande, SSU Skaraborg 05–08 och 12–14. Ledamot, Socialdemokraterna i Skaraborg 12–. Ordförande, Tidaholms arbetarekommun 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ny struktur för hälso- och sjukvården
Motion 2019/20:3286 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3286 av Gunilla Svantorp m.fl. S Ny struktur för hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av strukturreformer för att vården ska ges nära befolkningen och ges som öppenvård i första hand och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige
Motion 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:3283 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. S Åtgärder för att stävja bostadsbristen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bostadsbristen i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Förlorade skatteintäkter och arbetstillfällen,- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Högskolan i Skövde
Motion 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2618 av Patrik Björck m.fl. S Högskolan i Skövde Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Högskolan i Skövde och tillkännager detta för regeringen. Motivering Problem att rekrytera kompetent arbetskraft anges i dag som ett av de stora bekymren- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minska klyftorna
Motion 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2616 av Erik Ezelius m.fl. S Minska klyftorna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att driva en politik som motverkar ojämlikheten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den socioekonomiska och regionala ojämlikheten- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En bättre utbildning möjliggör ett bättre arbetsliv
Motion 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:2320 av Johan Büser m.fl. S En bättre utbildning möjliggör ett bättre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om matchningsproblematiken och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2019/20:KrU8 2019/20:UbU14 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Låt Skaraborg bli namnet
Motion 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C, S)
Motion till riksdagen 2019/20:3322 av Cecilia Widegren m.fl. M, C, S Låt Skaraborg bli namnet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att återinföra namnet Skaraborg på Västra Götalands läns östra valkrets och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:KU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Västra stambanan
Motion 2019/20:1861 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:1861 av Erik Ezelius m.fl. S Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att påskynda arbetet med att öka spårkapaciteten på Västra stambanan och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förbud mot filtercigaretter
Motion 2019/20:238 av Patrik Björck och Erik Ezelius (båda S)
Motion till riksdagen 2019/20:238 av Patrik Björck och Erik Ezelius båda S Förbud mot filtercigaretter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda filtercigaretter och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 1 juli 2019 började lagen 2018:2088 om tobak- Inlämnad
- 2019-09-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänern och Göta älv
Motion 2019/20:237 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2019/20:237 av Jörgen Hellman m.fl. S Vänern och Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att utveckla sjöfarten i Göta älv och Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2019-09-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Finansmarknadsminister Per Bolund MP Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Samordnings-- Datum
- 2018-02-01
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson S EU- och handelsminister Ann Linde S Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström- Datum
- 2017-11-09
Elektrifiering av Kinnekullebanan
Motion 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2184 av Carina Ohlsson m.fl. S Elektrifiering av Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för en förbättrad standard på och elektrifiering av Kinnekullebanan och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vänersjöfarten
Motion 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2160 av Carina Ohlsson m.fl. S Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen ta hänsyn till möjligheterna för en utveckling av Vänersjöfarten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sjöfarten- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Veteraner i internationella insatser
Motion 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2719 av Erik Ezelius m.fl. S Veteraner i internationella insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att se över vård och rehabilitering av de som skadas vid internationella militära insatser, och detta tillkännager riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förändring av andelstal för enskilda vägar
Motion 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2690 av Patrik Björck m.fl. S Förändring av andelstal för enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en översyn av hanteringen av ändring av andelstal för enskilda vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livsmedelsindustrins utveckling
Motion 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2210 av Erik Ezelius m.fl. S Livsmedelsindustrins utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om livsmedelsindustrins möjligheter till framtida utveckling och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den svenska självförsörjningsgraden- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statlig närvaro i kommunerna
Motion 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:2639 av Erik Ezelius m.fl. S Statlig närvaro i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av statlig närvaro i landets kommuner och tillkännager detta för regeringen. Motivering Allt fler av landets kommuner saknar idag fast- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KU37
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning i Västsverige
Motion 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1914 av Jörgen Hellman m.fl. S Utbildning i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om för- och grundskolans uppdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bristyrkesutbildningar- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:UbU15 2017/18:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica
Motion 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2017/18:1824 av Laila Naraghi m.fl. S Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett minnesmonument för offren i folkmordet i Srebrenica och krigen på Balkan och tillkännager detta för regeringen. Motivering- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lagstifta om kontanthantering
Motion 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)
Motion till riksdagen 2017/18:1358 av Peter Persson och Erik Ezelius båda S Lagstifta om kontanthantering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att skyndsamt presentera åtgärder för att återställa den statliga styrningen vid omställning av betalningssystemet från kontanter- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag