Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Missbruk av attefallsreglerna
Skriftlig fråga 2019/20:55 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2019/20:55 Missbruk av attefallsreglerna av Erik Ottoson M till Statsrådet Per Bolund MP De regler som går under namnet attefallsreglerna har bidragit till att fler bostäder har tillkommit ur redan befintliga områden till fördel för svensk bostadsmarknad. Människor som annars hade stått utan boende har nu fått en- Inlämnad
- 2019-09-25
- Besvarare
- Statsrådet Per Bolund (MP)
Takten i utbyggnaden av bredband
Skriftlig fråga 2019/20:23 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2019/20:23 Takten i utbyggnaden av bredband av Erik Ottoson M till Statsrådet Anders Ygeman S Det råder stor enighet i Sveriges riksdag om att utbyggt bredband i hela landet är mycket viktigt och att de bredbandsmål som har satts upp av regeringen måste genomföras. Alltjämt har i dag 16 procent av Sveriges befolkning- Inlämnad
- 2019-09-17
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)