Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Tyngre lastbilar på våra vägar
Skriftlig fråga 2014/15:589 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:589 Tyngre lastbilar på våra vägar av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S För att förbättra konkurrenskraften i det svenska näringslivet, och därmed säkerställa fortsatt tillväxt på landsbygden och möjlighet till fler jobb, är det en viktig åtgärd att tillåta tyngre fordon om 72 ton på våra vägar.- Inlämnad
- 2015-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Den kommande postutredningen
Skriftlig fråga 2014/15:588 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:588 Den kommande postutredningen av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Jag har tidigare ställt frågor till statsrådet med anledning av den i regeringens budgetproposition aviserade postutredningen. Jag fick då svar som innebar att man inom kort skulle presentera direktiven till en sådan utredning.- Inlämnad
- 2015-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Avskaffande av roamingavgifter inom EU
Skriftlig fråga 2014/15:489 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:489 Avskaffande av roamingavgifter inom EU av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under en längre period har frågan om att avskaffa extraavgifter så kallade roamingavgifter för att använda mobiler i andra EU-länder varit aktuell. Det skulle kraftigt underlätta för personer som reser inom EU ifall- Inlämnad
- 2015-05-04
- Besvarare
- Mehmet Kaplan (MP)
Beredningen av den aviserade postutredningen
Skriftlig fråga 2014/15:379 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:379 Beredningen av den aviserade postutredningen av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Jag har i min tidigare skriftliga fråga 2014/15:348 till statsrådet Mehmet Kaplan bett om att få veta när den i budgetpropositionen aviserade postutredningen kan tänkas inledas och vilka direktiv den kommer- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Mehmet Kaplan (MP)
Förbättrad mobiltäckning
Skriftlig fråga 2014/15:378 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:378 Förbättrad mobiltäckning av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I interpellation 2013/14:172, Regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning framförde den nuvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht att problem med mobiltelefontäckningen på landsbygden är vanligt förekommande. Den 17 maj- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Mehmet Kaplan (MP)
Den av regeringen aviserade postutredningen
Skriftlig fråga 2014/15:348 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:348 Den av regeringen aviserade postutredningen av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I budgetpropositionen för år 2015 som regeringen överlämnade hösten 2014 aviserades att en utredning om postfrågor skulle initieras under året. Jag vill därför fråga statsrådet Kaplan följande. Har ovan nämnda utredning inletts och vilka direktiv har utredningen i så fall fått- Inlämnad
- 2015-03-25
- Besvarare
- Mehmet Kaplan (MP)