Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Samordnade system i kollektivtrafiken
Interpellation 2015/16:645 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:645 Samordnade system i kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S En av de viktigaste delarna i att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem i Sverige är att fler måste resa kollektivt. En förutsättning för det är att det upplevs som smidigt, prisvärt och effektivt- Inlämnad
- 2016-05-16
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Drönare som hotar den allmänna säkerheten
Interpellation 2015/16:513 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:513 Drönare som hotar den allmänna säkerheten av Erik Ottoson M till Statsrådet Anders Ygeman S Vi lever i en orolig värld som inte verkar bli tryggare. I närtid har flera terrordåd ägt rum i Europa. Vi får heller inte glömma det som ägde rum i julhandeln på Drottninggatan i Stockholm för bara några- Inlämnad
- 2016-03-23
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Öppna data
Interpellation 2015/16:460 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:460 Öppna data av Erik Ottoson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Svensk tillväxt och välfärd blir i allt större utsträckning beroende av den digitala utvecklingen och möjligheterna till digital innovation. Även våra statliga verksamheter behöver följa med i utvecklingen och understödja den.- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Det svenska portot
Interpellation 2015/16:470 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:470 Det svenska portot av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Portot i Sverige ligger i dag på en tydligt reglerad nivå. Det finns regler för hur det får höjas och därmed hur mycket ett brev får kosta. Prisregleringar är något som tydligt påverkar en marknad och snedvrider en marknads- Inlämnad
- 2016-03-08
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Övernattbefordran
Interpellation 2015/16:469 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:469 Övernattbefordran av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Att snabbt kunna skicka ett brev inom Sveriges gränser har länge kunnat anses vara inte bara en möjlighet utan i någon mån också en rättighet. I samhällsuppdraget som ålagts Postnord ingår att man ska leverera brev från Ystad- Inlämnad
- 2016-03-08
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Kommunala wifi-nät
Interpellation 2015/16:456 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:456 Kommunala wifi-nät av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Sedan statsrådet och jag senast debatterade frågan om kommunala gratis wifi i kammaren har Konkurrensverket kommit med ett avgörande som innebär att detta kommer att tillåtas även fortsättningsvis. Detta eftersom det inte- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Lastbilar som väger 90 ton
Interpellation 2015/16:459 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:459 Lastbilar som väger 90 ton av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Diskussionen om maxvikten på lastbilar har varit omfattande, och statsrådet som ansvarar för frågorna har på Transportforum i Linköping aviserat att möjligheter att köra lastbil om 74 ton är på väg att bli verklighet,- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet
Interpellation 2015/16:438 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:438 Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I den digitala eran utvecklas tekniken snabbt, nya innovationer kommer ut på marknaden i en rasande takt och den tekniska prestandan är i en ständig förbättringsspiral. För oss politiker- Inlämnad
- 2016-02-25
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden
Interpellation 2015/16:277 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:277 Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S En fungerande marknad för kollektivtrafik är en viktig del i att uppnå de miljöpolitiska målen och skapa förutsättningar för fler att välja andra färdsätt än bilen. En viktig del i arbetet- Inlämnad
- 2015-12-11
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige
Interpellation 2015/16:269 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:269 Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Antalet obemannade luftfartyg, drönare, i det svenska luftrummet fortsätter att öka. Vissa menar att det kommer att bli en av de vanligaste julklapparna i år. Samtidigt ökar antalet tillstånd- Inlämnad
- 2015-12-11
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Regeringens råd för digitalisering
Interpellation 2015/16:285 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:285 Regeringens råd för digitalisering av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Regeringen tillsatte den 9 december 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige, ett initiativ som kan innebära viktiga framsteg för den offentliga förvaltningen. Statsrådet Mehmet Kaplan ska- Inlämnad
- 2015-12-17
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Kollektivtrafikens framtid
Interpellation 2015/16:227 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:227 Kollektivtrafikens framtid av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Kollektivtrafiken är en avgörande del i arbetet för en mer långsiktigt hållbar transportsektor. Fördelarna med att resa kollektivt är oomtvistade, även om de flesta menar att även andra transportsätt kommer att vara- Inlämnad
- 2015-11-26
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel
Interpellation 2015/16:279 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:279 Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel av Erik Ottoson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har aviserat att en kilometerskatt ska införas för att beskatta avstånd i vårt avlånga land. Om man bortser från de uppenbara invändningarna som har framförts mot- Inlämnad
- 2015-12-11
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Bromma flygplats
Interpellation 2015/16:215 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:215 Bromma flygplats av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Det har nu gått ett halvår sedan riksdagen för andra gången tillkännagav för regeringen att Bromma flygplats är en viktig del i det svenska transportnätet och att flygplatsen därför ska få finnas kvar. Riksdagen har varit tydlig- Inlämnad
- 2015-11-20
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Tvärförbindelse Södertörn
Interpellation 2015/16:94 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:94 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Under ett flertal år har den så kallade Södertörnsleden varit ett prioriterat projekt som Trafikverket ansvarat för att det ska genomföras så snart som möjligt. Tyvärr överklagades projektet och på grund- Inlämnad
- 2015-10-21
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Tvärförbindelse Södertörn
Interpellation 2015/16:85 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:85 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Under ett flertal år har den så kallade Södertörnsleden varit ett prioriterat projekt som Trafikverket ansvarat för att det ska genomföras så snart som möjligt. Tyvärr överklagades projektet och på grund av juridiska- Inlämnad
- 2015-10-21
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Lagstiftning och regelverk för den ökade drönartrafiken i luftrummet
Interpellation 2015/16:84 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:84 Lagstiftning och regelverk för den ökade drönartrafiken i luftrummet av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Marknaden för så kallande drönare obemannade luftfarkoster har ökat snabbt i takt med att tekniken blivit billigare och mer välutvecklad. Utvecklingen visar inga tecken på att- Inlämnad
- 2015-10-21
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Öppna data
Interpellation 2014/15:715 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2014/15:715 Öppna data av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Svensk tillväxt och välfärd blir i allt större utsträckning beroende av den digitala utvecklingen och möjligheterna till digital innovation. Även våra statliga verksamheter behöver följa med i utvecklingen och understödja den. Staten- Inlämnad
- 2015-06-16
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk
Interpellation 2014/15:760 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2014/15:760 Kommunala trådlösa nätverk för allmänt bruk och missbruk av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under den senaste tiden har fler och fler kommuner visat intresse för att med skattepengar sätta upp så kallade wifi-nätverk i sina städer för att tillhandahålla gratis internet till medborgarna.- Inlämnad
- 2015-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Moms på posttjänster
Interpellation 2014/15:759 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2014/15:759 Moms på posttjänster av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I ett utslag från EU-domstolen har Sverige ålagts att momsbefria delar av Postens Postnords utbud av posttjänster. Detta är något som riskerar att snedvrida konkurrensen på postmarknaden markant och i förlängningen innebära- Inlämnad
- 2015-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)