Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lastbilar som väger 90 ton
Interpellation 2015/16:459 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:459 Lastbilar som väger 90 ton av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Diskussionen om maxvikten på lastbilar har varit omfattande, och statsrådet som ansvarar för frågorna har på Transportforum i Linköping aviserat att möjligheter att köra lastbil om 74 ton är på väg att bli verklighet,- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet
Interpellation 2015/16:438 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:438 Post- och telestyrelsens auktion av 700-megahertzbandet av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I den digitala eran utvecklas tekniken snabbt, nya innovationer kommer ut på marknaden i en rasande takt och den tekniska prestandan är i en ständig förbättringsspiral. För oss politiker- Inlämnad
- 2016-02-25
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Resandeströmmar mellan Sverige och Danmark
Skriftlig fråga 2015/16:936 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:936 Resandeströmmar mellan Sverige och Danmark av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S I en tidigare fråga till statsrådet Anna Johansson 2015/16:900 frågade jag på vilket sätt resandevolymerna mellan Sverige och Danmark har påverkats av de införda id-kontrollerna för inresa i Sverige. Statsrådet- Inlämnad
- 2016-03-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Autonoma fordon
Skriftlig fråga 2015/16:900 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:900 Autonoma fordon av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Statsrådet och jag har tidigare diskuterat vikten av att Sverige ligger i framkant vad gäller teknikfrämjande åtgärder såväl vad gäller autonoma fordon som andra fenomen inom trafikområdet. Autonoma fordon kommer sannolikt att innebära- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Införda gränskontroller och det nordiska samarbetet
Skriftlig fråga 2015/16:899 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:899 Införda gränskontroller och det nordiska samarbetet av Erik Ottoson M till Statsrådet Kristina Persson S För att hantera flyktingkrisen har regeringen infört såväl inre gränskontroller som id-kontroller för inresa i Sverige från Danmark. Danmark är ett land som länge varit Sverige närstående där vi har- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Kristina Persson (S)
Den svenska militära alliansfriheten
Skriftlig fråga 2015/16:898 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:898 Den svenska militära alliansfriheten av Erik Ottoson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsministern har i riksdagens kammare redogjort för sin uppfattning att Sverige är ett militärt alliansfritt land. Detta har då sagts i förhållande till vad ett Nato-medlemskap skulle kunna innebära för- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Id-kontroller för inresa i Sverige
Skriftlig fråga 2015/16:892 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:892 Id-kontroller för inresa i Sverige av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Sedan början av året har det efter riksdagens lagändring och regeringens beslut varit regler om id-kontroller vid inresa i Sverige, bland annat över Öresundsbron. Frågan har varit stor i medierna och engagerat många- Inlämnad
- 2016-03-02
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Postfrågor och grundläggande betaltjänster
Betänkande 2015/16:TU6
Riksdagen sa nej till ett antal motioner om postfrågor och betaltjänster. Några av motionerna handlar om kravet på att hålla god postservice i hela landet, om otrygga anställningar inom Postnord samt risken för att företaget utnyttjar resurser inom samhällsuppdraget för att finansiera andra tjänster. I övrigt handlar motionerna om att morgontidningar och post på landsbygden av kostnadsskäl bör delas ut samtidigt och att mindre butiker bör undantas från framtida krav på sluten kontanthantering.
Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2015.
Anledningen till att riksdagen sa nej till motionerna är bland annat att regeringen och berörda myndigheter bevakar frågorna kontinuerligt enligt de mål som riksdagen har beslutat.
- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 16, 43 minuter
- Justering
- 2015-12-10
- Bordläggning
- 2016-02-02
- Debatt
- 2016-02-03
- Beslut
- 2016-02-03
Tidsplan för bredbandsstrategin 2.0
Skriftlig fråga 2015/16:735 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:735 Tidsplan för bredbandsstrategin 2.0 av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I min skriftliga fråga 2015/16:678 till statsrådet Mehmet Kaplan bad jag honom att beskriva hur tidsplanen för att ta fram en ny bredbandsstrategi ser ut. Därvid svarade statsrådet med ett fylligt svar om berörde själva- Inlämnad
- 2016-02-03
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden
Interpellation 2015/16:277 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:277 Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S En fungerande marknad för kollektivtrafik är en viktig del i att uppnå de miljöpolitiska målen och skapa förutsättningar för fler att välja andra färdsätt än bilen. En viktig del i arbetet- Inlämnad
- 2015-12-11
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige
Interpellation 2015/16:269 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:269 Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Antalet obemannade luftfartyg, drönare, i det svenska luftrummet fortsätter att öka. Vissa menar att det kommer att bli en av de vanligaste julklapparna i år. Samtidigt ökar antalet tillstånd- Inlämnad
- 2015-12-11
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Bredbandsstrategins tidsplan
Skriftlig fråga 2015/16:678 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:678 Bredbandsstrategins tidsplan av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Att uppnå de bredbandspolitiska målen är en prioriterad fråga både för mig och för statsrådet. Det är bland annat därför viktigt att den statliga bredbandsstrategin är uppdaterad och effektfull. Det är därför viktigt att- Inlämnad
- 2016-01-25
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Regeringens råd för digitalisering
Interpellation 2015/16:285 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:285 Regeringens råd för digitalisering av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Regeringen tillsatte den 9 december 2015 ett råd för digitalisering av det offentliga Sverige, ett initiativ som kan innebära viktiga framsteg för den offentliga förvaltningen. Statsrådet Mehmet Kaplan ska- Inlämnad
- 2015-12-17
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Införandet av id-kontroller i enlighet med riksdagens beslut
Skriftlig fråga 2015/16:521 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:521 Införandet av id-kontroller i enlighet med riksdagens beslut av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Riksdagen har beslutat att ge regeringen befogenhet att införa tillfälliga id-kontroller för resor till Sverige. Förarbetena till lagen har varit hastiga, remissinstanserna har fått minimal- Inlämnad
- 2015-12-17
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Kollektivtrafikens framtid
Interpellation 2015/16:227 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:227 Kollektivtrafikens framtid av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Kollektivtrafiken är en avgörande del i arbetet för en mer långsiktigt hållbar transportsektor. Fördelarna med att resa kollektivt är oomtvistade, även om de flesta menar att även andra transportsätt kommer att vara- Inlämnad
- 2015-11-26
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Kameraövervakningslagen och kamerautrustade drönare
Skriftlig fråga 2015/16:485 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2015/16:485 Kameraövervakningslagen och kamerautrustade drönare av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Regeringen har nyligen tillsatt en utredning angående kameraövervakningslagen som spänner över en rad viktiga och angelägna frågor. En av dessa frågor är frågan om ny teknik,- Inlämnad
- 2015-12-11
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel
Interpellation 2015/16:279 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2015/16:279 Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel av Erik Ottoson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Regeringen har aviserat att en kilometerskatt ska införas för att beskatta avstånd i vårt avlånga land. Om man bortser från de uppenbara invändningarna som har framförts mot- Inlämnad
- 2015-12-11
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)