Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Digitaliseringsrådet
Interpellation 2016/17:508 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2016/17:508 Digitaliseringsrådet av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Regeringen har under ledning av statsrådet Peter Eriksson beslutat om att instifta ett digitaliseringsråd. Rådets syfte är bland annat att bidra med analyser och utvärderingar av regeringens insatser, bedriva omvärldsbevakning- Inlämnad
- 2017-05-09
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken
Interpellation 2016/17:573 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2016/17:573 Gemensamma reselösningar i den svenska kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Att det kollektiva resandet ökar är viktigt för att Sverige ska kunna möta klimatutmaningarna och för att trafiken i framför allt våra städer ska fungera på ett så smidigt sätt som möjligt.- Inlämnad
- 2017-06-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund MP Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson- Datum
- 2017-06-15
Öppna data
Interpellation 2016/17:529 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2016/17:529 Öppna data av Erik Ottoson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Inom stat och kommuner i Sverige finns stora mängder information som rätt hanterade kan skapa stora värden för såväl det offentliga som näringsliv och privatpersoner. Jag och statsrådet har tidigare konstaterat att vi delar ambitionen- Inlämnad
- 2017-05-18
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin
Interpellation 2016/17:513 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2016/17:513 Sveriges roll i den växande civila drönarindustrin av Erik Ottoson M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Under senare år har tekniken kring obemannade luftfartyg drönare utvecklats fort. Den civila delen av drönarindustrin är nu en alltmer växande och högteknisk verksamhet- Inlämnad
- 2017-05-10
- Besvarare
- Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
Betänkande 2016/17:TU17
Riksdagen sa nej till motionsförslag om bland annat järnvägsmarknaden, samhällsuppdrag för SJ AB, banavgifter och kollektivtrafikfrågor. Riksdagens motivering till det är främst att arbete redan pågår och att åtgärder i en del fall redan har gjorts.
- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 18
- Reservationer
- 15
- Anföranden och repliker
- 32, 130 minuter
- Justering
- 2017-05-18
- Bordläggning
- 2017-05-31
- Debatt
- 2017-06-01
- Beslut
- 2017-06-07
Ursprungsmärkning av olja
Skriftlig fråga 2016/17:1514 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1514 Ursprungsmärkning av olja av Erik Ottoson M till Statsrådet Ann Linde S Enligt uppgifter från Sveriges Radio har ett svenskägt företag under en längre tid handlat med oljeprodukter som har sitt ursprung i Ryssland men som i efterhand har märkts om i Vitryssland i syfte att undvika att betala exportskatt.- Inlämnad
- 2017-06-01
- Besvarare
- Statsrådet Ann Linde (S)
Centralbron i Stockholm
Interpellation 2016/17:441 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2016/17:441 Centralbron i Stockholm av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S När Stockholm växer är det viktigt att man tänker nytt för att jobba mot visionen om en modern, hållbar och tät storstad. Den 4 april 2017 presenterade Moderaterna i Stockholms stad en ny vision för en hållbar stad. Visionen- Inlämnad
- 2017-04-06
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Den EU-rättsliga dataskyddsregleringen och åtelkameror
Skriftlig fråga 2016/17:1253 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1253 Den EU-rättsliga dataskyddsregleringen och åtelkameror av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Den EU-rättsliga dataskyddsregelring som börjar tillämpas i maj 2018 innebär en större harmonisering av reglerna för personuppgiftsbehandling inom EU, särskilt för den privata- Inlämnad
- 2017-04-18
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Lagstiftningen runt drönare
Interpellation 2016/17:326 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2016/17:326 Lagstiftningen runt drönare av Erik Ottoson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Lagförslaget som skulle göra det möjligt för privatpersoner och företag att flyga med drönare utrustade med kamera på allmänna platser har stött på motstånd. Datainspektionen säger i sitt remissyttrande- Inlämnad
- 2017-02-21
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan S Infrastrukturminister Anna Johansson S Civilminister Ardalan Shekarabi S Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson MP Samordnings- och- Datum
- 2017-04-06
Veterandagen som allmän flaggdag
Skriftlig fråga 2016/17:1083 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1083 Veterandagen som allmän flaggdag av Erik Ottoson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Sverige har vi varit förskonade från krig under en mycket lång följd av år. Detta har sannolikt varit en bidragande faktor till att vi inte har en lång tradition av att hedra våra veteraner som återvänt från- Inlämnad
- 2017-03-20
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Kostnaderna för Ostlänken
Skriftlig fråga 2016/17:1080 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1080 Kostnaderna för Ostlänken av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S På bara ett par år har kostnaderna för järnvägsprojektet Ostlänken, mellan Järna och Linköping, stigit markant och är nu uppe i 55 miljarder kronor. Eftersom sträckan endast är 15 mil lång är kostnaden per mil järnväg mer än- Inlämnad
- 2017-03-20
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Ryska spioner på svenskt territorium
Skriftlig fråga 2016/17:1077 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1077 Ryska spioner på svenskt territorium av Erik Ottoson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I sin årsrapport beskriver Säkerhetspolisen att det i Sverige i dag finns minst ett tiotal ryska spioner som på olika sätt arbetar för att skada det svenska samhället. Det är vid det här laget väldokumenterat- Inlämnad
- 2017-03-20
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Den svenska ubåtsjaktförmågan
Skriftlig fråga 2016/17:1076 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1076 Den svenska ubåtsjaktförmågan av Erik Ottoson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sveriges territorium har vid upprepade tillfällen kränkts av utländska undervattensfarkoster som befunnit sig i svenska vatten. Det är oerhört allvarligt och det är därför av stor vikt att vi som nation kan försvara- Inlämnad
- 2017-03-20
- Besvarare
- Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Lönen för poliser
Skriftlig fråga 2016/17:1075 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1075 Lönen för poliser av Erik Ottoson M till Statsrådet Anders Ygeman S Det svenska rättsväsendet är beroende av en välfungerande polis och av att medarbetarna inom poliskåren är många och gör ett bra jobb. En viktig del i att göra polisyrket mer attraktivt är att ha attraktiva löner som gör att högpresterande- Inlämnad
- 2017-03-20
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Digitaliseringsrådets befogenheter
Skriftlig fråga 2016/17:1074 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1074 Digitaliseringsrådets befogenheter av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Det är glädjande att regeringen har tillsatt ett digitaliseringsråd. Hur det framtida samhället kommer att se ut till följd av den ökade digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen är en av våra största- Inlämnad
- 2017-03-20
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Luftfartsfrågor
Betänkande 2016/17:TU10
Den 26 januari presenterade regeringen " En svensk flygstrategi - för flygets roll i framtidens transportsystem". Men riksdagen tycker inte regeringens flygstrategi är tillräcklig. Bland annat har regeringen inte lagt fokus på åtgärder som kan stärka flygets konkurrenskraft, enligt riksdagen. Därför bör de former och riktlinjer som omger arbetet med flygstrategin ändras och ges en ny inriktning. Riksdagen riktade ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att snarast utforma en nationell flygstrategi som syftar till att säkerhetsställa flygets konkurrenskraft.
Riksdagen tycker också att regeringen borde modernisera regelverket kring drönare. I den nationella flygstrategin pekar regeringen på att reglerna kring drönare behöver ses över. Riksdagen anser dock att det behövs en tydligare precisering när en sådan översyn ska göras. Regeringen borde ta fram en nationell strategi och moderniserad lagstiftning som både tar till vara på möjligheterna med ny teknik och värnar flygsäkerheten. Riksdagen uppmanade regeringen till detta i ett tillkännagivande.
- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 39, 144 minuter
- Justering
- 2017-02-28
- Bordläggning
- 2017-03-15
- Debatt
- 2017-03-16
- Beslut
- 2017-03-22
Vinterunderhållet på statliga vägar
Skriftlig fråga 2016/17:1027 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2016/17:1027 Vinterunderhållet på statliga vägar av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S Denna vinter, precis som många andra vintrar i Sverige, har snöfallen blivit ett problem för både vägtrafik och spårtrafik. Våra transporter är viktiga för att vardagslivet såväl som godstransporterna ska fungera- Inlämnad
- 2017-03-08
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
Betänkande 2016/17:TU9
Privata aktörer som tjänar på stora infrastruktursatsningar ska kunna ge tillbaka en del av värdeökningen för sina fastigheter till samhället. Det ska i sådana fall ske på frivillig väg och det bygger på att det kan antas att en fastighet ökar i värde till följd av infrastruktursatsningen. Det kan till exempel handla om att det offentliga bygger ut järnvägen i närheten av en fastighet, vilket antas göra att fastigheten stiger i värde.
Det ska också klargöras i lagen att kommuner får medfinansiera byggande av järnväg, som ingår i ett landstings ansvarsområde, det vill säga tunnelbana och spårväg. Kommuner får redan i dag medfinansiera olika statliga väg- och järnvägsprojekt och med detta utvidgas bestämmelsen i lagen till att även avse landstingens transportinfrastrukturprojekt.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2017.
- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 14, 47 minuter
- Justering
- 2017-02-21
- Bordläggning
- 2017-02-28
- Debatt
- 2017-03-01
- Beslut
- 2017-03-01