Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Transporter för jobb och tillväxt
Motion 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3833 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Transporter för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Trafikverket bör analysera sitt arbetssätt i syfte att uppmuntra produktivitetshöjningar och innovation och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 48
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:SkU10 2017/18:SkU9 2017/18:TU1 2017/18:TU10 2017/18:TU11 2017/18:TU13 2017/18:TU14 2017/18:TU15 2017/18:TU16 2017/18:TU17 2017/18:TU18 2017/18:TU5 2017/18:TU6 2017/18:TU9 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (48 yrkanden): 48 avslag
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
Motion 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3832 av Jessica Rosencrantz m.fl. M Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning I vår plan för ett starkare Sverige utgör tillväxt i hela landet en central utgångspunkt. För att det ska vara möjligt behöver både människor och företag ett hållbart och konkurrenskraftigt transportsystem- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
En moderniserad vapenlagstiftning
Motion 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3423 av Sten Bergheden m.fl. M En moderniserad vapenlagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över och modernisera vapenlagstiftningen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU13
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 20 avslag
Drönare i skyddsvärda naturområden
Motion 2017/18:3401 av Erik Ottoson (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3401 av Erik Ottoson M Drönare i skyddsvärda naturområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda reglerna för flygning med obemannade luftfartyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Antalet drönare obemannade autonoma- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor
Motion 2017/18:3312 av Erik Ottoson (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3312 av Erik Ottoson M Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att endast märka viltkameror med Naturvårdsverkets jägar-id för att anse kravet inom upplysningsplikten tillgodosett- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU36 2017/18:MJU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Integration på arbetsmarknaden
Motion 2017/18:3322 av Erik Ottoson (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3322 av Erik Ottoson M Integration på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det ska bli obligatoriskt för nyanlända att utbilda sig i den omfattning som krävs för att kunna ta ett jobb på svensk arbetsmarknad alternativt- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Renare eldning i bostäder
Motion 2017/18:2933 av Erik Ottoson (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2933 av Erik Ottoson M Renare eldning i bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en justering av plan- och byggförordningen ska göras för att möjliggöra att nya miljökrav måste följas vid byte av eldstad i bostäder och tillkännager- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förvärvsarbete för personer som förtidspensionerats innan 2003
Motion 2017/18:3209 av Erik Ottoson (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3209 av Erik Ottoson M Förvärvsarbete för personer som förtidspensionerats innan 2003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för personer som förtidspensionerats innan 2003 att återgå till förvärvsarbete om de så önskar,- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avgift för försenad trängselavgift
Motion 2017/18:3176 av Erik Ottoson (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3176 av Erik Ottoson M Avgift för försenad trängselavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheten till sänkt avgift för försenad inbetalning av trängselavgift och tillkännager detta för regeringen. Motivering Som jag har- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SkU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den moderna Stockholmsregionen
Motion 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2255 av Sofia Arkelsten m.fl. M Den moderna Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om prioriteringarna av Stockholmsregionen, Sveriges tillväxtmotor, och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2017-10-04
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU16 2017/18:JuU32 2017/18:NU19 2017/18:TU15 2018/19:TU5
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Svensk kärnkraft nu och i framtiden
Motion 2017/18:2003 av Erik Ottoson (M)
Motion till riksdagen 2017/18:2003 av Erik Ottoson M Svensk kärnkraft nu och i framtiden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör upprätta en plan för hur Sverige kan bidra i det internationella forskningsarbetet för att få fjärde generationens kärnreaktorer- Inlämnad
- 2017-10-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2017/18:NU22 2017/18:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag