Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Svensk rovdjursförvaltning
Skriftlig fråga 2018/19:100 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2018/19:100 Svensk rovdjursförvaltning av Erik Ottoson M till Statsrådet Jennie Nilsson S Att ha en fullgod inventering av våra svenska rovdjur är avgörande för en ändamålsenlig rovdjursförvaltning. Kunskapsläget i Sverige är relativt gott när det gäller våra stora rovdjur, men det kan bli ännu bättre och osäkerheterna- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Fjärde generationens kärnkraft
Skriftlig fråga 2018/19:23 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2018/19:23 Fjärde generationens kärnkraft av Erik Ottoson M till Statsrådet Anders Ygeman S En av de viktigaste frågorna vi som politiker är satta att lösa är klimatförändringarna och hur vi ska värna vår miljö och natur. I detta arbete är energifrågan av avgörande vikt för att målen ska nås och för att säkerställa- Inlämnad
- 2019-01-24
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken
Skriftlig fråga 2018/19:22 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2018/19:22 Ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Den 21 januari 2019 presenterade statsministern sin regeringsförklaring för kammaren. Statsministern nämnde då att ett nationellt biljettsystem för kollektivtrafiken skulle införas. Mot bakgrund av detta- Inlämnad
- 2019-01-24
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet
Skriftlig fråga 2017/18:1255 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:1255 Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP När en mobiloperatör ska tillhandahålla mobila tjänster är tillgången till radiofrekvenser grundläggande. Post- och telestyrelsen PTS har nu på sitt bord att besluta hur frekvenserna ska kunna köpas och delas- Inlämnad
- 2018-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Postnords brevkvalitet för inrikespost
Skriftlig fråga 2017/18:465 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:465 Postnords brevkvalitet för inrikespost av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Opinionsundersökningsföretaget Demoskop har genomfört en alternativ undersökning av brevkvaliteten hos Postnord. Uppdragsgivaren är ett stort antal företag på landsbygden. Undersökningen visar att endast 64 procent- Inlämnad
- 2017-12-12
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden
Skriftlig fråga 2017/18:312 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:312 Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 20 november 2017 aviserade regeringen att Stockholms nya landshövding, Sven-Erik Österberg, har tillsatts som särskild utredare i Utredningen om radiospektrumanvändning- Inlämnad
- 2017-11-22
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Uppföljning av kollektivtrafiklagen
Skriftlig fråga 2017/18:254 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:254 Uppföljning av kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Lagen 2010:1065 om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari 2012. I november 2015 valde trafikutskottet att göra en uppföljning av lagen 2015/16:RFR14 för att säkerställa att de transportpolitiska målen och lagstiftningen- Inlämnad
- 2017-11-09
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Utredningen om järnvägens organisation
Skriftlig fråga 2017/18:192 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:192 Utredningen om järnvägens organisation av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Under 2015 överlämnade Gunnar Alexanderson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation, sitt slutbetänkande SOU 2015:100 till regeringen. I det finns ett flertal förslag på åtgärder och områden där- Inlämnad
- 2017-10-30
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Antalet vargar i Sverige
Skriftlig fråga 2017/18:146 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:146 Antalet vargar i Sverige av Erik Ottoson M till Miljöminister Karolina Skog MP I sitt svar på min skriftliga fråga 2017/18:95 beskriver miljöministern att riksdagens mål om 170270 vargar har överprövats av Naturvårdsverket som menar att en livskraftig vargstam förutsätter 300 vargar samt att en individ- Inlämnad
- 2017-10-23
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Östlig förbindelse i Stockholms län
Skriftlig fråga 2017/18:100 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:100 Östlig förbindelse i Stockholms län av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm och Stockholms län är och har varit en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Som huvudstadsregion fyller Stockholms län en viktig funktion för hela landet och som draglok i ekonomin. För att huvudstadsregionen- Inlämnad
- 2017-10-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Den svenska vargstammen
Skriftlig fråga 2017/18:95 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:95 Den svenska vargstammen av Erik Ottoson M till Statsrådet Sven-Erik Bucht S Vargen är ett mycket omdebatterat vilt i den svenska faunan. Många upprörda känslor leder till svåra diskussioner om vargens antal och om dess existens i den svenska skogen. Riksdagen har fattat beslut om en nivå för den svenska- Inlämnad
- 2017-10-11
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Renare eldning i bostäder
Skriftlig fråga 2017/18:94 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:94 Renare eldning i bostäder av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP En öppen spis, eldstad eller kakelugn är något som de flesta ser som en mysig del i vardagen, främst under vinterhalvåret. Att tända en brasa i en kamin bidrar till trivsel och kompletterar andra värmekällor när det är kallt.- Inlämnad
- 2017-10-11
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Tyngre lastbilar på våra vägar
Skriftlig fråga 2014/15:589 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:589 Tyngre lastbilar på våra vägar av Erik Ottoson M till Statsrådet Anna Johansson S För att förbättra konkurrenskraften i det svenska näringslivet, och därmed säkerställa fortsatt tillväxt på landsbygden och möjlighet till fler jobb, är det en viktig åtgärd att tillåta tyngre fordon om 72 ton på våra vägar.- Inlämnad
- 2015-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Den kommande postutredningen
Skriftlig fråga 2014/15:588 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:588 Den kommande postutredningen av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Jag har tidigare ställt frågor till statsrådet med anledning av den i regeringens budgetproposition aviserade postutredningen. Jag fick då svar som innebar att man inom kort skulle presentera direktiven till en sådan utredning.- Inlämnad
- 2015-05-28
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Avskaffande av roamingavgifter inom EU
Skriftlig fråga 2014/15:489 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:489 Avskaffande av roamingavgifter inom EU av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Under en längre period har frågan om att avskaffa extraavgifter så kallade roamingavgifter för att använda mobiler i andra EU-länder varit aktuell. Det skulle kraftigt underlätta för personer som reser inom EU ifall- Inlämnad
- 2015-05-04
- Besvarare
- Mehmet Kaplan (MP)
Beredningen av den aviserade postutredningen
Skriftlig fråga 2014/15:379 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:379 Beredningen av den aviserade postutredningen av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP Jag har i min tidigare skriftliga fråga 2014/15:348 till statsrådet Mehmet Kaplan bett om att få veta när den i budgetpropositionen aviserade postutredningen kan tänkas inledas och vilka direktiv den kommer- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Mehmet Kaplan (MP)
Förbättrad mobiltäckning
Skriftlig fråga 2014/15:378 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:378 Förbättrad mobiltäckning av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I interpellation 2013/14:172, Regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning framförde den nuvarande landsbygdsministern Sven-Erik Bucht att problem med mobiltelefontäckningen på landsbygden är vanligt förekommande. Den 17 maj- Inlämnad
- 2015-04-01
- Besvarare
- Mehmet Kaplan (MP)
Den av regeringen aviserade postutredningen
Skriftlig fråga 2014/15:348 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2014/15:348 Den av regeringen aviserade postutredningen av Erik Ottoson M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP I budgetpropositionen för år 2015 som regeringen överlämnade hösten 2014 aviserades att en utredning om postfrågor skulle initieras under året. Jag vill därför fråga statsrådet Kaplan följande. Har ovan nämnda utredning inletts och vilka direktiv har utredningen i så fall fått- Inlämnad
- 2015-03-25
- Besvarare
- Mehmet Kaplan (MP)