Erik Ottoson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 174
- Titel
- Landstingsrådssekreterare.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
EU-nämnden
Ledamot
Valberedningen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Utrikesnämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2020-12-08 – 2021-01-31
- Ordinarie
- 2015-01-20 – 2020-12-07
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Konstitutionsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-25 – 2024-09-13
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2022-10-25
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-02-05 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-05-18 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-17 –
- Suppleant
- 2022-12-14 – 2024-09-17
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
- Suppleant
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-11-15 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2024-09-12 –
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2022-11-11 – 2022-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14 (statsrådsersättare 140929–141003), 15–. Ledamot konstitutionsutskottet 18–22 och vice ordförande 22–. Suppleant trafikutskottet 15–18, civilutskottet 17–18, EU-nämnden 18–, socialförsäkringsutskottet 19–22 och näringsutskottet 22. Suppleant riksdagens valberedning 18–22 och ledamot 22–. Ledamot krigsdelegationen 22–. Ersättare domarnämnden 22.
Föräldrar
Åke Ottoson och Karin Wallin.
Utbildning
Sjödalsgymnasiet, Huddinge, slutår 09. Studier i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet, ej avslutade.
Anställningar
Truckförare, Academic Work 09–10. Projektsekreterare med ansvar för valet, Moderaterna i Huddinge kommun 10. Lagerarbetare/truckförare, Academic Work 11. Trafiklandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 12–14. Finanslandstingsrådssekreterare, Stockholms läns landsting 15.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot 2018 års Tryck- och yttrandefrihetskommitté, 2020 års vallagsutredning, 2023 års riksdagsutredning och 2023 års fri- och rättighetskommitté. Ledamot i parlamentariska referensgruppen till utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner. Ledamot Polisens personalansvarsnämnd 22– och Säkerhetspolisens personalansvarsnämnd 22–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 10– och ordförande kommunfullmäktige 18–22. Ersättare, grundskolenämnden, Huddinge 08 och 1:e vice ordförande 11–14. Ledamot, gymnasienämnden, Huddinge 09–10. 1:e vice ordförande, natur- och byggnadsnämnden, Huddinge 15–18. Ledamot, jämställdhetsrådet, Huddinge kommun 09–10. Ledamot, mångfalds- och demokratiberedningen, Huddinge kommun 11–14. Vice ordförande, partistöds- och arvodeskommittén, Huddinge kommun 14–18 och ordförande 18–22. Ordförande, kommunens valberedning, Huddinge 14–22. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Ledamot Södertörns brandförsvarsförbund 17– och ordförande 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Huddinge 07. Vice föreningsordförande, Huddinge MUF 07. Styrelseordförande, Huddinge MUF 07–13. Styrelseersättare, Huddingemoderaternas kretsstyrelse 07 och ledamot 08–13. Styrelseledamot, Moderaterna i Stockholms län 11–19, 2:e vice ordförande 19–23 och 1:e vice ordförande 23. Styrelsesuppleant, Södertörns energi AB 15–17. Styrelseledamot, MUF Stockholm 12–13. Föreningsordförande, Huddingemoderaternas kommunkrets 13–. Föreningsordförande, Friluftsföreningen Bofinken 14–. Styrelsesuppleant Mensa Stockholm 21–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet
Skriftlig fråga 2017/18:1255 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:1255 Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP När en mobiloperatör ska tillhandahålla mobila tjänster är tillgången till radiofrekvenser grundläggande. Post- och telestyrelsen PTS har nu på sitt bord att besluta hur frekvenserna ska kunna köpas och delas- Inlämnad
- 2018-05-03
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Fossiloberoende transporter
Betänkande 2017/18:TU13
Transportsektorn står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Målet är att utsläppen av växthusgaser från inrikestransporter, förutom flyget, senast 2030 ska vara minst 70 procent lägre än 2010. För att nå dit bör fokus ligga på åtgärder som är samhällsekonomiskt och miljömässigt effektiva, exempelvis genom ta vara på möjligheterna med ny teknik och en ökad andel förnybara bränslen. Det anser riksdagen som riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta.
Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden om fossiloberoende transporter .
- Behandlade dokument
- 29
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 28, 122 minuter
- Justering
- 2018-04-26
- Bordläggning
- 2018-04-27
- Debatt
- 2018-05-02
- Beslut
- 2018-05-02
It-politik
Betänkande 2017/18:TU9
Trafikutskottet har granskat två skrivelser från regeringen. Den ena handlar om inriktningen på regeringens digitaliseringspolitik. Målet med politiken är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Delmålen handlar bland annat om att alla ska ha kunskap om digitala verktyg och tjänster, att digitala tjänster ska vara enkla att använda och förtroendeingivande samt att digital innovation ska skapa nya och bättre lösningar. Utskottet anser att regeringens digitaliseringsstrategi är ett viktigt verktyg för att de politiska målen ska uppnås. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
I den andra skrivelsen kommenterar regeringen Riksrevisionens granskning av regeringens bredbandspolitik. Granskningen visar att bredbandstäckningen generellt sett är god och att utbyggnaden går framåt. Samtidigt påpekar Riksrevisionen bland annat att bredbandstäckningen är ojämnt fördelad mellan stad och landsbygd samt att det finns en risk för att bredbandsstödet, det vill säga statligt ekonomiskt stöd för att bygga bredband, har gått till kommersiellt attraktiva områden. Regeringen håller i skrivelsen helt eller delvis med om iakttagelserna och konstaterar att åtgärder har gjorts som stämmer överens med Riksrevisionens rekommendationer. Trafikutskottet håller med om det och ser fram emot det arbete som pågår för att ta fram en ny modell för bredbandsstödet. Därmed lade riksdagen skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa nej till ett 40-tal förslag i motioner om it-politik. Anledningen är bland annat att det genomförts eller pågår arbete i flera av frågorna som motionerna handlar om. Motionerna handlar bland annat om digitaliseringens möjligheter, tillgång till elektronisk kommunikation och teknikskiftet i det fasta telefonnätet.
- Behandlade dokument
- 36
- Förslagspunkter
- 11
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 32, 93 minuter
- Justering
- 2018-03-15
- Bordläggning
- 2018-03-27
- Debatt
- 2018-03-28
- Beslut
- 2018-03-28
Uppföljning av kollektivtrafiklagen
Interpellation 2017/18:292 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:292 Uppföljning av kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S I november 2015 valde trafikutskottet att göra en uppföljning av kollektivtrafiklagen 2015/16:RFR14Bland annat identifierades inträdeshinder på den regionala kollektivtrafikmarknaden, som förklarades av bland- Inlämnad
- 2017-12-19
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Postfrågor
Betänkande 2017/18:TU4
Regeringen eller Post- och telestyrelsen får ta fram regler för utdelning av post. Det gäller den post, upp till 20 kg, som idag sköts av Postnord, som har uppdraget att sköta den samhällsomfattande posttjänsten i Sverige. Reglerna ska bland annat göra det tydligt vilken som är den lägsta godtagbara servicenivån och vilka krav på utdelning som finns.
Den som erbjuder en posttjänst behöver också lämna vissa uppgifter om sin ekonomi eller verksamhet, om detta begärs. Syftet är att kunna samla in uppgifter som är nödvändiga för att följa upp att utvecklingen inom postområdet stämmer överens med samhällets behov. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Reglerna börjar gälla den 1 april 2018.
- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 33, 94 minuter
- Justering
- 2017-12-14
- Bordläggning
- 2018-01-23
- Debatt
- 2018-01-24
- Beslut
- 2018-01-24
Cykelfrågor
Betänkande 2017/18:TU5
Riksdagen sa nej till 22 motioner från den allmänna motionstiden om cykelfrågor. Anledningen till det är bland annat att regeringen under våren 2017 presenterade en nationell strategi för ökad och säker cykling. Motionerna handlar bland annat om infrastruktur för ökad cykling, färgsättning av cykelbanor och trafiksäkerhet och trafikregler för cykling.
- Behandlade dokument
- 31
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 22
- Anföranden och repliker
- 29, 102 minuter
- Justering
- 2017-12-14
- Bordläggning
- 2018-01-23
- Debatt
- 2018-01-24
- Beslut
- 2018-01-24
Postnords brevkvalitet för inrikespost
Skriftlig fråga 2017/18:465 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:465 Postnords brevkvalitet för inrikespost av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Opinionsundersökningsföretaget Demoskop har genomfört en alternativ undersökning av brevkvaliteten hos Postnord. Uppdragsgivaren är ett stort antal företag på landsbygden. Undersökningen visar att endast 64 procent- Inlämnad
- 2017-12-12
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden
Skriftlig fråga 2017/18:312 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:312 Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden av Erik Ottoson M till Statsrådet Peter Eriksson MP Den 20 november 2017 aviserade regeringen att Stockholms nya landshövding, Sven-Erik Österberg, har tillsatts som särskild utredare i Utredningen om radiospektrumanvändning- Inlämnad
- 2017-11-22
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Uppföljning av kollektivtrafiklagen
Skriftlig fråga 2017/18:254 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:254 Uppföljning av kollektivtrafiklagen av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Lagen 2010:1065 om kollektivtrafik trädde i kraft den 1 januari 2012. I november 2015 valde trafikutskottet att göra en uppföljning av lagen 2015/16:RFR14 för att säkerställa att de transportpolitiska målen och lagstiftningen- Inlämnad
- 2017-11-09
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar
Interpellation 2017/18:52 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:52 Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Rapporterna om vägar som Trafikverket inte längre vill ta ansvar för utan som under tvång överlämnas till kommuner eller boende utan att ersätta kostnaderna för drift och underhåll blir allt fler. Enligt- Inlämnad
- 2017-10-23
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Utredningen om järnvägens organisation
Skriftlig fråga 2017/18:192 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:192 Utredningen om järnvägens organisation av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Under 2015 överlämnade Gunnar Alexanderson, särskild utredare i Utredningen om järnvägens organisation, sitt slutbetänkande SOU 2015:100 till regeringen. I det finns ett flertal förslag på åtgärder och områden där- Inlämnad
- 2017-10-30
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Öppna data i stat, landsting och kommuner
Interpellation 2017/18:28 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:28 Öppna data i stat, landsting och kommuner av Erik Ottoson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Digitaliseringens intåg i den offentliga förvaltningen har bara börjat och allt fler viktiga initiativ tas såväl inom staten som inom våra kommuner och landsting. I digitaliseringens tidevarv är information- Inlämnad
- 2017-10-11
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor
Interpellation 2017/18:29 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:29 Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor av Erik Ottoson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Regeringen bereder i skrivande stund ett lagförslag om att göra det tillåtet att sätta upp så kallade viltkameror/åtelkameror utan tillståndsplikt. Detta kommer dock- Inlämnad
- 2017-10-11
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Falsklarm med VMA i Stockholms län
Interpellation 2017/18:27 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:27 Falsklarm med VMA i Stockholms län av Erik Ottoson M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Under kvällen den 9 juli 2017 var vi många i Stockholms län som hörde när tutorna ljöd och meddelade att någonting hade skett och att det fanns ett viktigt meddelande till allmänheten VMA- Inlämnad
- 2017-10-11
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Tvärförbindelse Södertörn
Interpellation 2017/18:33 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:33 Tvärförbindelse Södertörn av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm och Stockholms län är och har varit en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Som huvudstadsregion fyller Stockholms län en viktig funktion för hela landet och som draglok i ekonomin. För att huvudstadsregionen- Inlämnad
- 2017-10-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Arlandas roll som hubb i norra Europa
Interpellation 2017/18:32 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:32 Arlandas roll som hubb i norra Europa av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S I den flygstrategi som regeringen tagit fram står det bland annat att det både finns fog för att bygga ut Arlanda ytterligare och att flygplatsen har en viktig roll som tillväxtmotor för den svenska ekonomin.- Inlämnad
- 2017-10-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
En nationell drönarstrategi
Interpellation 2017/18:30 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:30 En nationell drönarstrategi av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Riksdagen har under det gångna riksdagsåret fattat beslut om att tillkännage för regeringen att den bör ta fram en nationell strategi angående drönare. Syftet är dels att hantera de risker som uppkommer i och med den- Inlämnad
- 2017-10-11
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Ett enhetligt biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken
Interpellation 2017/18:26 av Erik Ottoson (M)
Interpellation 2017/18:26 Ett enhetligt biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Utvidgning av arbetsmarknadsregioner är en fråga som många talar om men där det finns mycket kvar att göra för att underlätta kollektivt resande över länsgränser. Att kunna åka på samma- Inlämnad
- 2017-10-11
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Antalet vargar i Sverige
Skriftlig fråga 2017/18:146 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:146 Antalet vargar i Sverige av Erik Ottoson M till Miljöminister Karolina Skog MP I sitt svar på min skriftliga fråga 2017/18:95 beskriver miljöministern att riksdagens mål om 170270 vargar har överprövats av Naturvårdsverket som menar att en livskraftig vargstam förutsätter 300 vargar samt att en individ- Inlämnad
- 2017-10-23
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Östlig förbindelse i Stockholms län
Skriftlig fråga 2017/18:100 av Erik Ottoson (M)
Fråga 2017/18:100 Östlig förbindelse i Stockholms län av Erik Ottoson M till Statsrådet Tomas Eneroth S Stockholm och Stockholms län är och har varit en viktig tillväxtmotor för hela Sverige. Som huvudstadsregion fyller Stockholms län en viktig funktion för hela landet och som draglok i ekonomin. För att huvudstadsregionen- Inlämnad
- 2017-10-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)