Erik Slottner (KD)
Statsråd
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Finansdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2018-02-05 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Extra suppleant
- 2018-02-06 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Extra suppleant
- 2018-02-06 – 2018-09-24
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18 (ersättare 180205–180924). Suppleant EU-nämnden 18 och arbetsmarknadsutskottet 18. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 221018–.