Eva Lindh (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 217
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- eva.lindh@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ersättare
- 2016-04-18 – 2017-01-01
- Ersättare
- 2015-09-01 – 2015-12-31
Finansutskottet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Extra suppleant
- 2015-09-01 – 2015-12-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2016-04-18 – 2017-01-01
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2020-09-29 – 2022-10-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15, 16–17 och 18– (ersättare 150901–151231, 160418–170101 och 170227–170630). Extra suppleant civilutskottet 15, socialförsäkringsutskottet 16–17 och civilutskottet 17. Suppleant finansutskottet 18–, socialutskottet 18–22 och skatteutskottet 18–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 20–22.
Föräldrar
Ombudsmannen Ulf Lindh och vårdbiträdet Rose-Marie Lindh.
Utbildning
Socionomutbildning, Göteborgs universitet 91–95.
Anställningar
Socialsekreterare, Kinda kommun 95. Fältsekreterare, Finspångs kommun 95–00. Socialsekreterare, Norrköpings kommun 00–02. Skolkurator, Linköpings kommun 02–08. Skolkurator, Norrköpings kommun 08–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Integritetsskyddsmyndighetens insynsråd. Ledamot, utredningen Ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Linköping 18–22. Kommunalråd, Linköpings kommun 10–16. Vice ordförande, bildningsnämnden, Linköpings kommun 06–10. Vice ordförande, omsorgsnämnden 10–14. Ordförande, äldrenämnden 14–16.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lättillgängligt stöd
Skriftlig fråga 2016/17:577 av Eva Lindh (S)
Fråga 2016/17:577 Lättillgängligt stöd av Eva Lindh S till Statsrådet Åsa Regnér S När människor behöver samhällets insatser bör insatserna finnas lättillgängliga. Att kunna ge stöd i ett tidigt skede handlar i grunden om att människor ges verklig makt och inflytande över sina egna liv. Som Linköpingsbo och socialdemokrat- Inlämnad
- 2016-12-20
- Besvarare
- Statsrådet Åsa Regnér (S)
Införsel av alkohol
Skriftlig fråga 2016/17:469 av Eva Lindh (S)
Fråga 2016/17:469 Införsel av alkohol av Eva Lindh S till Statsrådet Gabriel Wikström S Illegal införsel av alkohol i bussar har alltmer uppmärksammats. Inte minst i Östergötland där Polismyndigheten har kunnat kartlägga och göra tillslag där mycket stora mängder har kunnat föras in i Sverige. Det handlar om organiserade- Inlämnad
- 2016-12-07
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)
Jämställdhet och idrott
Skriftlig fråga 2016/17:465 av Eva Lindh (S)
Fråga 2016/17:465 Jämställdhet och idrott av Eva Lindh S till Statsrådet Gabriel Wikström S Jämställdhet är en fråga som har diskuteras inom idrottsrörelsen under många år. År 1945 arrangerades den första konferensen för kvinnlig idrott och 1977 antogs ett handlingsprogram för lika villkor för kvinnor och män, flickor- Inlämnad
- 2016-12-07
- Besvarare
- Statsrådet Gabriel Wikström (S)