Eva Lindh (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 217
- Titel
- Socionom.
- Född år
- 1971
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- E-post
- eva.lindh@riksdagen.se
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ersättare
- 2016-04-18 – 2017-01-01
- Ersättare
- 2015-09-01 – 2015-12-31
Finansutskottet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2024-07-15
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Extra suppleant
- 2015-09-01 – 2015-12-31
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2016-04-18 – 2017-01-01
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2020-09-29 – 2022-10-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15, 16–17 och 18– (ersättare 150901–151231, 160418–170101 och 170227–170630). Extra suppleant civilutskottet 15, socialförsäkringsutskottet 16–17 och civilutskottet 17. Suppleant finansutskottet 18–, socialutskottet 18–22 och skatteutskottet 18–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 20–22.
Föräldrar
Ombudsmannen Ulf Lindh och vårdbiträdet Rose-Marie Lindh.
Utbildning
Socionomutbildning, Göteborgs universitet 91–95.
Anställningar
Socialsekreterare, Kinda kommun 95. Fältsekreterare, Finspångs kommun 95–00. Socialsekreterare, Norrköpings kommun 00–02. Skolkurator, Linköpings kommun 02–08. Skolkurator, Norrköpings kommun 08–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Integritetsskyddsmyndighetens insynsråd. Ledamot, utredningen Ändamålsenlig kommunalekonomisk utjämning.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig (ersättare), Linköping 18–22. Kommunalråd, Linköpings kommun 10–16. Vice ordförande, bildningsnämnden, Linköpings kommun 06–10. Vice ordförande, omsorgsnämnden 10–14. Ordförande, äldrenämnden 14–16.