Eva Sonidsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Konsumentvägledare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2008-10-21 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Suppleant
- 2007-12-06 – 2008-10-16
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Suppleant
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot civilutskottet 08-10 och 14-, försvarsutskottet 10-12 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11. Suppleant civilutskottet 06-08, försvarsutskottet 07-08 och 12-14, kulturutskottet 07-10, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10-11 och utbildningsutskottet 12-. Suppleant riksdagens valberedning 10-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14- och riksdagsstyrelsen 14-. Ledamot Socialdemokraternas arbetsutskott och gruppstyrelse 10-.
Föräldrar
Jordbrukaren Nils Öberg och skofabriksarbeterskan Lilly Öberg.
Utbildning
Gymnasieskola, kontor- och distributionslinje, Kramfors 73-75. Ekonomistudier, komvux 88-89. Vårdutbildning (kompletteringskurs) 90-91.
Anställningar
Docksta skofabrik 76-86, Kramfors kommun 86-88 och 92-, Konsum Västernorrland 89-90 och Västernorrlands landsting 91-92.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Konsumentverkets insynsråd 07-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kramfors 97-98 och 02- och vice ordförande 10-. Ledamot, kommunstyrelsen 03-06. Ledamot, skolstyrelsen 89-92, ersättare 86-88, utbildningsnämnden 92-95, vice ordförande 95-97 och ordförande 97-98, utvecklingsrådet 99-02, personalutskottet 03-06. Ordförande, barn-, kultur- och utbildningsnämnden 96-06. Ersättare, Krambo Bostad AB 03-07, Kramfors kommunhus 03-07 och Kramfors Industri AB 03-07.
Bostadsort
Docksta