Ewa Thalén Finné (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Ekonom
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2004-09-14 – 2017-10-10
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2017-10-11 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2017-10-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2004-09-23 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Lagutskottet
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-10-07
Riksrevisionens styrelse
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-12-31
- Suppleant
- 2003-03-12 – 2006-10-16
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2012-09-01 – 2017-10-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2013-01-22 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2013-10-04 – 2016-10-31
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2018-01-16
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-02 och 04-. Ledamot bostadsutskottet 04-06, civilutskottet 06-10 och 14- och justitieutskottet 10-14. Suppleant arbetsmarknadsutskottet 98-02, bostadsutskottet 98-02, lagutskottet 04-06 och EU-nämnden 10-14. Ledamot Riksrevisionens styrelse 06-10, riksdagsstyrelsen 12-, krigsdelegationen 13- och styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 13-16. Suppleant Riksrevisionens styrelse 03-06 och riksdagens valberedning 10-.
Föräldrar
Gunnar Thalén och Barbro Thalén, f. Engberg.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Östermalms gymnasium 75-77. Ekonomi och distribution, Köpmannainstitutet 77-78. Beskattningsrätt, Stockholms universitet 82. Juridisk översiktskurs, Lunds universitet 84.
Anställningar
Butiksanställd, Harald Löfbergs AB 78-79. Redovisningsassistent, Hagström & Sillén 80-85. Ekonom, Allproduktservice AB 86-87. Dagbarnvårdare, Staffanstorps kommun 88-89. Ekonom, AB Söll Fallskyddssystem 92-96 och Protell AB 93-96. Oppositionsråd, Staffanstorp 96-98. Tidningsbud, Tidningsbärarna 03. Ekonom, Trapa Natan AB Glorias Lounge 03-04.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Ändamålsfastighetskommittén 02-04, SSI 05-08 och Boverkets insynsråd 09-11. Kriminalvårdens insynsråd 11-15. Ledamot, Riksdagens utredning Omställningsstöd för riksdagsledamöter 12-13. Ledamot, Budgetprocesskommittén 12-13. Bostadsplaneringskommittén 15. Parti- och kandidatfinansieringskommittén 14-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Staffanstorp 98-08, ordförande 08-14. Ledamot, kommunstyrelsen, Staffanstorp 95-98, 2:e vice ordförande 96-98. Ledamot, skolstyrelsen 83-89, barn- och utbildningsnämnden 92-96, 2:e vice ordförande 95-96 och ordförande 03-04. Ledamot, arbetsförmedlingsnämnden 96-98. Ledamot, taxeringsnämnden, Lidingö 81-83. Ledamot, Sydvästra Skånes kommunalförbund 96-98 och kommittén för skola m.m., Kommunförbundet Skåne 03-04. Ombud, Malmöhus läns kommunförbund 96-98. 1:e vice ordförande, Staffanstorps Centrum AB 97-98. Vice ordförande, SkåNet AB 03-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Staffanstorp 85-89 och 96-98, Moderaterna Södra och Västra Skåne 96-98 och Moderaterna i Skåne 99-02 och 06-12. Styrelseledamot, Moderatkvinnorna 05-15. Styrelseledamot, Bråhög Borggård Hem- och skolaförening 93-96. Staffanstorp-Stanstorp Rotaryklubb 96-11, president 08-09. Ledamot, Stiftelsen Fistulasjukhuset 08-, ordförande 11-.
Bostadsort
Staffanstorp
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen
Motion 1999/2000:A24 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:A24 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:143 Ändringar i jämställdhetslagen m.m. 1 Inledning I propositionen föreslår regeringen långtgående skärpningar av jämställd- hetslagen i det uppgivna syftet att sådana skillnader i lön och andra förmåner i anställningen mellan- Inlämnad
- 2000-06-29
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- --------2000/01:AU3
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
ökad utländsk konkurrens inom byggsektorn
Skriftlig fråga 1999/2000:1104 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 9 juni Fråga 1999/2000:1104 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ökad utländsk konkurrens inom byggsektorn I ett svar på en skriftlig fråga 1999/2000:983 om ökad konkurrens inom byggsektorn skriver statsrådet Lars-Erik Lövdén bl.a. att regeringen konstaterat att särskilda insatser behövs för- Inlämnad
- 2000-06-09
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
verksamheten vid Lunds historiska museum
Skriftlig fråga 1999/2000:1068 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 31 maj Fråga 1999/2000:1068 av Ewa Thalén Finné m till utbildningsminister Thomas Östros om verksamheten vid Lunds historiska museum Lund historiska museum, LUHM, är en nationellt och internationellt välkänd institution som nu riskerar att få sin verksamhet kraftigt begränsad i och med besparingar på 1 686 000 kr.- Inlämnad
- 2000-05-31
- Besvarare
- utbildningsminister Thomas Östros (S)
brist på detaljplanerad mark
Skriftlig fråga 1999/2000:1038 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 25 maj Fråga 1999/2000:1038 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om brist på detaljplanerad mark Runtom i kommunerna råder brist på detaljplanerad mark. Till detta finns flera orsaker. T.ex. tar många överklaganden lång tid och i vissa fall väljer kommuner att inte pröva förfrågningar om detaljplaner.- Inlämnad
- 2000-05-26
- Besvarare
- miljöminister Kjell Larsson (S)
ökad konkurrens inom byggsektorn
Skriftlig fråga 1999/2000:983 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 18 maj Fråga 1999/2000:983 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ökad konkurrens inom byggsektorn I mitten av maj presenterades Byggkostnadsdelegationens slutbetänkande SOU 2000:44 där det bl.a. konstateras att det är dåligt ställt med konkurrensen inom både byggsektorn och byggmaterialsektorn- Inlämnad
- 2000-05-22
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition
Motion 1999/2000:Fi43 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi43 av Billing, Knut m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår i tilläggsbudget för år 2000 att regeringen skall be- myndigas att vad avser utgiftsområde 18, ramanslaget A8 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäderbesluta om bidrag- Inlämnad
- 2000-04-28
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1999/2000:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition
Motion 1999/2000:Fi32 av Inga Berggren m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi32 av Berggren, Inga m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Infrastrukturutbyggnaden i Skåne Ansvaret för vår infrastruktur Statens ansvar för landets vägar och järnvägar omfattar planering, projektering och förvaltning av det gemensamma transportnätet.- Inlämnad
- 2000-04-28
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition
Motion 1999/2000:Fi28 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fi28 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:100 2000 års ekonomiska vårproposition Regeringen föreslår införande av ett s k utökat förstärkt anställningsstöd och särskilt anställningsstöd fr.o.m. den 1 augusti år 2000. Enligt regeringens egna uppgifter är reformen inte- Inlämnad
- 2000-04-28
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
polisbrist
Skriftlig fråga 1999/2000:844 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 17 april Fråga 1999/2000:844 av Ewa Thalén Finné m till justitieminister Laila Freivalds om polisbrist Det finns i dag många skrämmande exempel från vårt land där människor känner sig rättslösa på grund av att polisen inte har möjlighet att utreda brott, eller ens att komma på brottsplatsundersökning när polisanmälan- Inlämnad
- 2000-04-18
- Besvarare
- justitieminister Laila Freivalds (S)
med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag
Motion 1999/2000:N40 av Ewa Thalén Finné och Lars Lindblad (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:N40 av Thalén Finné, Ewa m med anledning av prop. 1999/2000:72 Ny naturgaslag I proposition 1999/2000:72 föreslår regeringen att en ny lagstiftning införs på naturgasområdet. Avsikten med den föreslagna naturgaslagen är att tillgodose de krav som Europaparlamentets och rådets direktiv- Inlämnad
- 2000-04-14
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:NU12
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt
Motion 1999/2000:A15 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:A15 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:98 Förnyad arbetsmarknadspolitik för delaktighet och tillväxt 1 Sammanfattning Trots ökande sysselsättning och sjunkande arbetslöshet är ca 440 000 färre sysselsatta idag än för tio år sedan. I många bygder ligger arbetslösheten- Inlämnad
- 2000-04-13
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- ---------1999/2000:AU7
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
skatternas inverkan på hyran
Skriftlig fråga 1999/2000:723 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 22 mars Fråga 1999/2000:723 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om skatternas inverkan på hyran Att hyrorna har ökat under 1990-talet är ingen nyhet för mig eller för statsrådet. Orsakerna anser Boverket är, att bostadsbolagens kostnader har rusat i höjden. Delvis på grund av stigande skatter.- Inlämnad
- 2000-03-22
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
bostadsbristen
Interpellation 1999/2000:310 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 22 mars Interpellation 1999/2000:310 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen Bostadsbrist hotar inte bara tillväxten i Stockholm utan i hela landet. I Stockholms region skapas i dag merparten av alla nya arbetstillfällen. Arbetstillfällen som ger spridningseffekter i hela riket.- Inlämnad
- 2000-03-22
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
vinstpengar ur kommunala bostadsföretag
Skriftlig fråga 1999/2000:703 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 15 mars Fråga 1999/2000:703 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om vinstpengar ur kommunala bostadsföretag Malmös kommunalråd Ilmar Reepalu har framfört, på Kommunförbundets bolagsdag 2000, att han inte vill ha någon begränsning i att plocka ut vinstpengar från sitt kommunala bostadsföretag.- Inlämnad
- 2000-03-16
- Besvarare
- statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)
elevers kunskapsnivå i grundskolan
Interpellation 1999/2000:233 av Thalén Finné, Ewa (m)
den 10 februari Interpellation 1999/2000:233 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om elevers kunskapsnivå i grundskolan Varje år kommer Skolverkets rapport om situationen i grundskolan, där man tittar på elevernas grundläggande kunskaper. År efter år ser vi hur resultatet blir sämre. Detta är mycket- Inlämnad
- 2000-02-14
- Besvarare
- statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)
med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning
Motion 1999/2000:A6 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:A6 av Odenberg, Mikael m med anledning av prop. 1999/2000:32 Lönebildning för full sysselsättning 1 Sammanfattning En uthållig ekonomisk tillväxt och god välfärdsutveckling förutsätter att det genomförs strukturella reformer bl a i form av skattesänkningar och avregleringar på arbetsmarknaden.- Inlämnad
- 2000-01-21
- Förslag
- 36
- Utskottsberedning
- ------------------1999/2000:AU5
- Riksdagsbeslut
- (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret
Motion 1999/2000:Fö19 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Fö19 av Eriksson, Ingvar m med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret Frihet och fred utgör en nödvändig stabil grund för demokrati och trygghet i vårt land, liksom i andra länder. Dessa värden måste alltid kunna försvaras om ett land skall kunna utvecklas på ett positivt- Inlämnad
- 1999-12-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1999/2000:FöU2
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet
Motion 1999/2000:A1 av Mikael Odenberg m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:A1 av Odenberg, Mikael m med anledning av skr. 1999/2000:24 Jämställdhetspolitiken inför 2000- talet 1 Inledning I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av hur jämställdhetspolitiken har utvecklats under 1990-talet och säger sig även redovisa huvuddragen i den fortsatta inriktningen- Inlämnad
- 1999-11-19
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- -----1999/2000:AU6
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling
Motion 1999/2000:Bo1 av Knut Billing m.fl. (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:Bo1 av Billing, Knut m med anledning av förs. 1999/2000:RR3 Statligt stöd till lokala investeringsprogram för en ekologiskt hållbar utveckling Riksdagens revisorers granskning av det statliga stödet för en ekologiskt hållbar utveckling visar att stödet, uppgående till sammanlagt 6,5- Inlämnad
- 1999-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:BoU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen
Motion 1999/2000:U5 av Ewa Thalén Finné (m)
Motion till riksdagen 1999/2000:U5 av Thalén Finné, Ewa m med anledning av skr. 1999/2000:7 Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen Jag har med intresse tagit del av regeringens skrivelse 1999/2000:7 om utvecklingen i Östersjöregionen. Tyvärr finner jag att regeringen ganska ensidigt endast lyfter fram- Inlämnad
- 1999-10-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1999/2000:UU6
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation