Magdalena Andersson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 53
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Partiledare
Krigsdelegationen
Förste vice ordförande
Utrikesnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2014-10-03 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2014-10-02
Socialdemokraterna
- Partiledare
- 2021-11-04 –
Krigsdelegationen
- Förste vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-10-19 –
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2021-11-30 – 2022-10-18
Finansdepartementet
- Finansminister
- 2014-10-03 – 2021-11-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot krigsdelegationen 22 och 1:e vice ordförande 22–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Partiledare Socialdemokraterna 21–. Finansminister, Finansdepartementet 141003–211129. Statsminister, Statsrådsberedningen 211130–221018.
Föräldrar
Göran Andersson och Birgitta Granell-Andersson.
Utbildning
Civilekonom, Handelshögskolan Stockholm, examen 92. Forskarutbildning, inriktning nationalekonomi (ej avslutad), Handelshögskolan Stockholm 92–95. Institute for Advanced Studies, Wien 94. Harvard University 95.
Anställningar
Lärare, Handelshögskolan 94. Politiskt sakkunnig, Statsrådsberedningen 96–98 och planeringschef 98–04. Statssekreterare, Finansdepartementet 04–06. Inrikespolitisk rådgivare till partiordföranden, socialdemokratiska riksdagsgruppen 07–09. Överdirektör, Skatteverket 09–12. Ekonomisk-politisk talesperson, Socialdemokraterna 12–14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, ATG 04–06. Ledamot, Bolagsverkets insynsråd 09–12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Policy Network 05–09.