Fredrik Lundh Sammeli (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 78
- Titel
- Yrkesofficer.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 48 08
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Ledamotsrådet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-02-16 – 2026-09-21
- Ledig
- 2013-08-15 – 2014-02-15
- Ordinarie
- 2012-05-02 – 2013-08-14
- Ledig
- 2011-11-23 – 2012-05-01
- Ordinarie
- 2008-04-01 – 2011-11-22
- Ledig
- 2007-08-20 – 2008-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2007-08-19
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-12-14 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2006-11-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Luleå
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–14 och ordförande 14–18. Ordförande justitieutskottet 18–22. Vice ordförande socialutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 06–10, civilutskottet 06–10, miljö- och jordbruksutskottet 06–10 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 14–. Suppleant ledamotsrådet 18–. Ledamot pensionsgruppen 14–23.
Föräldrar
Ebbe Lundh och Chatrine Lundh, f. Nilsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapsprogrammet, Piteå, slutår 96. Flygvapnets officershögskola, Halmstad, slutår 99.
Anställningar
Officer, Norrbottens flygflottilj F21 99–. Projektledare, nätverket 1 000 unga socialdemokrater 04–05.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsråden för Migrationsverket 10–14, Polisen 18–22 och Länsstyrelsen Norrbotten 20–. Regeringens särskilda utredare Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddad boende (SOU2017:112). Ledamot, Föreningslagsutredningen (SOU2010:90), Namnlagsutredningen (SOU 2013:35), Stärkt konstitutionell beredskap (SOU2023:75) och Vårdansvarskommittén (SOU2023:04).
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Luleå 02–. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06. Ordförande, miljönämnden 02–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokraterna Norrbotten 15–. Partistyrelseledamot, Socialdemokraterna 15–. Förtroendevald inom SSU 99–05. Ordförande, SSU Norrbotten 02–05. Förtroendevald inom Unga Örnar 95–16. Förbundsordförande, Unga Örnar Sverige 07–16. Styrelseledamot, Officersförbundet F21 01–03. Ledamot Stiftelsen Allmänna Barnhuset 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Inflytande över försvaret
Interpellation 2008/09:519 av Lundh, Fredrik (s)
den 13 maj Interpellation 2008/09:519 Inflytande över försvaret av Fredrik Lundh s till försvarsminister Sten Tolgfors m Regeringen skriver i sin inriktningsproposition Ett användbart försvar Vi bygger ett tillgängligt, användbart och rörligt svenskt insatsförsvar, avsett för insatser med samma förband i Sverige,- Inlämnad
- 2009-05-13
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Barnfattigdom
Interpellation 2008/09:297 av Pettersson, Marina (s)
den 30 januari Interpellation 2008/09:297 Barnfattigdom av Marina Pettersson s till statsrådet Maria Larsson kd Samhället i dag präglas av den konjunkturnedgång som drabbar såväl vårt land som stora delar av världen i övrigt. Det är många människor i Sverige som redan blivit arbetslösa, och många går med ängslan- Inlämnad
- 2009-01-30
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Långsiktig energipolitik för Sverige
Interpellation 2008/09:144 av Lundh, Fredrik (s)
den 20 november Interpellation 2008/09:144 Långsiktig energipolitik för Sverige av Fredrik Lundh s till näringsminister Maud Olofsson c Sverige står inför en period av ekonomisk nedgång. Vi ser hur den kris som började i den amerikanska finanssektorn nu påverkar den reala ekonomin i hela världen. EU är redan inne- Inlämnad
- 2008-11-20
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)