Fredrik Lundh Sammeli (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 78
- Titel
- Yrkesofficer.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 48 08
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Ledamotsrådet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-02-16 – 2026-09-21
- Ledig
- 2013-08-15 – 2014-02-15
- Ordinarie
- 2012-05-02 – 2013-08-14
- Ledig
- 2011-11-23 – 2012-05-01
- Ordinarie
- 2008-04-01 – 2011-11-22
- Ledig
- 2007-08-20 – 2008-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2007-08-19
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-12-14 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2006-11-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Luleå
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–14 och ordförande 14–18. Ordförande justitieutskottet 18–22. Vice ordförande socialutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 06–10, civilutskottet 06–10, miljö- och jordbruksutskottet 06–10 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 14–. Suppleant ledamotsrådet 18–. Ledamot pensionsgruppen 14–23.
Föräldrar
Ebbe Lundh och Chatrine Lundh, f. Nilsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapsprogrammet, Piteå, slutår 96. Flygvapnets officershögskola, Halmstad, slutår 99.
Anställningar
Officer, Norrbottens flygflottilj F21 99–. Projektledare, nätverket 1 000 unga socialdemokrater 04–05.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsråden för Migrationsverket 10–14, Polisen 18–22 och Länsstyrelsen Norrbotten 20–. Regeringens särskilda utredare Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddad boende (SOU2017:112). Ledamot, Föreningslagsutredningen (SOU2010:90), Namnlagsutredningen (SOU 2013:35), Stärkt konstitutionell beredskap (SOU2023:75) och Vårdansvarskommittén (SOU2023:04).
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Luleå 02–. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06. Ordförande, miljönämnden 02–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokraterna Norrbotten 15–. Partistyrelseledamot, Socialdemokraterna 15–. Förtroendevald inom SSU 99–05. Ordförande, SSU Norrbotten 02–05. Förtroendevald inom Unga Örnar 95–16. Förbundsordförande, Unga Örnar Sverige 07–16. Styrelseledamot, Officersförbundet F21 01–03. Ledamot Stiftelsen Allmänna Barnhuset 18–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hatbrott och hatbrottsjourer
Motion 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju378 av Hans Ekström m.fl. S Hatbrott och hatbrottsjourer S36039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om utbildning i hbt-kunskap för poliser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:SoU1 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Motion 2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf312 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn S47003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ett nytt politiskt mål för politikområdet Ekonomisk familjepolitik i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Utgiftsområde 8 Migration
Motion 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf311 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 8 Migration S35001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett gemensamt europeiskt asylsystem. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU1 2011/12:CU16 2011/12:JuU15 2011/12:SfU10 2011/12:SfU11 2011/12:SfU12 2011/12:SfU2 2011/12:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Motion 2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf310 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom S47002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett stabilt pensionssystem som ger pensionärerna en trygg inkomst. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Motion 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf309 av Tomas Eneroth m.fl. S Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp S47001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en generell sjukförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 20
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU5 2011/12:AU9 2011/12:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (20 yrkanden): 19 avslag, 1 bifall,
Tolkning av sekretessbestämmelser
Motion 2011/12:K369 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:K369 av Christer Engelhardt m.fl. S Tolkning av sekretessbestämmelser S36043 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tolkning av sekretessbestämmelser. Motivering I dagens komplicerade samhälle är flera myndigheter- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En bostadspolitik för tillväxtregionen Norrbotten
Motion 2011/12:C371 av Maria Stenberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C371 av Maria Stenberg m.fl. S En bostadspolitik för tillväxtregionen Norrbotten S21136 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadspolitiken i Norrbotten. Motivering Expansionen inom bland annat näringar som gruv-- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förenklat faderskapserkännande och gemensam vårdnad
Motion 2011/12:C370 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C370 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson i Umeå S Förenklat faderskapserkännande och gemensam vårdnad S21171 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att rutinerna för fastställande av faderskap när föräldrarna- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Barnperspektiv i överskuldsättningsproblematiken
Motion 2011/12:C369 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C369 av Fredrik Lundh Sammeli S Barnperspektiv i överskuldsättningsproblematiken S21138 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en reformering av utsökningsbalken som tar särskild hänsyn till familjer med- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19 2011/12:FiU22 2011/12:KU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C415 av Kerstin Engle m.fl. S Kooperativ hyresrätt S21126 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggande av bostäder – särskilt hyresrätter
Motion 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C399 av Åsa Lindestam m.fl. S Byggande av bostäder särskilt hyresrätter S21123 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att satsa på en offensiv bostadspolitik för att bygga fler hyresrätter. Motivering Ett modernt välfärdssamhälle- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Reklam riktad mot barn
Motion 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:C385 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. S Reklam riktad mot barn S21102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reklam som riktas mot barn. Motivering Det finns mycket dold reklam som riktar sig direkt till barn. Ett- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dawit Isaak
Motion 2011/12:U303 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U303 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Dawit Isaak S21142 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea sedan mer än tio år. Motivering Över- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Erkänande av Palestina
Motion 2011/12:U292 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U292 av Hillevi Larsson m.fl. S Erkänande av Palestina S21082 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att erkänna Palestina som en självständig stat och stötta Palestinas ansökan om fullvärdigt medlemskap i FN. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ockupationen av Västsahara
Motion 2011/12:U291 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:U291 av Hillevi Larsson m.fl. S Ockupationen av Västsahara S21091 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör vara drivande inom EU och FN för att ge det västsahariska folket självbestämmande. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2012/13:UU8
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Infrastrukturen i Norrbotten
Motion 2011/12:T418 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T418 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Infrastrukturen i Norrbotten S10081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att bygga ut infrastrukturen i Norrbottens- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kostnadseffektiv sjöfart och konkurrensneutrala spelregler
Motion 2011/12:T383 av Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh Sammeli (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T383 av Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh Sammeli S Kostnadseffektiv sjöfart och konkurrensneutrala spelregler S10149 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kostnadseffektiv sjöfart och konkurrensneutrala spelregler.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livslångt lärande och högre utbildning för tillväxt
Motion 2011/12:Ub466 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub466 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. S Livslångt lärande och högre utbildning för tillväxt S19204 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det livslånga lärandet och högre utbildning. Motivering Alla har rätt till en- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnomsorg och arbetslinjen
Motion 2011/12:Ub444 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub444 av Fredrik Lundh Sammeli och Hannah Bergstedt S Barnomsorg och arbetslinjen S19203 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid efter behov. Motivering Det råder- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Demokrati och politik i skolan
Motion 2011/12:Ub336 av Hannah Bergstedt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub336 av Hannah Bergstedt m.fl. S Demokrati och politik i skolan S19212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att ha tydliga riktlinjer som ger möjlighet för demokrati och politik att vara en självklarhet- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag