Fredrik Lundh Sammeli (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 78
- Titel
- Yrkesofficer.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 48 08
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialutskottet
Vice ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Ledamotsrådet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-02-16 – 2026-09-21
- Ledig
- 2013-08-15 – 2014-02-15
- Ordinarie
- 2012-05-02 – 2013-08-14
- Ledig
- 2011-11-23 – 2012-05-01
- Ordinarie
- 2008-04-01 – 2011-11-22
- Ledig
- 2007-08-20 – 2008-03-31
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2007-08-19
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-12-14 – 2022-09-26
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Justitieutskottet
- Ordförande
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2006-11-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Bostadsort
Luleå
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 10–14 och ordförande 14–18. Ordförande justitieutskottet 18–22. Vice ordförande socialutskottet 22–. Suppleant justitieutskottet 06–10, civilutskottet 06–10, miljö- och jordbruksutskottet 06–10 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Ledamot krigsdelegationen 14–. Suppleant ledamotsrådet 18–. Ledamot pensionsgruppen 14–23.
Föräldrar
Ebbe Lundh och Chatrine Lundh, f. Nilsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapsprogrammet, Piteå, slutår 96. Flygvapnets officershögskola, Halmstad, slutår 99.
Anställningar
Officer, Norrbottens flygflottilj F21 99–. Projektledare, nätverket 1 000 unga socialdemokrater 04–05.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsråden för Migrationsverket 10–14, Polisen 18–22 och Länsstyrelsen Norrbotten 20–. Regeringens särskilda utredare Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddad boende (SOU2017:112). Ledamot, Föreningslagsutredningen (SOU2010:90), Namnlagsutredningen (SOU 2013:35), Stärkt konstitutionell beredskap (SOU2023:75) och Vårdansvarskommittén (SOU2023:04).
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Luleå 02–. Ledamot, kommunstyrelsen 02–06. Ordförande, miljönämnden 02–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Socialdemokraterna Norrbotten 15–. Partistyrelseledamot, Socialdemokraterna 15–. Förtroendevald inom SSU 99–05. Ordförande, SSU Norrbotten 02–05. Förtroendevald inom Unga Örnar 95–16. Förbundsordförande, Unga Örnar Sverige 07–16. Styrelseledamot, Officersförbundet F21 01–03. Ledamot Stiftelsen Allmänna Barnhuset 18–.