Fredrik Malm (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 27
- Titel
- Förbundsordförande.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ordförande
Kulturutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2013-08-15 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2013-02-14
Birgitta Ohlsson
- Ledig
- 2013-02-15 – 2013-08-14
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Förste vice ordförande
- 2021-09-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-16
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2010-02-05
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-09-03
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-09-08
- Ledamot
- 2018-02-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-12
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-16 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-15
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-01-24
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-15
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-01-14
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-03-15 – 2016-09-27
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-11-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061006–140929). Ledamot utbildningsutskottet 09–10, 1:e vice ordförande 21–22 och ordförande 22–. Ledamot utrikesutskottet 10–15 och 18–21, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och arbetsmarknadsutskottet 15–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–07 och 16–22, kulturutskottet 06–10 och 22–, utbildningsutskottet 06–09 och 10–14, EU-nämnden 10–, arbetsmarknadsutskottet 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14–15, trafikutskottet 14–16, miljö- och jordbruksutskottet 15–16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Ordförande riksdagsnätverket Sverige–Kurdistan 11–14.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Anställningar
Ledarskribent 01–02. Förbundsordförande, LUF 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Migrationsverkets insynsråd 16–20. Ledamot, parlamentariska kommittén för en framtida hållbar migrationspolitik 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02–06. Ersättare, utbildningsnämnden 98–02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98–02, integrationsnämnden 02–05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97–99 och Kungsholmen 05–06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95–99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99–02 och förbundsordförande 02–06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06–08, ordförande i Stockholmssektionen 06–09. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97–00. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05–08. Medarbetare, tidskriften Expo 99–02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10–13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15–21. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre (Silc) 11–.
Litteratur
Naftasyndikat – berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige (20).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Likvärdighet i skolsystemet
Interpellation 2022/23:178 av Linus Sköld (S)
Interpellation 2022/23:178 Likvärdighet i skolsystemet av Linus Sköld S till Statsrådet Lotta Edholm L För att skolan ska bli mer likvärdig över landet krävs reformer. Bärande delar i det svenska skolsystemet behöver förändras så att resurserna används effektivt och på ett sätt som kompenserar för skolors och elevers- Inlämnad
- 2023-02-03
- Svarsdatum
- 2023-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Lotta Edholm (L)
Åtgärder mot Iran
Interpellation 2022/23:161 av Alexandra Völker (S)
Interpellation 2022/23:161 Åtgärder mot Iran av Alexandra Völker S till Utrikesminister Tobias Billström M Sanktionerat dödande.Så beskriver FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter den iranska regimens verkställande av dödsdomar. Varje morgon vaknar vi med oron att ytterligare en människa ska ha avrättats för sin- Inlämnad
- 2023-01-25
- Besvarare
- Utrikesminister Tobias Billström (M)
Bankkonton till ukrainska flyktingar
Skriftlig fråga 2022/23:217 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2022/23:217 Bankkonton till ukrainska flyktingar av Fredrik Malm L till Statsrådet Niklas Wykman M Den 4 mars 2022 aktiverade EU det så kallade massflyktsdirektivet med anledning av det ryska anfallskriget mot Ukraina och de efterföljande flyktingströmmarna. I dag beräknas cirka 40 000 ukrainare befinna sig i Sverige,- Inlämnad
- 2022-12-22
- Svarsdatum
- 2023-01-09
- Besvarare
- Statsrådet Niklas Wykman (M)
Högnivåföreträdare för Sverige vid vinter-OS i Beijing 2022
Skriftlig fråga 2020/21:3139 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2020/21:3139 Högnivåföreträdare för Sverige vid vinter-OS i Beijing 2022 av Fredrik Malm L till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Vinter-OS i Beijing 2022 kommer att äga rum samtidigt som situationen för de mänskliga rättigheterna snabbt försämras i den autonoma regionen Xinjiang, där uigurer och andra- Inlämnad
- 2021-06-07
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Israels ockupation av Palestina
Interpellation 2020/21:730 av Håkan Svenneling (V)
Interpellation 2020/21:730 Israels ockupation av Palestina av Håkan Svenneling V till Utrikesminister Ann Linde S Israels våld mot palestinier i östra Jerusalem som lett till att hundratals skadats och många dödats har aktualiserat frågan om Israels ockupation av Palestina. Vänsterpartiet, som länge drivit frågan, anser- Inlämnad
- 2021-05-12
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Azerbajdzjans intrång på armeniskt territorium
Skriftlig fråga 2020/21:3118 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2020/21:3118 Azerbajdzjans intrång på armeniskt territorium av Fredrik Malm L till Utrikesminister Ann Linde S Den 27 september 2020 gick Azerbajdzjan, understött av Turkiet och tusentals syriska legosoldater, till anfall mot den armeniska befolkningen i Nagorno-Karabach. Under de 44 dagars krig som följde begick- Inlämnad
- 2021-06-04
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Sveriges roll i Afghanistan
Skriftlig fråga 2020/21:2591 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2020/21:2591 Sveriges roll i Afghanistan av Fredrik Malm L till Utrikesminister Ann Linde S Nyligen meddelade USA:s president Joe Biden att de resterade amerikanska trupper som är stationerade i Afghanistan ska dras tillbaka helt och hållet senast den 11 september i år. Beslutet är föga förvånande med tanke på att- Inlämnad
- 2021-04-20
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Bistånd till Uganda
Skriftlig fråga 2020/21:1996 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2020/21:1996 Bistånd till Uganda av Fredrik Malm L till Statsrådet Per Olsson Fridh MP Presidentvalet i Uganda i januari 2021 har kritiserats av såväl USA som EU. Valet följdes av godtyckliga arresteringar och politiskt våld syftande till att kväsa oppositionen. Inför detta val svarade dåvarande biståndsminister- Inlämnad
- 2021-02-26
- Besvarare
- Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)
Militärkuppen i Myanmar
Skriftlig fråga 2020/21:1594 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2020/21:1594 Militärkuppen i Myanmar av Fredrik Malm L till Utrikesminister Ann Linde S Tidigt den 1 februari genomfördes en militärkupp i Myanmar. Landets ledare Aung San Suu Kyi, president Win Myint och andra regeringspersoner har förts bort av militären och undantagstillstånd har utlysts. Myanmars demokratiutveckling- Inlämnad
- 2021-02-02
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Sverige och ishockey-VM i Belarus
Skriftlig fråga 2020/21:543 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2020/21:543 Sverige och ishockey-VM i Belarus av Fredrik Malm L till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Valet i Belarus blev varken fritt eller rättvist. Trots folkets demonstrationer och omvärldens protester klamrar sig president Aleksandr Lukasjenko fast vid makten med våld. Fredliga demonstranter har- Inlämnad
- 2020-11-17
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)
Bistånd till Belarus
Skriftlig fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2020/21:212 Bistånd till Belarus av Fredrik Malm L till Statsrådet Peter Eriksson MP Sedan president Lukasjenko tog makten 1994 har inte ett enda val godkänts av internationella valobservatörer. Valfusket har åtföljts av grova människorättsbrott, alltifrån brutala polisingrepp mot demonstranter och fängslanden av- Inlämnad
- 2020-10-14
- Besvarare
- Statsrådet Peter Eriksson (MP)
Reduktionsplikt
Interpellation 2019/20:468 av Maria Stockhaus (M)
Interpellation 2019/20:468 Reduktionsplikt av Maria Stockhaus M till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Transportsektorn står för en tredjedel av utsläppen av växthusgaser i Sverige. För att nå klimatmålen är elektrifiering av bilar en viktig del i omställningen, men det är inte enda sättet. Biodrivmedel är ett- Inlämnad
- 2020-09-01
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Hot mot Panzisjukhuset och doktor Denis Mukwege
Skriftlig fråga 2020/21:27 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2020/21:27 Hot mot Panzisjukhuset och doktor Denis Mukwege av Fredrik Malm L till Utrikesminister Ann Linde S Doktor Denis Mukwege tilldelades Nobels fredpris 2018 för sitt arbete mot sexualiserat våld i krig och konflikter. Han har även, med svenskt bistånd, grundat Panzisjukhuset i Bukavi i östra Kongo-Kinshasa,- Inlämnad
- 2020-09-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
En nationell hågkomstdag till minne av folkmordet i Srebrenica
Skriftlig fråga 2019/20:1743 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2019/20:1743 En nationell hågkomstdag till minne av folkmordet i Srebrenica av Fredrik Malm L till Statsminister Stefan Löfven S I juli 2020 är det 25 år sedan folkmordet i Srebrenica, där mer än 8 000 muslimska män och pojkar under några dagar mördades av bosnienserbiska styrkor på order av general Ratko Mladić- Inlämnad
- 2020-07-06
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Politiska rättigheter i Egypten
Skriftlig fråga 2019/20:135 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2019/20:135 Politiska rättigheter i Egypten av Fredrik Malm L till Utrikesminister Ann Linde S Sedan general Sisi tog över makten i Egypten har han gjort allt för att tysta varje form av oliktänkande. Politiska motståndare och kritiker har fängslats. Civilsamhällesorganisationer och oberoende medier har stängts- Inlämnad
- 2019-10-09
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer
Interpellation 2018/19:305 av Fredrik Malm (L)
Interpellation 2018/19:305 Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer av Fredrik Malm L till Utrikesminister Margot Wallström S År 2015 kallade regeringen upp Saudiarabiens ambassadör för att protestera mot att en journalist dömts till piskstraff. År 2017 kallade regeringen upp den ryska ambassadören för att protestera- Inlämnad
- 2019-08-21
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Stöd till de iranska människorättsaktivisterna
Skriftlig fråga 2018/19:421 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2018/19:421 Stöd till de iranska människorättsaktivisterna av Fredrik Malm L till Utrikesminister Margot Wallström S Nyligen fälldes människorättsadvokaten Nasrin Sotoudeh i vad som inte kan kallas för något annat än en skenrättegång. Varken Nasrin eller hennes advokat medverkade i rättegången, rapporterar Amnesty.- Inlämnad
- 2019-03-18
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Frivilligt återvändande till Afghanistan
Skriftlig fråga 2018/19:182 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2018/19:182 Frivilligt återvändande till Afghanistan av Fredrik Malm L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Migrationsverket rapporterar om att myndigheten pausar utbetalningar till en samarbetsorganisation i Afghanistan som arbetar med att främja frivilligt återvändande av asylsökande. Migrationsverket- Inlämnad
- 2019-02-08
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Sveriges agerande gällande Venezuela
Skriftlig fråga 2018/19:59 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2018/19:59 Sveriges agerande gällande Venezuela av Fredrik Malm L till Utrikesminister Margot Wallström S Venezuela står på randen till statskollaps. Orsaken är att socialistregimen i landet, vilken förtrycker befolkningen och genom vanskötsel har drivit landet i ekonomisk ruin. EU och Sverige måste agera betydligt- Inlämnad
- 2019-01-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Sveriges agerande i fråga om Venezuela
Skriftlig fråga 2018/19:63 av Fredrik Malm (L)
Fråga 2018/19:63 Sveriges agerande i fråga om Venezuela av Fredrik Malm L till Utrikesminister Margot Wallström S Venezuela står på randen till en statskollaps. Orsaken är socialistregimen i landet som förtrycker befolkningen och som genom vanskötsel drivit landet i ekonomisk ruin. EU och Sverige måste agera betydligt- Inlämnad
- 2019-01-29
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)