Fredrik Malm (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 27
- Titel
- Förbundsordförande.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ordförande
Kulturutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2013-08-15 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2013-02-14
Birgitta Ohlsson
- Ledig
- 2013-02-15 – 2013-08-14
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Förste vice ordförande
- 2021-09-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-16
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2010-02-05
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-09-03
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-09-08
- Ledamot
- 2018-02-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-12
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-16 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-15
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-01-24
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-15
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-01-14
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-03-15 – 2016-09-27
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-11-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061006–140929). Ledamot utbildningsutskottet 09–10, 1:e vice ordförande 21–22 och ordförande 22–. Ledamot utrikesutskottet 10–15 och 18–21, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och arbetsmarknadsutskottet 15–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–07 och 16–22, kulturutskottet 06–10 och 22–, utbildningsutskottet 06–09 och 10–14, EU-nämnden 10–, arbetsmarknadsutskottet 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14–15, trafikutskottet 14–16, miljö- och jordbruksutskottet 15–16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Ordförande riksdagsnätverket Sverige–Kurdistan 11–14.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Anställningar
Ledarskribent 01–02. Förbundsordförande, LUF 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Migrationsverkets insynsråd 16–20. Ledamot, parlamentariska kommittén för en framtida hållbar migrationspolitik 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02–06. Ersättare, utbildningsnämnden 98–02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98–02, integrationsnämnden 02–05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97–99 och Kungsholmen 05–06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95–99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99–02 och förbundsordförande 02–06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06–08, ordförande i Stockholmssektionen 06–09. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97–00. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05–08. Medarbetare, tidskriften Expo 99–02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10–13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15–21. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre (Silc) 11–.
Litteratur
Naftasyndikat – berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige (20).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.
Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör- Inlämnad
- 2015-05-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Motion 2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:3074 av Fredrik Malm FP med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör kunna ge mer omfattande militärt stöd.- Inlämnad
- 2015-04-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Svensk Mellanösternpolitik för Irak och Syrien
Motion 2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:1882 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP Svensk Mellanösternpolitik för Irak och Syrien Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det till den högsta utrikespolitiska prioriteringen att stoppa IS Islamiska staten framfart- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU11 2014/15:UU10 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
En feministisk utrikespolitik
Motion 2014/15:1880 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:1880 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP En feministisk utrikespolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ett feministiskt perspektiv ska genomsyra den svenska utrikespolitiken. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU10 2014/15:UU15 2014/15:UU2 2015/16:UU9
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
En svensk politik för demokrati och demokratiaktivister
Motion 2014/15:1879 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:1879 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP En svensk politik för demokrati och demokratiaktivister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning bör tillsättas för att ta fram en agenda för ett ökat svenskt stöd till- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU15 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Transatlantisk frihandel för jobb och tillväxt
Motion 2014/15:1875 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:1875 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP Transatlantisk frihandel för jobb och tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige fortsatt bör ge ett brett och långtgående mandat till EU-kommissionen att förhandla- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fler fristadsförfattare
Motion 2014/15:1874 av Bengt Eliasson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:1874 av Bengt Eliasson m.fl. FP Fler fristadsförfattare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör verka för att öka antalet fristäder för författare i Sverige. Motivering Den fria kulturen har en oerhörd- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
Motion 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:2981 av Lena Ek m.fl. C, M, FP, KD Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Sammanfattning Sverige är och ska vara ett grönt föregångsland. Att åstadkomma ett gott livsklimat för människor, djur och natur är en central politisk uppgift. De klimat- och miljöutmaningar som vårt samhälle- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU27 2014/15:MJU1 2014/15:MJU13 2014/15:MJU2 2014/15:MJU7 2014/15:MJU8 2014/15:NU12 2014/15:NU13 2014/15:SkU18
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 9 avslag, 7 bifall,
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Motion 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. (C, M, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:2974 av Lena Ek m.fl. C, M, FP, KD Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU15 2014/15:JuU16 2014/15:MJU10 2014/15:MJU11 2014/15:MJU12 2014/15:MJU2 2014/15:MJU3 2014/15:MJU5 2014/15:MJU9
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 4 avslag, 15 bifall,
En rättighetsmekanism i EU
Motion 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:1610 av Birgitta Ohlsson m.fl. FP En rättighetsmekanism i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att en rättighetsmekanism inrättas i EU. Motivering I skuggan av den ekonomiska krisen rasar en värderingskris- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige
Motion 2014/15:531 av Fredrik Malm och Said Abdu (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:531 av Fredrik Malm och Said Abdu FP Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en eventuell lagskärpning så att Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige
Motion 2014/15:201 av Fredrik Malm (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:201 av Fredrik Malm FP Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utreda en eventuell lagskärpning i syfte att få Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige att upphöra- Inlämnad
- 2014-11-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kurdistan
Motion 2014/15:202 av Fredrik Malm (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:202 av Fredrik Malm FP Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Kurdistan. Motivering Under snart ett århundrade har den kurdiska frågan varit olöst. Men i den omvälvning som nu sker i Mellanöstern har kurderna- Inlämnad
- 2014-11-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag