Fredrik Malm (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 27
- Titel
- Förbundsordförande.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ordförande
Kulturutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2013-08-15 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2013-02-14
Birgitta Ohlsson
- Ledig
- 2013-02-15 – 2013-08-14
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Förste vice ordförande
- 2021-09-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-16
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2010-02-05
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-09-03
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-09-08
- Ledamot
- 2018-02-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-12
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-16 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-15
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-01-24
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-15
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-01-14
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-03-15 – 2016-09-27
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-11-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061006–140929). Ledamot utbildningsutskottet 09–10, 1:e vice ordförande 21–22 och ordförande 22–. Ledamot utrikesutskottet 10–15 och 18–21, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och arbetsmarknadsutskottet 15–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–07 och 16–22, kulturutskottet 06–10 och 22–, utbildningsutskottet 06–09 och 10–14, EU-nämnden 10–, arbetsmarknadsutskottet 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14–15, trafikutskottet 14–16, miljö- och jordbruksutskottet 15–16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Ordförande riksdagsnätverket Sverige–Kurdistan 11–14.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Anställningar
Ledarskribent 01–02. Förbundsordförande, LUF 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Migrationsverkets insynsråd 16–20. Ledamot, parlamentariska kommittén för en framtida hållbar migrationspolitik 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02–06. Ersättare, utbildningsnämnden 98–02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98–02, integrationsnämnden 02–05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97–99 och Kungsholmen 05–06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95–99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99–02 och förbundsordförande 02–06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06–08, ordförande i Stockholmssektionen 06–09. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97–00. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05–08. Medarbetare, tidskriften Expo 99–02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10–13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15–21. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre (Silc) 11–.
Litteratur
Naftasyndikat – berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige (20).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lappkodicillen
Skriftlig fråga 2011/12:542 av Malm, Fredrik (FP)
den 24 april Fråga 2011/12:542 Lappkodicillen av Fredrik Malm FP till utrikesminister Carl Bildt M Det har kommit till min kännedom att svenska renskötare i gränstrakterna mot Norge vid ett flertal tillfällen har hamnat i konflikt med norska myndigheter, och då förvägrats rättsmedel på grund av att Sverige och- Inlämnad
- 2012-04-24
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Sydkinesiska sjön
Skriftlig fråga 2011/12:283 av Malm, Fredrik (FP)
den 9 januari Fråga 2011/12:283 Sydkinesiska sjön av Fredrik Malm FP till utrikesminister Carl Bildt M De senaste åren har en rad incidenter ägt rum i Sydkinesiska sjön. Orsaken är Kinas allt mer aggressiva agerande för att kontrollera innanhavet och den mängd atoller, rev och sandbanker som går under namnet Spratlyöarna.- Inlämnad
- 2012-01-09
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
Betänkande 2011/12:UU1
Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om drygt 2 miljarder kronor till internationell samverkan för 2012. Mest pengar går till avgifter för internationella organisationer, drygt 1,4 miljarder. Riksdagen gav regeringen rätt att besluta om ramanslag mellan 2013-2017 för samarbete inom Östersjöregionen.- Behandlade dokument
- 13
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 17, 72 minuter
- Beredning
- 2011-10-05
- Justering
- 2011-11-22
- Debatt
- 2011-11-30
- Beslut
- 2011-11-30
Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden
Utlåtande 2011/12:UU6
Utrikesutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om exportkontroll för produkter med så kallade dubbla användningsområden. Det handlar om högteknologiska produkter inom exempelvis elektronik, kärnkraft och telekommunikation som kan användas för både civila och militära ändamål. EU-länderna genomför exportkontroller av dessa produkter. Kontrollerna är ett instrument för icke-spridning av massförstörelsevapen och mot okontrollerade flöden av konventionella vapen. EU-kommissionen vill med grönboken inleda en diskussion om hur kontrollsystemet fungerar och hur det bör se ut i framtiden. Utrikesutskottet är positivt till att en diskussion inleds och välkomnar förslag som medför en ökad harmonisering mellan medlemsländerna. Utskottet anser också att tillståndsprövningen av export även fortsättningsvis ska utföras av respektive medlemslands licensmyndighet. Detta mot bakgrund av att handel med kontrollerade varor kan påverka nationell utrikes- och säkerhetspolitik. Riksdagen avslutade ärendet och skickade utlåtandet för kännedom till EU-kommissionen och till Regeringskansliet.- Förslagspunkter
- 1
- Anföranden och repliker
- 8, 46 minuter
- Beredning
- 2011-09-20
- Justering
- 2011-10-18
- Debatt
- 2011-10-26
- Beslut
- 2011-10-26
Svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne
Motion 2011/12:K294 av Hans Backman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:K294 av Hans Backman m.fl. FP Svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne FP1018 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne. Motivering Regeringen- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Eritreas skatteindrivning i Sverige
Motion 2011/12:Sk344 av Fredrik Malm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk344 av Fredrik Malm FP Eritreas skatteindrivning i Sverige FP1167 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda ny lagstiftning i syfte att stoppa Eritreas beskattning av eritreaner boende i Sverige. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kultursponsring
Motion 2011/12:Sk343 av Fredrik Malm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk343 av Fredrik Malm FP Kultursponsring FP1165 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade möjligheter till kultursponsring för företag. Motivering Kulturen spelar en viktig roll i vårt samhälle. Därför har Alliansen- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stockholm som tillväxtmotor
Motion 2011/12:N312 av Fredrik Malm (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:N312 av Fredrik Malm FP Stockholm som tillväxtmotor FP1166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Stockholms möjligheter att fungera som tillväxtmotor för landet som helhet. Motivering Ofta framhålls Stockholms betydelse- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Betänkande 2011/12:UFöU1
Sverige ska fortsätta att delta i den internationella militära insatsen i Libyen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Beslutet innebär att regeringen ska ställa en svensk väpnad styrka på högst 250 personer till förfogande i högst 30 dagar. Deltagandet är tänkt att inledas den 25 september 2011. En förutsättning är dock att Nato beslutar om en förlängning. Enligt planerna ska Sverige bidra med flygstridskrafter och stödresurser. Det innebär bland annat att fem plan av typen JAS 39 Gripen blir kvar för att verkställa FN:s säkerhetsrådsresolution 1973. Även resurser för informationsoperationer ska ställas till förfogande. Sammantaget handlar det om ett bidrag på cirka 140 personer. Styrkan ska kunna förstärkas tillfälligt vid behov. Sverige har deltagit i den militära insatsen sedan april 2011.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 34, 123 minuter
- Justering
- 2011-09-20
- Debatt
- 2011-09-21
- Beslut
- 2011-09-21