Fredrik Malm (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 27
- Titel
- Förbundsordförande.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ordförande
Kulturutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2013-08-15 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2013-02-14
Birgitta Ohlsson
- Ledig
- 2013-02-15 – 2013-08-14
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Förste vice ordförande
- 2021-09-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-16
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2010-02-05
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-09-03
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-09-08
- Ledamot
- 2018-02-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-12
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-16 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-15
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-01-24
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-15
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-01-14
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-03-15 – 2016-09-27
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-11-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061006–140929). Ledamot utbildningsutskottet 09–10, 1:e vice ordförande 21–22 och ordförande 22–. Ledamot utrikesutskottet 10–15 och 18–21, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och arbetsmarknadsutskottet 15–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–07 och 16–22, kulturutskottet 06–10 och 22–, utbildningsutskottet 06–09 och 10–14, EU-nämnden 10–, arbetsmarknadsutskottet 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14–15, trafikutskottet 14–16, miljö- och jordbruksutskottet 15–16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Ordförande riksdagsnätverket Sverige–Kurdistan 11–14.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Anställningar
Ledarskribent 01–02. Förbundsordförande, LUF 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Migrationsverkets insynsråd 16–20. Ledamot, parlamentariska kommittén för en framtida hållbar migrationspolitik 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02–06. Ersättare, utbildningsnämnden 98–02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98–02, integrationsnämnden 02–05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97–99 och Kungsholmen 05–06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95–99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99–02 och förbundsordförande 02–06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06–08, ordförande i Stockholmssektionen 06–09. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97–00. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05–08. Medarbetare, tidskriften Expo 99–02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10–13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15–21. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre (Silc) 11–.
Litteratur
Naftasyndikat – berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige (20).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Arbetsmiljö
Betänkande 2014/15:AU8
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om frågor som rör arbetsmiljö. Motionerna handlar bland annat om företagshälsovård, ett hållbart arbetsliv, systematiskt arbetsmiljöarbete samt nolltolerans mot dödsolyckor. Anledningen är bland annat att regeringen har påbörjat reformer för att förstärka arbetsmiljöarbetet.
- Behandlade dokument
- 17
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 20, 75 minuter
- Justering
- 2015-05-28
- Bordläggning
- 2015-06-12
- Debatt
- 2015-06-15
- Beslut
- 2015-06-16
Integration
Betänkande 2014/15:AU9
Regeringen har lämnat fyra skrivelser till riksdagen som behandlar olika rapporter från Riksrevisionen om integration. Det är Riksrevisionens rapport om staten och det civila samhället i integrationsarbetet, Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens, Riksrevisionens rapport om etableringslotsar och Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända.
Arbetsmarknadsutskottet, som har förberett riksdagens beslut, konstaterar att regeringen redogör för åtgärder som planeras och som gjorts på integrationsområdet, med anledning av vad Riksrevisionen rekommenderar i sina rapporter och vad som framförts i motionsförslag.
Riksdagen lade skrivelserna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendena. Riksdagen sa nej till motioner om bland annat etableringsuppdraget, invandrade kvinnors situation på arbetsmarknaden och etableringsersättning.
- Behandlade dokument
- 27
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 44, 147 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-12
- Debatt
- 2015-06-15
- Beslut
- 2015-06-16
Arbetsförmedlingen
Betänkande 2014/15:AU11
Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen samt två motioner som har lämnats med anledning av skrivelsen. Regeringens skrivelse handlar dels om Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel, dels om regeringens redovisning av ett tidigare tillkännagivande.
I riksrevisionens rapport har det framgått att Arbetsförmedlingens arbete med varsel behöver förbättras. Regeringen har i skrivelsen redovisat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller tänker vidta med anledning av rapporten. När det gäller riksdagens tidigare tillkännagivande om att återuppta översynen av Arbetsförmedlingen anser regeringen att det är slutbehandlat.
Riksdagen gjorde ett nytt tillkännagivande till regeringen om att återuppta arbetet med en bred översyn av Arbetsförmedlingen, och att regeringen bör göra det snarast. Arbetsmarknadsutskottet, som har berett frågan, anser att det påbörjade förbättringsarbetet är bra, men att det inte står i motsats till en bred översyn av Arbetsförmedlingen.
Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet, samt sa nej till den övriga motionen.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 21, 84 minuter
- Justering
- 2015-06-04
- Bordläggning
- 2015-06-10
- Debatt
- 2015-06-11
- Beslut
- 2015-06-16
Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Betänkande 2014/15:UFöU4
Sommaren 2014 begärde Iraks regering hjälp från FN med att bekämpa Isil (Islamiska staten i Irak och Levanten). FN antog samma år resolutioner om åtgärder mot Isil och andra terroristgrupper. USA bildade en internationell koalition mot Isil, en koalition som Sverige har anslutit sig till.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att Sverige på inbjudan från Irak ska delta i en militär utbildningsinsats i norra Irak under 2015. Riksdagen sa däremot nej till de följdmotioner som väcktes med anledning av regeringsförslaget. Följdmotionerna handlade bland annat om insatsens folkrättsliga grund, personalens rättsliga status, insatsens långsiktighet och omfattningen av det svenska stödet.
- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 36, 115 minuter
- Justering
- 2015-05-07
- Bordläggning
- 2015-06-02
- Debatt
- 2015-06-03
- Beslut
- 2015-06-03
Kristendomens överlevnad i Mellanöstern
Interpellation 2014/15:508 av Robert Hannah (FP)
Interpellation 2014/15:508 Kristendomens överlevnad i Mellanöstern av Robert Hannah FP till Utrikesminister Margot Wallström S På hundra år har Mellanöstern förvandlats från en region präglad av mångfald, med kristen befolkning på 20 procent, en av fem personer till en intoleransens region där etniska och religiösa minoriteter- Inlämnad
- 2015-04-14
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m.
Motion 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M, C, FP, KD)
Motion till riksdagen 2014/15:3083 av Elisabeth Svantesson m.fl. M, C, FP, KD med anledning av skr. 2014/15:42 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens arbete vid varsel m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen snarast bör- Inlämnad
- 2015-05-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Motion 2014/15:3074 av Fredrik Malm (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:3074 av Fredrik Malm FP med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör kunna ge mer omfattande militärt stöd.- Inlämnad
- 2015-04-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kemikaliepolitik
Betänkande 2014/15:MJU7
Riksdagen uppmanar regeringen att inom EU driva frågan om att begränsa eller fasa ut kvicksilver och bromerade flamskyddsmedel.
När det gäller kvicksilver så finns det i Sverige ett omfattande förbud mot användningen av kvicksilver. Miljö- och jordbruksutskottet, som har förberett beslutet, påpekar att kvicksilverhalterna fortsätter öka i miljön, främst på grund av att kvicksilvret transporteras via luften från Europa och övriga världen. Därför bör regeringen inom EU kraftfullt arbeta för att begränsa och fasa ut kvicksilver.
Bromerade flamskyddsmedel lagras i människokroppen och i miljön. Det finns risk för att de skadar ofödda barn, har hormonstörande effekter och orsakar cancer. Dessa flamskyddsmedel transporteras via luften och miljön i Sverige påverkas alltså av kemikalieanvändningen i EU och övriga världen. Därför tycker miljö- och jordbruksutskottet att regeringen även bör arbeta för att EU ytterligare begränsar eller fasar ut bromerade flamskyddsmedel.
- Behandlade dokument
- 15
- Förslagspunkter
- 25
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 28, 100 minuter
- Justering
- 2015-02-19
- Bordläggning
- 2015-03-10
- Debatt
- 2015-03-11
- Beslut
- 2015-03-11
Livsmedelspolitik
Betänkande 2014/15:MJU3
Riksdagen uppmanar regeringen att
- ta initiativ till ett ökat internationellt samarbete för att minska användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen
- ge Statskontoret i uppdrag att undersöka hur statens livsmedelskontroll kan gå i riktning mot att stärka dialogen och minska antalet förelägganden
- ge Livsmedelsverket uppdraget att arbeta för säkra livsmedel, bra livsmedelshantering och bra matvanor på ett sätt som gör att företagande i livsmedelsbranschen underlättas
- genomföra en kartläggning av de kontakter med myndigheterna som livsmedelsföretag måste ha på regional och kommunal nivå för att på sikt kunna minska antalet regler som företagen måste följa.
Uppmaningarna, tillkännagivandena, gjordes i samband med att riksdagen behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om livsmedelspolitik och en skrivelse från regeringen om Riksrevisionens granskning av statens livsmedelskontroll. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 40
- Förslagspunkter
- 25
- Reservationer
- 17
- Anföranden och repliker
- 29, 109 minuter
- Justering
- 2015-02-19
- Bordläggning
- 2015-03-03
- Debatt
- 2015-03-04
- Beslut
- 2015-03-04
Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:206 av Jan Björklund (FP)
Interpellation 2014/15:206 Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats av Jan Björklund FP till Statsminister Stefan Löfven S Bromma flygplats är av avgörande betydelse för företag, jobb och tillväxt i hela Sverige. Den 18 december fattade riksdagen beslut om att en förhandlingsperson med syfte att- Inlämnad
- 2015-01-09
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:205 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:205 Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Under hösten deklarerade den rödgröna regeringen att om en kommun så begär ska en förhandlingsperson utses för att samordna kontakter med kommuner som vill bygga bostäder på citynära flygplatsmark. Uppenbart var att den- Inlämnad
- 2015-01-07
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Klimatmål
Skriftlig fråga 2014/15:197 av Fredrik Malm (FP)
Fråga 2014/15:197 Klimatmål av Fredrik Malm FP till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I ett pressmeddelande den 3 februari från klimat- och miljöminister Åsa Romson anges att regeringen driver på för att EU ska höja sin ambition och anser att utsläppsminskningar om 50 procent till 2030 är i enlighet med EU:s ansvar- Inlämnad
- 2015-02-04
- Besvarare
- Åsa Romson (MP)
Vetenskapliga rekommendationer avseende GMO
Interpellation 2014/15:179 av Fredrik Malm (FP)
Interpellation 2014/15:179 Vetenskapliga rekommendationer avseende GMO av Fredrik Malm FP till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht S Den rödgröna regeringen är på väg att inta en ny svensk EU-position vad gäller biotekniken en teknik med genmodifierade organismer och godkännande av nya grödor och material. Såväl socialdemokratiska- Inlämnad
- 2014-12-05
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Vetenskapliga rekommendationer som grund för ställningstaganden
Interpellation 2014/15:169 av Emma Henriksson (KD)
Interpellation 2014/15:169 Vetenskapliga rekommendationer som grund för ställningstaganden av Emma Henriksson KD till Statsminister Stefan Löfven S I mitten av november togs beslut om godkännande inom EU för nya genetiskt modifierade GMO produkter. EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet, Efsa, hade tidigare godkänt produkterna.- Inlämnad
- 2014-12-01
- Besvarare
- Sven-Erik Bucht (S)
Ett tydligare agerande från EU gentemot Kuba
Interpellation 2014/15:203 av Jakob Forssmed (KD)
Interpellation 2014/15:203 Ett tydligare agerande från EU gentemot Kuba av Jakob Forssmed KD till Utrikesminister Margot Wallström S Efter mer än 50 års kommunistiskt styre av Kuba lever det kubanska folket under ett ständigt förtryck. Detta måste vi påminna oss om samtidigt som det är välkommet att USA och Kuba nu närmar- Inlämnad
- 2014-12-22
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Utrikesministerns vägran att erkänna pågående folkmord
Interpellation 2014/15:181 av Magnus Oscarsson (KD)
Interpellation 2014/15:181 Utrikesministerns vägran att erkänna pågående folkmord av Magnus Oscarsson KD till Utrikesminister Margot Wallström S Vid flera tillfällen har utrikesministern vägrat att tillstå att ett folkmord pågår i det område i Irak och Syrien som kontrolleras av den extrema terrororganisation som kallar- Inlämnad
- 2014-12-09
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:56 av Fredrik Malm (FP)
Interpellation 2014/15:56 Bromma flygplats av Fredrik Malm FP till Statsrådet Anna Johansson S Det verkar nu som att Bromma flygplats ska läggas ned. Bromma flygplats knyter samman Stockholm med en rad orter och städer runt om i Sverige. Det är 13 orter som trafikerar flygplatsen som kommer att få försämrade förbindelser,- Inlämnad
- 2014-10-16
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)