Fredrik Malm (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 27
- Titel
- Förbundsordförande.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ordförande
Kulturutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Utrikesnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2013-08-15 – 2014-09-29
- Statsrådsersättare
- 2006-10-06 – 2013-02-14
Birgitta Ohlsson
- Ledig
- 2013-02-15 – 2013-08-14
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Förste vice ordförande
- 2021-09-16 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2021-09-08 – 2021-09-16
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-08
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2009-09-03 – 2010-02-05
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-09-03
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-09-08
- Ledamot
- 2018-02-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-03-12
- Ledamot
- 2013-09-26 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2013-02-16 – 2013-09-25
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-02-15
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-01-24
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-09-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-15
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2016-01-14
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2016-03-15 – 2016-09-27
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2022-11-10 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06– (statsrådsersättare 061006–140929). Ledamot utbildningsutskottet 09–10, 1:e vice ordförande 21–22 och ordförande 22–. Ledamot utrikesutskottet 10–15 och 18–21, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12 och 14, miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och arbetsmarknadsutskottet 15–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–07 och 16–22, kulturutskottet 06–10 och 22–, utbildningsutskottet 06–09 och 10–14, EU-nämnden 10–, arbetsmarknadsutskottet 12–14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 10, 11 och 18, utrikesutskottet 13 och 14–15, trafikutskottet 14–16, miljö- och jordbruksutskottet 15–16, civilutskottet 16 och försvarsutskottet 18–. Ledamot Utrikesnämnden 22–. Ordförande riksdagsnätverket Sverige–Kurdistan 11–14.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Göran Malm och banktjänstemannen Ann Charlotte Malm, f. Kruse.
Utbildning
Gymnasieskola, Stockholm, slutår 97. Studier vid Uppsala universitet och Stockholms universitet.
Anställningar
Ledarskribent 01–02. Förbundsordförande, LUF 02–06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Migrationsverkets insynsråd 16–20. Ledamot, parlamentariska kommittén för en framtida hållbar migrationspolitik 19–20.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Stockholms kommun 02–06. Ersättare, utbildningsnämnden 98–02, ledamot 06. Ledamot, intagningsdelegationen 98–02, integrationsnämnden 02–05 och arbetsmarknads-integrationsberedningen 03–06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, LUF Söder om söder 95. Styrelseledamot, Folkpartiet i Skarpnäck 97–99 och Kungsholmen 05–06. Styrelseledamot, LUF Storstockholm 95–99. Vice förbundsordförande, Liberala Ungdomsförbundet 99–02 och förbundsordförande 02–06. Styrelseledamot, Samfundet Sverige-Israels riksstyrelse 06–08, ordförande i Stockholmssektionen 06–09. Kyrkofullmäktig, Skarpnäck 97–00. Ledamot, Svenska kommittén mot antisemitism 05–08. Medarbetare, tidskriften Expo 99–02. Styrelseledamot, Folkpartiet Stockholms län 10–13. Vice ordförande, Liberalerna Stockholms kommun 15–21. Styrelseledamot, Swedish International Liberal Centre (Silc) 11–.
Litteratur
Naftasyndikat – berättelsen om direktör Kruse och Stalins oljebolag i Sverige (20).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bistånd till Etiopien
Skriftlig fråga 2006/07:1594 av Malm, Fredrik (fp)
den 30 augusti Fråga 2006/07:1594 Bistånd till Etiopien av Fredrik Malm fp till statsrådet Gunilla Carlsson m Regeringens koncentration av samarbetsländer inom biståndet som i dagarna annonserades är mycket välkommen. Sverige kan göra mer nytta om vi inte sprider våra resurser för tunt och i stället satsar på länder- Inlämnad
- 2007-08-30
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Ensamkommande barns försvinnande
Skriftlig fråga 2006/07:1448 av Malm, Fredrik (fp)
den 2 juli Fråga 2006/07:1448 Ensamkommande barns försvinnande av Fredrik Malm fp till statsrådet Tobias Billström m Sigtuna kommun är en av ankomstkommunerna för ensamkommande flyktingbarn. Nu har tjänstemän i kommunen uppmärksammat att det de senaste veckorna har kommit ett stort antal barn och ungdomar från- Inlämnad
- 2007-07-02
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
Betänkande 2006/07:UbU13
Riksdagen sade ja till regeringens förslag till lagändringar som syftar till förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. Rektorer och lärare ska från den 1 augusti 2007 få ta hand om föremål från eleverna om föremålen är störande, till exempel mobiltelefoner, eller farliga, till exempel fyrverkeripjäser. Kommunen ska också kunna flytta störande elever till en annan skola även om föräldrarna är emot det.- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 35, 28 minuter
- Justering
- 2007-05-15
- Debatt
- 2007-05-30
- Beslut
- 2007-05-31
Vissa sjukförsäkringsfrågor m.m.
Betänkande 2006/07:SfU9
Kravet på att arbetsgivaren ska genomföra rehabiliteringsutredningar enligt lagen om allmän försäkring avskaffas. Arbetsgivaren ska i stället lämna de upplysningar till Försäkringskassan som behövs för att den försäkrades behov av rehabilitering snarast ska kunna klarläggas. Det kan till exempel handla om upplysningar som rör den försäkrades arbetsuppgifter eller genom att arbetsgivaren medverkar till att undersöka möjligheterna till att bereda den försäkrade andra arbetsuppgifter. Bakgrunden till de ändrade reglerna är bland annat att arbetsgivaren i många fall inte har tillgång till den medicinska information som oftast behövs för att kunna bedöma om och när det är lämpligt att vidta rehabiliteringsåtgärder. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2007.- Behandlade dokument
- 4
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 41, 1 minuter
- Justering
- 2007-05-08
- Debatt
- 2007-05-23
- Beslut
- 2007-05-23
Möjligheter för arbetande att få förlängt uppehållstillstånd
Skriftlig fråga 2006/07:1154 av Malm, Fredrik (fp)
den 11 maj Fråga 2006/07:1154 Möjligheter för arbetande att få förlängt uppehållstillstånd av Fredrik Malm fp till statsrådet Tobias Billström m Regeringen har som ambition att införa möjligheter för arbetskraftsinvandring till Sverige. Detta är en oerhört angelägen reform. För att klara svensk tillväxt och välfärd- Inlämnad
- 2007-05-11
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Migration och asylpolitik
Betänkande 2006/07:SfU8
Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen som redovisar den svenska migrations- och asylpolitiken sedan 2005. Riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen säger också nej till motioner om asyl- och migrationsfrågor, bland annat frågor om uppehållstillstånd, verkställighet av avvisningsbeslut och visumkrav samt svenskt medborgarskap.- Behandlade dokument
- 34
- Förslagspunkter
- 47
- Reservationer
- 49
- Anföranden och repliker
- 57, 1 minuter
- Beredning
- 2007-03-22
- Justering
- 2007-04-24
- Debatt
- 2007-05-09
- Beslut
- 2007-05-09
Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel
Betänkande 2006/07:SfU7
Riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i utlänningslagen. Detta för att Sverige ska uppfylla vissa krav som EU ställer. Det innebär till exempel att den som har fallit offer för människohandel ska kunna få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för minst sex månader om personen samarbetar i brottsutredningen och ställer upp som vittne i rättegången. Även uppehållstillstånd för betänketid på 30 dagar ska kunna meddelas. Lagändringarna börja gälla den 1 juli 2007.- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 36, 1 minuter
- Beredning
- 2007-04-10
- Justering
- 2007-04-24
- Debatt
- 2007-05-09
- Beslut
- 2007-05-09
Gymnasieskolan
Betänkande 2006/07:UbU9
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om gymnasieskolan. Skälet är bland annat gällande lagar och regler, att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag och en pågående utredningen om en reformerad gymnasieskola. Motionerna handlar bland annat om satsningar och utveckling av yrkesutbildningen, körkortsutbildning för gymnasieelever, lagreglering av rätten till kostnadsfria luncher respektive rätt till näringsriktiga måltider samt obligatoriska utvecklingssamtal.- Behandlade dokument
- 19
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 4
- Anföranden och repliker
- 15, 66 minuter
- Justering
- 2007-03-01
- Debatt
- 2007-04-11
- Beslut
- 2007-04-12
Grundskolan
Betänkande 2006/07:UbU8
Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om grundskolan. Skälet är bland annat att regeringen arbetar med ett förslag till ny skollag. Motionerna handlar bland annat om skolans finansiering, skolans arbetsmiljö, information om elevens utveckling och bedömning av studieresultat, lärarnas disciplinära befogenheter, skolans timplan, undervisning av särskilda ämnen som idrott, hem- och konsumentkunskap, sex och samlevnad, kultur- och musikskolor, feministiskt självförsvar i skolan.- Behandlade dokument
- 98
- Förslagspunkter
- 66
- Reservationer
- 64
- Anföranden och repliker
- 32, 17 minuter
- Justering
- 2007-02-22
- Debatt
- 2007-04-11
- Beslut
- 2007-04-12
Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran
Interpellation 2006/07:237 av Larsson, Kalle (v)
den 19 januari Interpellation 2006/07:237 Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran av Kalle Larsson v till justitieminister Beatrice Ask m För drygt ett år sedan visade SVT en dokumentär som bland annat visade att Iran bedriver flyktingspionage i Sverige och har gjort det- Inlämnad
- 2007-01-19
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
ID-handlingar åt invandrare
Interpellation 2006/07:324 av Malm, Fredrik (fp)
den 16 februari Interpellation 2006/07:324 ID-handlingar åt invandrare av Fredrik Malm fp till statsrådet Tobias Billström m Människor som flytt från krig och förföljelser eller sökt sig till Sverige av andra orsaker behöver allt stöd de kan få för att komma in i det svenska samhället. För att skaffa sig ett fungerande- Inlämnad
- 2007-02-16
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Utgiftsområde 8 Migration
Betänkande 2006/07:SfU2
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. De största anslagen går till asylsökandes ersättningar och bostadskostnader och till Migrationsverket. Riksdagen sade också ja till ett nytt mål för migrationspolitiken: att införa ökade möjligheter till arbetskraftsinvandring. Frågan om en ökad arbetskraftsinvandring är viktig ur ett arbetsmarknadsperspektiv och för att undvika en framtida arbetskraftsbrist.- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 7
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 68, 183 minuter
- Justering
- 2006-11-30
- Debatt
- 2006-12-11
- Beslut
- 2006-12-13
Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker
Motion 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:U305 av Cecilia Wikström i Uppsala m.fl. fp Folkmordet på armenier, assyrier/syrianer/kaldéer och pontiska greker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förmå Turkiet att öppna de historiska arkiven, så att sanningen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Dawit Isaak
Motion 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, m, c, kd, v, mp)
Motion till riksdagen 2006/07:U306 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, m, c, kd, v, mp Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen bör uppmärksamma Dawit Isaaks situation. Motivering Det är nu fem år sedan Dawit Isaak greps- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bidrag till politiska ungdomsorganisationer
Motion 2006/07:Kr281 av Eva Flyborg och Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr281 av Eva Flyborg och Fredrik Malm fp Bidrag till politiska ungdomsorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förändrade bidragsregler till de politiska ungdomsförbunden. Riksdagen begär att regeringen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En minnesdag för Raoul Wallenberg
Motion 2006/07:K357 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:K357 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp En minnesdag för Raoul Wallenberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa en svensk minnesdag tillägnad Raoul Wallenbergs minne. Motivering Raoul Wallenberg är en av historiens- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Republik
Motion 2006/07:K352 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:K352 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Republik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att republik bör införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kungen så länge som monarkin existerar- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:KU11
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Bekämpande av antisemitism
Motion 2006/07:K277 av Fredrik Malm m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:K277 av Fredrik Malm m.fl. fp Bekämpande av antisemitism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma och aktivt agera mot antisemitism i Sverige. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:KU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
En politik för frihet och demokrati i Iran
Motion 2006/07:U241 av Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:U241 av Fredrik Malm fp En politik för frihet och demokrati i Iran Sammanfattning 1979 skakades Iran av en revolution. Irans befolkning ville ha demokrati och frihet. Men revolutionen ersatte den rådande shahdiktaturen med ett nytt förtryck. Befolkningen påtvingades religiösa lagar och- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kurdernas rättigheter
Motion 2006/07:U272 av Fredrik Malm (fp)
Motion till riksdagen 2006/07:U272 av Fredrik Malm fp Kurdernas rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en samordnad politik för att värna det kurdiska folkets rättigheter. Motivering Förtrycket av den kurdiska befolkningen är fortfarande- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag