Fredrik Schulte (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-07-02 – 2022-03-22
- Ordinarie
- 2014-10-16 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-02-11 – 2019-07-01
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2015-02-10
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2015-01-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2019-02-13 – 2019-07-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2015-01-27 – 2017-12-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190211-190701). Ledamot skatteutskottet 06-15 och 17-18, utbildningsutskottet 09-10 och EU-nämnden 15-17. Suppleant justitieutskottet 06-10, finansutskottet 10-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18, socialförsäkringsutskottet 19- och skatteutskottet 19-. Extra suppleant konstitutionsutskottet 19.
Föräldrar
Delägaren Richard Schulte och civilekonomen Gun Schulte, f. Larsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Åva gymnasium i Täby, slutår 00. Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Statsvetenskap m.m., Stockholms universitet.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 02-. Ledamot och gruppledare, kommunstyrelsen 05-. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden 00-02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 02-. Ersättare, styrelsen för Täby Holding AB.
Bostadsort
Täby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Lönedumpning genom F-skattsedel
Interpellation 2011/12:300 av Green, Monica (S)
den 22 mars Interpellation 2011/12:300 Lönedumpning genom F-skattsedel av Monica Green S till finansminister Anders Borg M Det pågår en form av lönedumpning genom så kallat falskt egenföretagande. Människor tvingas skaffa F-skattsedel för att få jobb som till exempel lastbilschaufförer. Alla blir inte företagare- Inlämnad
- 2012-03-22
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ny skattereform
Interpellation 2011/12:293 av Jakobsson, Leif (S)
den 16 mars Interpellation 2011/12:293 Ny skattereform av Leif Jakobsson S till finansminister Anders Borg M I en stor morgontidning har Ola Pettersson, chefsekonom för LO, och Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef för Saco, föreslagit att regeringen tillsätter en ny, bred skatteutredning. Dess syfte skulle vara- Inlämnad
- 2012-03-16
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Nedskärning i den nya gymnasieskolan
Interpellation 2011/12:72 av Fridolin, Gustav (MP)
den 28 oktober Interpellation 2011/12:72 Nedskärning i den nya gymnasieskolan av Gustav Fridolin MP till utbildningsminister Jan Björklund FP Riksdagens finansutskott har uttryckt att regeringen bör återkomma till riksdagen gällande tillämpningen av finansieringsprincipen av den nya gymnasieskolan bet. 2010/11:FiU1- Inlämnad
- 2011-10-28
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)