Fredrik Schulte (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-07-02 – 2022-03-22
- Ordinarie
- 2014-10-16 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-02-11 – 2019-07-01
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2015-02-10
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2015-01-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2019-02-13 – 2019-07-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2015-01-27 – 2017-12-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190211-190701). Ledamot skatteutskottet 06-15 och 17-18, utbildningsutskottet 09-10 och EU-nämnden 15-17. Suppleant justitieutskottet 06-10, finansutskottet 10-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18, socialförsäkringsutskottet 19- och skatteutskottet 19-. Extra suppleant konstitutionsutskottet 19.
Föräldrar
Delägaren Richard Schulte och civilekonomen Gun Schulte, f. Larsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Åva gymnasium i Täby, slutår 00. Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Statsvetenskap m.m., Stockholms universitet.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 02-. Ledamot och gruppledare, kommunstyrelsen 05-. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden 00-02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 02-. Ersättare, styrelsen för Täby Holding AB.
Bostadsort
Täby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Friår som arbetsmarknadsåtgärd
Interpellation 2013/14:483 av Annika Lillemets (MP)
Interpellation 2013/14:483 Friår som arbetsmarknadsåtgärd av Annika Lillemets MP till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Friåret är något så sällsynt som en sann vinnavinna-lösning. Friårsreformen var såväl en frihetsreform som en mycket effektiv arbetsmarknadsåtgärd. Friår innebär, enkelt uttryckt, att en- Inlämnad
- 2014-05-15
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Arbetslösheten i Skåne
Interpellation 2013/14:479 av Anders Karlsson (S)
Interpellation 2013/14:479 Arbetslösheten i Skåne av Anders Karlsson S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Region Skånes omvärldsanalys för 2014 som gjordes 2013 är en dyster läsning. Skånes makroekonomi utvecklas svagt. Sedan mitten av 80-talet har Skånes andel av rikets befolkning stigit, medan Skånes- Inlämnad
- 2014-05-13
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Månadsuppgifter
Interpellation 2013/14:480 av Anders Karlsson (S)
Interpellation 2013/14:480 Månadsuppgifter av Anders Karlsson S till Näringsminister Annie Lööf C För att motverka svartjobb, skattefusk och illojal konkurrens efterfrågar många företagare ett enkelt system för månadsuppgifter. Inte minst gäller detta för byggbranschen. Ministern och Näringsdepartementet lyckades få finansministern- Inlämnad
- 2014-05-13
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Skatteverkets skattefelskarta
Interpellation 2013/14:232 av Johnson, Jacob (V)
den 20 januari Interpellation 2013/14:232 Skatteverkets skattefelskarta av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M Skatteverket redovisade nyligen det uppdrag verket fick i regleringsbrevet för 2013, nämligen att ta fram en ny uppdaterad så kallad skattefelskarta. Enligt den tidigare skattefelskartan- Inlämnad
- 2014-01-20
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion
Interpellation 2013/14:362 av Holm, Jens (V)
den 14 mars Interpellation 2013/14:362 Mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Regeringen hade fram till 2010 som mål att 20 procent av jordbruksarealen skulle vara ekologiskt certifierad samt att 25 procent av maten i offentlig sektor- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
Betänkande 2013/14:SkU11
Det ska bli möjligt att redovisa mervärdesskatt för ett beskattningsår i samband med inkomstdeklarationen. Tidpunkten för att lämna deklarationerna samordnas. Syftet är att göra det lättare för företagen att redovisa skatt. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 32 minuter
- Justering
- 2013-11-21
- Debatt
- 2013-12-04
- Beslut
- 2013-12-05
Nya vårdnadsregler
Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna om vårdnad. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller en rad allvarliga strukturella- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt
Motion 2013/14:C367 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C367 av Fredrik Schulte M En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt M1772 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador i linje med vad som anges i motionen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU8 2013/14:CU14 2013/14:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Om statligt stöd till livsåskådningsorganisationer
Motion 2013/14:Kr343 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr343 av Fredrik Schulte M Om statligt stöd till livsåskådningsorganisationer M1774 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över principerna och kriterierna för det statliga stödet till livsåskådningssamfund.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökad kameraövervakning
Motion 2013/14:Ju354 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju354 av Fredrik Schulte M Utökad kameraövervakning M1773 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att begränsa den privata kameraövervakningen till förmån för en brottsförebyggande och av samhället sanktionerad- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla valfriheten och mångfalden i välfärden
Motion 2013/14:Ub447 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub447 av Fredrik Schulte M Utveckla valfriheten och mångfalden i välfärden M1771 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga nationella regler för vårdval.1 Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU26 2013/14:SoU10 2013/14:SoU11 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Målet för skattekvoten
Interpellation 2009/10:340 av Johansson, Lars (s)
den 23 april Interpellation 2009/10:340 Målet för skattekvoten av Lars Johansson s till finansminister Anders Borg m Under den borgerliga regeringsperioden har skatterna sänkts med närmare 100 miljarder kronor. Skattesänkningarna under 2009 och 2010 har varit ofinansierade. Regeringen ärvde 70 miljarder kronor- Inlämnad
- 2010-04-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ny lärarutbildning
Betänkande 2009/10:UbU16
Riksdagen har beslutat att lärarutbildningen ska göras om. Dagens allmänna lärarexamen ska ersättas av fyra nya: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. I högskoleförordningen ska målen för de nya examina preciseras. Där kommer det också att framgå hur mycket en lärare ska läsa av vissa ämnen. Utbildningsvetenskap blir ett nytt ämne för alla. I utbildningsvetenskap kommer exempelvis ledarskap, konflikthantering, bedömning och betygssättning att ingå. Kraven på universitet och högskolor som utbildar lärare skärps. De som vill arrangera lärarutbildningar måste ansöka om examenstillstånd hos Högskoleverket. Det gäller även de som redan anordnar lärarutbildning. Samtidigt försvinner kravet på att högskolor som kan ge lärarexamen ska ha ett särskilt organ som ansvarar för utbildningen. Lagändringarna kommer börjar gälla den 31 december 2010.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 47, 153 minuter
- Beredning
- 2010-03-18
- Justering
- 2010-04-15
- Debatt
- 2010-04-28
- Beslut
- 2010-04-28
Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola
Betänkande 2009/10:UbU14
Kommuner och landsting kan uppdra åt privata aktörer att genomföra vuxenutbildning som komvux, särvux eller sfi. Dessa uppdragstagare ska nu kunna utföra den myndighetsutövning som tidigare bara rektorer inom vuxenutbildningen fått göra, exempelvis utfärda betyg. Ett villkor bör vara att uppdragstagaren har fått betygsrätt. Betygsrätt innebär rätten att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg enligt de bestämmelser som gäller för det offentliga skolväsendet. Sedan tidigare kan den myndighetsutövning som tillhör lärarens uppgifter ges till uppdragstagare inom vuxenutbildning. Regeringens förslag till lagändring innebär att dessa uppdragstagare nu både kan få uppgiften att sätta och utfärda betyg. Folkhögskolor ska även få genomföra utbildning som motsvarar svenskundervisning för invandrare (sfi). Ett villkor är att folkhögskolan får betygsrätt. Förändringarna i skollagen träder i kraft den 28 juni 2010.- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 9, 38 minuter
- Justering
- 2010-03-11
- Debatt
- 2010-03-24
- Beslut
- 2010-03-24
Vuxenutbildning
Betänkande 2009/10:UbU11
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om vuxenutbildning. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vuxenutbildningens inriktning och omfattning samt om svenska för invandrare (sfi).- Behandlade dokument
- 33
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 6, 30 minuter
- Beredning
- 2009-12-08
- Justering
- 2010-02-18
- Debatt
- 2010-03-04
- Beslut
- 2010-03-10
Dawit Isaak
Motion 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. (fp, v, m, kd, mp, c)
Motion till riksdagen 2009/10:U341 av Cecilia Wigström i Göteborg m.fl. fp, v, m, kd, mp, c Dawit Isaak fp1039 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dawit Isaaks situation bör uppmärksammas. Motivering Det är nu åtta år sedan göteborgaren- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avknoppningar
Motion 2009/10:Fi265 av Fredrik Schulte (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi265 av Fredrik Schulte m Avknoppningar m1986 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förändra regelverket för avknoppningar. Motivering Den europeiska välfärdsstatsmodellens största utmaning för framtiden ligger- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skatteutjämningen
Motion 2009/10:Fi264 av Fredrik Schulte (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Fi264 av Fredrik Schulte m Skatteutjämningen m1987 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skatteutjämningen fullt ut bör finansieras av staten. Motivering För att garantera alla svenska invånares tillgång till- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:FiU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Avveckling av möjligheten till uppskov med reavinstskatten
Motion 2009/10:Sk392 av Fredrik Schulte (m)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk392 av Fredrik Schulte m Avveckling av möjligheten till uppskov med reavinstskatten m1989 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten till uppskov med reavinstskatten tas bort och att skattesatsen i stället- Inlämnad
- 2009-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag