Fredrik Schulte (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-07-02 – 2022-03-22
- Ordinarie
- 2014-10-16 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-02-11 – 2019-07-01
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2015-02-10
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2015-01-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2019-02-13 – 2019-07-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2015-01-27 – 2017-12-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190211-190701). Ledamot skatteutskottet 06-15 och 17-18, utbildningsutskottet 09-10 och EU-nämnden 15-17. Suppleant justitieutskottet 06-10, finansutskottet 10-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18, socialförsäkringsutskottet 19- och skatteutskottet 19-. Extra suppleant konstitutionsutskottet 19.
Föräldrar
Delägaren Richard Schulte och civilekonomen Gun Schulte, f. Larsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Åva gymnasium i Täby, slutår 00. Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Statsvetenskap m.m., Stockholms universitet.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 02-. Ledamot och gruppledare, kommunstyrelsen 05-. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden 00-02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 02-. Ersättare, styrelsen för Täby Holding AB.
Bostadsort
Täby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Friår som arbetsmarknadsåtgärd
Interpellation 2013/14:483 av Annika Lillemets (MP)
Interpellation 2013/14:483 Friår som arbetsmarknadsåtgärd av Annika Lillemets MP till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Friåret är något så sällsynt som en sann vinnavinna-lösning. Friårsreformen var såväl en frihetsreform som en mycket effektiv arbetsmarknadsåtgärd. Friår innebär, enkelt uttryckt, att en- Inlämnad
- 2014-05-15
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Arbetslösheten i Skåne
Interpellation 2013/14:479 av Anders Karlsson (S)
Interpellation 2013/14:479 Arbetslösheten i Skåne av Anders Karlsson S till Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson M Region Skånes omvärldsanalys för 2014 som gjordes 2013 är en dyster läsning. Skånes makroekonomi utvecklas svagt. Sedan mitten av 80-talet har Skånes andel av rikets befolkning stigit, medan Skånes- Inlämnad
- 2014-05-13
- Besvarare
- Elisabeth Svantesson (M)
Månadsuppgifter
Interpellation 2013/14:480 av Anders Karlsson (S)
Interpellation 2013/14:480 Månadsuppgifter av Anders Karlsson S till Näringsminister Annie Lööf C För att motverka svartjobb, skattefusk och illojal konkurrens efterfrågar många företagare ett enkelt system för månadsuppgifter. Inte minst gäller detta för byggbranschen. Ministern och Näringsdepartementet lyckades få finansministern- Inlämnad
- 2014-05-13
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Skatteverkets skattefelskarta
Interpellation 2013/14:232 av Johnson, Jacob (V)
den 20 januari Interpellation 2013/14:232 Skatteverkets skattefelskarta av Jacob Johnson V till finansminister Anders Borg M Skatteverket redovisade nyligen det uppdrag verket fick i regleringsbrevet för 2013, nämligen att ta fram en ny uppdaterad så kallad skattefelskarta. Enligt den tidigare skattefelskartan- Inlämnad
- 2014-01-20
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion
Interpellation 2013/14:362 av Holm, Jens (V)
den 14 mars Interpellation 2013/14:362 Mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion av Jens Holm V till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C Regeringen hade fram till 2010 som mål att 20 procent av jordbruksarealen skulle vara ekologiskt certifierad samt att 25 procent av maten i offentlig sektor- Inlämnad
- 2014-03-14
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
Betänkande 2013/14:SkU11
Det ska bli möjligt att redovisa mervärdesskatt för ett beskattningsår i samband med inkomstdeklarationen. Tidpunkten för att lämna deklarationerna samordnas. Syftet är att göra det lättare för företagen att redovisa skatt. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2014.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 12, 32 minuter
- Justering
- 2013-11-21
- Debatt
- 2013-12-04
- Beslut
- 2013-12-05
Nya vårdnadsregler
Motion 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C452 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1770 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en översyn av reglerna om vårdnad. Motivering Svenska vårdnadsregler innehåller en rad allvarliga strukturella- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:CU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt
Motion 2013/14:C367 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2013/14:C367 av Fredrik Schulte M En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt M1772 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över skadeståndsbeloppen för ideella skador i linje med vad som anges i motionen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU8 2013/14:CU14 2013/14:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Om statligt stöd till livsåskådningsorganisationer
Motion 2013/14:Kr343 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr343 av Fredrik Schulte M Om statligt stöd till livsåskådningsorganisationer M1774 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över principerna och kriterierna för det statliga stödet till livsåskådningssamfund.- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökad kameraövervakning
Motion 2013/14:Ju354 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ju354 av Fredrik Schulte M Utökad kameraövervakning M1773 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att begränsa den privata kameraövervakningen till förmån för en brottsförebyggande och av samhället sanktionerad- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:JuU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utveckla valfriheten och mångfalden i välfärden
Motion 2013/14:Ub447 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub447 av Fredrik Schulte M Utveckla valfriheten och mångfalden i välfärden M1771 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga nationella regler för vårdval.1 Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU26 2013/14:SoU10 2013/14:SoU11 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag