Fredrik Schulte (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Studerande.
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-07-02 – 2022-03-22
- Ordinarie
- 2014-10-16 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-02-11 – 2019-07-01
- Statsrådsersättare
- 2014-09-29 – 2014-10-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2015-02-10
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-10-16
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2009-10-16 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2015-01-27 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Suppleant
- 2014-11-13 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-03-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2019-02-13 – 2019-07-01
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-03-22
- Ledamot
- 2015-01-27 – 2017-12-19
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-18 och 19- (ersättare 190211-190701). Ledamot skatteutskottet 06-15 och 17-18, utbildningsutskottet 09-10 och EU-nämnden 15-17. Suppleant justitieutskottet 06-10, finansutskottet 10-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18, socialförsäkringsutskottet 19- och skatteutskottet 19-. Extra suppleant konstitutionsutskottet 19.
Föräldrar
Delägaren Richard Schulte och civilekonomen Gun Schulte, f. Larsson.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Åva gymnasium i Täby, slutår 00. Teknisk fysik, Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Statsvetenskap m.m., Stockholms universitet.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Täby 02-. Ledamot och gruppledare, kommunstyrelsen 05-. Ersättare, barn- och utbildningsnämnden 00-02. Ledamot, kultur- och fritidsnämnden 02-. Ersättare, styrelsen för Täby Holding AB.
Bostadsort
Täby
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bankerna och de små företagen
Interpellation 2012/13:202 av Persson, Peter (S)
den 16 januari Interpellation 2012/13:202 Bankerna och de små företagen av Peter Persson S till statsrådet Peter Norman M Medierna har rapporterat att åtminstone tre av de fyra storbankerna tillhör de stora vinnarna på regeringspartiernas och Sverigedemokraternas beslut om sänkt bolagsskatt. Storbankerna kammar- Inlämnad
- 2013-01-16
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Skattepolitik och sysselsättning
Interpellation 2012/13:40 av Jakobsson, Leif (S)
den 19 oktober Interpellation 2012/13:40 Skattepolitik och sysselsättning av Leif Jakobsson S till finansminister Anders Borg M Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en stor bolagsskattesänkning, från 26,3 till 22 procent. Regeringen har med detta i bolagsskattefrågan gett sig in i ett race to the bottom- Inlämnad
- 2012-10-19
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Utveckla valfriheten och mångfalden i välfärden
Motion 2012/13:So484 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2012/13:So484 av Fredrik Schulte M Utveckla valfriheten och mångfalden i välfärden M1825 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att överväga nationella regler för vårdval. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU26 2012/13:SoU12 2012/13:SoU13 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utökad kameraövervakning
Motion 2012/13:Ju349 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2012/13:Ju349 av Fredrik Schulte M Utökad kameraövervakning M1778 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga möjligheten att införa en ny övergripande övervakningslag som samlar all lagstiftning på området och tydligt- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:JuU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt
Motion 2012/13:C352 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C352 av Fredrik Schulte M En bättre och mer rättvis skadeståndsrätt M1783 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skadeståndsbeloppen för ideella skador bör höjas i linje med vad som anges i motionen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:AU1 2012/13:CU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Nya vårdnadsregler
Motion 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C351 av Fredrik Schulte m.fl. M Nya vårdnadsregler M1787 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att gemensam vårdnad automatiskt ska gälla efter det att ett faderskap har fastställts och att barn till ogifta föräldrar- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Separering av kyrkan från staten
Motion 2012/13:K327 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2012/13:K327 av Fredrik Schulte M Separering av kyrkan från staten M1780 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att frånta Svenska kyrkan rätten att inhämta sina medlemsavgifter genom beskattning samt att även avveckla dess- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Borttagande av personvalsspärren
Motion 2012/13:K326 av Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2012/13:K326 av Fredrik Schulte M Borttagande av personvalsspärren M1784 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att avveckla personvalsspärren. Motivering Genom allmänna val vart fjärde år utser svenska folket- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Straffsanktioner vid umgängessabotage
Motion 2012/13:C402 av Jan Ericson och Fredrik Schulte (M)
Motion till riksdagen 2012/13:C402 av Jan Ericson och Fredrik Schulte M Straffsanktioner vid umgängessabotage M1597 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna till straffsanktioner vid umgängessabotage. Motivering I flera- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag