Göran Persson i Stjärnhov (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Kommunalråd, statsråd, senare partiordförande och statsminister
- Född år
- 1949
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2007-04-30
- Ledig
- 1994-10-07 – 2006-10-06
- Ordinarie
- 1991-10-04 – 1994-10-06
- Ledig
- 1991-09-29 – 1991-10-03
- Ordinarie
- 1979-09-30 – 1985-06-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ordförande
- 1991-10-07 – 1992-11-03
Finansutskottet
- Vice ordförande
- 1993-10-07 – 1994-10-01
- Ledamot
- 1993-10-06 – 1993-10-07
Näringsutskottet
- Ledamot
- 1992-11-06 – 1993-10-05
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2007-04-30
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-10-14
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1998-10-05
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-04-30
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2007-04-30
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2002-09-30 – 2006-10-06
- Statsminister
- 1996-03-22 – 2006-10-06
Finansdepartementet
- Finansminister
- 1994-10-06 – 1996-03-22
EG-delegationen
- Ledamot
- 1993-01-21 – 1993-10-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1979-85. 1991-. Statsråd 1989-91. Suppleant i Kulturutskottet 79/80-84/85 och Utbildningsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Jordbruksutskottet 91/92, ordförande 91/92, Näringsutskottet 92/93 och Finansutskottet 93/94, vice ordförande 93/94. Ledamot av Talmanskonferensen 91/92 och Krigsdelegationen 94/95-. Ledamot av EG-Sverige-kommittén 92/93-93/94. - Ledamot av s-gruppens styrelse 91/92-93/94.
Bostadsort
Katrineholm, senare Malmö
Utbildning
Gymnasieexamen 69. Studier vid högskolan i Örebro 69-71. Ombudsman i Södermanlands läns distrikt av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund 71-72. Konsulent i Södermanlands bildningsförbund 72. Studiesekreterare i Arbetarnas bildningsförbund 73-76. Kommunalråd i Katrineholm 77-79 och 85-89. Statsråd vid utbildningsdepartementet (skolfrågor) 30.1.1989-4.10.1991. Statsråd och chef för finansdepartementet 7.10.1994-22.3.1996, statsminister 23.3.1996-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Oppunda sparbank 77 och Stadshotellet AB, ordförande 82-. - Ledamot av styrelsen för Konsum Södermanland 77. - Ledamot av styrelsen för Katrineholms arbetarekommun, ordförande 75-85, Södermanlands läns SAP-distrikt, ledamot av verkställande utskottet 75-96, ordförande 91-96. Ledamot av SAP:s partistyrelse 96-, ordförande 96-, ledamot av verkställande utskottet 96-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av lekmiljörådet/barnmiljörådet 80-83, Svenska Unescorådet 83-85, länsskolnämnden i Södermanlands län, ordförande 83-89, och Nordiska museets nämnd 84-89, vice ordförande 84-89. - Ledamot av delegationen för bättre skolmiljö och uppföljning av reformbesluten ang grundskolan 79-80, förskola-skola-kommittén 81-85, ordförande 83-85, och personvalskommittén 92-93. Expert i stat-kommun-beredningen 84-86.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Vingåkers kommunfullmäktige 73-74. - Ledamot av Katrineholms kommunfullmäktige 77-88, ordförande 83-85. Ledamot av kommunstyrelsen 77-88, 2:e vice ordförande 77-82, ordförande 86-89. Ledamot av skolstyrelsen 77-79, ordförande 77-79, och centrala byggnadskommittén 77-79. Ledamot av styrelsen för Katrineholms Fastighets AB 80-88, ordförande 83-88, Katrineholms Industri AB 83-88, ordförande 83-88, och Katrineholms Elektriska AB 92-94.
Föräldrar
Byggnadsgrovarbetaren Erik Tomas Persson och Karin Dagny Maria Jonson
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Den ekonomiska politiken
Motion 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s Den ekonomiska politiken 1 Alla ska med inte bara några För att ett litet land ska kunna hävda sig i hård internationell konkurrens måste alla vara med och känna ansvar och trygghet. Vi har helt enkelt inte råd med att någon lämnas efter. Klyftor- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 104
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU3 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU3 2006/07:NU4 2006/07:NU9 2006/07:SfU1 2006/07:SfU10 2006/07:SfU2 2006/07:SfU3 2006/07:SoU6 2006/07:SoU8 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU11 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UbU6 2006/07:UbU7 2006/07:UbU8 2007/08:JuU1 2007/08:SoU5 2008/09:JuU4
- Riksdagsbeslut
- (104 yrkanden): 103 avslag, 1 bifall,
nätverksbaserat försvar
Interpellation 2002/03:286 av Lindgren, Else-Marie (kd)
den 11 april Interpellation 2002/03:286 av Else-Marie Lindgren kd till försvarsminister Leni Björklund om nätverksbaserat försvar Försvarsmakten ska i framtiden snabbt kunna möta olika slags hot och risker. Riksdagen har därför beslutat att Försvarsmakten ska utvecklas till ett nätverksbaserat försvar. Det innebär- Inlämnad
- 2003-04-11
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
destruktion av icke användbar ammunition
Interpellation 2002/03:272 av Westerberg, Per (m)
den 3 april Interpellation 2002/03:272 av Per Westerberg m till försvarsminister Leni Björklund om destruktion av icke användbar ammunition En inte obetydlig verksamhet kring försvaret är i dag så kallad störtning/destruktion av icke användbar ammunition. Denna verksamhet upphandlas i konkurrens där även svenska företag- Inlämnad
- 2003-04-03
- Besvarare
- Leni Björklund (S)
regeringens samarbetspartier
Interpellation 2002/03:193 av Lundgren, Bo (m)
den 17 februari Interpellation 2002/03:193 av Bo Lundgren m till statsminister Göran Persson om regeringens samarbetspartier I riksdagens utrikesdebatt den 12 februari 2003 stod företrädare för regeringens samarbetspartier för flera uppseendeväckande uttalanden. Vänsterpartiet företräddes av Lars Ohly, som i debatten- Inlämnad
- 2003-02-17
- Besvarare
- Göran Persson (S)
info från regeringen
info från- Datum
- 2002-12-17
med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)
Motion 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi30 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringspropositionen En ny ekonomisk politik Innehåll 1. Sveriges väg ur krisen2 2. De förlorade åren4 3. Hur hamnade Sverige i krisen6- Inlämnad
- 1994-05-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- --1993/94:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)
Motion 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi54 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Sätt Sverige i arbete Inledning och sammanfattning Vi socialdemokrater ger inte upp kampen mot arbetslösheten. Vi vill- Inlämnad
- 1994-05-10
- Förslag
- 34
- Utskottsberedning
- -----------------1993/94:FiU20 1993/94:JoU32
- Riksdagsbeslut
- (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen
Motion 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:A80 av Ingvar Carlsson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:209 Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning och sammanfattning2 Bakgrund3 Regeringens strategi4 Återförvisa propositionen5 Vår principiella syn7 Förslagen i propositionen13 Hemställan27- Inlämnad
- 1994-05-05
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- ----1993/94:AU18
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.
Motion 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi28 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:243 Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m. I Lotteriutredningens betänkande Vinna eller försvinnaföreslog utredningen att folkrörelserna skulle få möjlighet att anordna s.k. automatspel. Enligt utredningen- Inlämnad
- 1994-04-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- ---1993/94:FiU24
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling
Motion 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi21 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:227 Frågor om offentlig upphandling I propositionen föreslås lag om ändringar i lagen 1992:1528 om offentlig upphandling. Förslaget är med vissa undantag föranlett av att tre nya direktiv beslutats inom EG. Vi accepterar denna- Inlämnad
- 1994-04-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:FiU18
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling
Motion 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 1993/94:Fi16 av Göran Persson m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:222 Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling I propositionen återkommer regeringen med ett förslag till lag m.m. som riksdagen under detta riksmöte en gång tagit- Inlämnad
- 1994-04-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- -1993/94:FiU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation