Göran Pettersson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Officer/Överstelöjtnant
- Född år
- 1960
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-06-13 – 2013-04-18
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-06-12
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2015-01-29 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-01-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2012-11-08 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
Riksrevisionens parlamentariska råd
- Vice ordförande
- 2014-10-24 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-08-23 – 2014-10-24
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ledamot
- 2013-01-01 – 2015-12-31
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-. Ledamot finansutskottet 06-14 och utrikesutskottet 15-. Suppleant näringsutskottet 06-10, socialförsäkringsutskottet 10-14, konstitutionsutskottet 14-, utrikesutskottet 14-15 och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 15 och 16. Ledamot OSSE-delegationen 14-, Riksdagens ansvarsnämnd 13-15 och Riksrevisionens parlamentariska råd 12-14 och vice ordförande 14-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-.
Föräldrar
Marknadschefen Erik Pettersson och revisorn Ulla Pettersson, f. Nilsson.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk linje, Blackebergs- och Thorildsplans gymnasium, slutår 79. Krigsskolan, Karlberg, slutår 82. Artilleri- och ingenjörshögskolan, slutår 85. Allmän och högre kurs vid Militärhögskolan, slutår 91. US Naval Postgraduate School, Monterey i Kalifornien, Master of Science 93.
Anställningar
Officer, Försvarsmakten 82-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrtälje 05-. Ledamot/ersättare, kommunstyrelsen 05-. Ordförande, barn- och skolnämnden 05-06 och 10-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice kretsordförande, Moderaterna i Norrtälje 00-02. Ledamot, Lohärads kyrkoråd 01-09 och Söderbykarls pastoratskyrkonämnd 98-. Ordförande, Mensa Sverige 87-91 och 95-99.
Bostadsort
Lohärad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Trovärdighet i den ekonomiska politiken
Interpellation 2013/14:260 av Green, Monica (S)
den 30 januari Interpellation 2013/14:260 Trovärdighet i den ekonomiska politiken av Monica Green S till finansminister Anders Borg M Riksdagshösten präglades av en intensiv skattepolitisk strid. Under hela hösten stred de borgerliga riksdagsledamöterna högljutt och prestigefyllt för rätten att höja brytpunkten/skiktgränsen- Inlämnad
- 2014-01-30
- Besvarare
- Anders Borg (M)