Göte Wahlström (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Drifttekniker
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-04
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2006-10-16