Gunilla Carlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 17
- Titel
- Funktionär ABF.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2022-10-06
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ordförande
- 2012-02-28 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-04-16 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2024-10-31
- Vice ordförande
- 2018-10-10 – 2019-10-02
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-02-23
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-09-26 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2018-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Vice ordförande finansutskottet 22. Ledamot kulturutskottet 02–10 och 12, trafikutskottet 10–12 och finansutskottet 18–. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 02–06, skatteutskottet 06–10, socialutskottet 07–10, utbildningsutskottet 10–12, trafikutskottet 18–22 och konstitutionsutskottet 22Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Ledamot krigsdelegationen 12–18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–12. Vice ordförande valberedningen 22 och ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Personlig suppleant, styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 18–. Gruppledare Socialdemokraterna 22.
Föräldrar
Industriarbetaren Curt Carlsson och vårdbiträdet Ulla Britt Carlsson, f. Ottosson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 85.
Anställningar
Affärsbiträde 85–95. Projektanställd 95–00. Enhetsledare, ABF 00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek och Statens ljud- och bildarkiv. Ledamot, Migrationsverket 05–07. Taltidningsnämnden 06–. Ledamot, Förvaltningsstiftelsen 16–.
Kommunala uppdrag
Ersättare, stadsdelsnämnden, Hisings-Backa. Ledamot, skattenämnden, Hisingen 99–02. Ledamot, Liseberg AB 07–11 och 18– samt ordförande 15–18. Ledamot, Göteborgs hamn AB 11–15.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Hisings-Backa 98–02. Ledamot, förtroenderådet, Socialdemokraterna i Göteborgs distrikt. Ledamot, Handels socialdemokratiska fackklubb i Göteborg. Ledamot, Föreningen Norden 03–05. Ordförande ABF Göteborg. Ordförande Nordiska folkhögskolan. Ordförande Folkets hus och parker.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ungdomsfrågor
Betänkande 2002/03:KRU5
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om ungdomsfrågor.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 25, 73 minuter
- Justering
- 2003-02-18
- Debatt
- 2003-03-06
- Beslut
- 2003-03-12
Barnomsorg under obekväm arbetstid
Motion 2002/03:Ub540 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub540 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman s Barnomsorg under obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra barnomsorgen tillgänglig för alla, även för dem som arbetar- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Korttidsstudiebidrag
Motion 2002/03:Ub432 av Sonja Fransson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub432 av Sonja Fransson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Korttidsstudiebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att stärka människors möjligheter till studier genom korttidsstudiestöd. Motivering I- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EU standard för allergisanering
Motion 2002/03:So382 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Ronny Olander (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So382 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Ronny Olander s EU standard för allergisanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en EU-standard när det gäller allergimärkning av hotell. Motivering För- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning för företagare
Motion 2002/03:A352 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A352 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Utbildning för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning av nya företagare för att undvika konflikter på arbetsmarknaden som grundas i- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till heltidsarbete
Motion 2002/03:A351 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A351 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Rätt till heltidsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till heltidsarbete. Motivering Det ofrivilliga deltidsarbetet är ett stort problem- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd
Motion 2002/03:A350 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A350 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Den- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsa farligt ensamarbete
Motion 2002/03:A345 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A345 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman s Begränsa farligt ensamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en strategi för begränsning av farligt ensamarbete. Motivering Många arbetstagare- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strategi för ökad hälsa i arbetslivet
Motion 2002/03:A343 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A343 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Strategi för ökad hälsa i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en strategi för ökad hälsa i arbetslivet. Motivering I budgetpropositionen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Otrygga anställningsvillkor
Motion 2002/03:A312 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A312 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Otrygga anställningsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av lagstiftningen för att komma till rätta med den försämring av- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Undantagen i turordningsreglerna
Motion 2002/03:A295 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A295 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Undantagen i turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort undantagen i turordningsprinciperna. Motivering Rättssäkerheten- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lönebidragstaket
Motion 2002/03:A285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Christina Nenes (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A285 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Christina Nenes s Lönebidragstaket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lönebidraget. Motivering Genom lönebidrag ger vi idag många människor med arbetshandikapp en möjlighet- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sjuklöneperioden i sjukförsäkringen
Motion 2002/03:Sf369 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Sf369 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman s Sjuklöneperioden i sjukförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sjuklöneperioden i sjukförsäkringen. Motivering Sedan 1 januari 1992 ansvarar- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Certifieringssystem för företagare
Motion 2002/03:N383 av Siw Wittgren-Ahl och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:N383 av Siw Wittgren-Ahl och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Certifieringssystem för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utarbeta ett certifieringssystem för företagare. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:NU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Redovisning av sjukfrånvaro i verksamhetsberättelser
Motion 2002/03:L335 av Siw Wittgren-Ahl och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:L335 av Siw Wittgren-Ahl och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Redovisning av sjukfrånvaro i verksamhetsberättelser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro i verksamhetsberättelser.- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2002/03:LU1
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Västsvenska transporter
Motion 2002/03:T481 av Lennart Nilsson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2002/03:T481 av Lennart Nilsson m.fl. s Västsvenska transporter Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 En västsvensk motion om infrastruktur och transporter 3 Sammanfattning 3 Västsverige en region med stora tillgångar, men som också har stora krav på sig 4- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 16
- Utskottsberedning
- 2002/03:TU1 2002/03:TU3 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (16 yrkanden): 16 avslag
Underrättelseskyldigheten till privata vårdgivare
Motion 2002/03:So428 av Christina Nenes och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So428 av Christina Nenes och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Underrättelseskyldigheten till privata vårdgivare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utöka underrättelseskyldigheten till privata vårdgivare. Motivering- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag