Gunilla Carlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 17
- Titel
- Funktionär ABF.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2022-10-06
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ordförande
- 2012-02-28 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-04-16 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2024-10-31
- Vice ordförande
- 2018-10-10 – 2019-10-02
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-02-23
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-09-26 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2018-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Vice ordförande finansutskottet 22. Ledamot kulturutskottet 02–10 och 12, trafikutskottet 10–12 och finansutskottet 18–. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 02–06, skatteutskottet 06–10, socialutskottet 07–10, utbildningsutskottet 10–12, trafikutskottet 18–22 och konstitutionsutskottet 22Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Ledamot krigsdelegationen 12–18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–12. Vice ordförande valberedningen 22 och ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Personlig suppleant, styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 18–. Gruppledare Socialdemokraterna 22.
Föräldrar
Industriarbetaren Curt Carlsson och vårdbiträdet Ulla Britt Carlsson, f. Ottosson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 85.
Anställningar
Affärsbiträde 85–95. Projektanställd 95–00. Enhetsledare, ABF 00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek och Statens ljud- och bildarkiv. Ledamot, Migrationsverket 05–07. Taltidningsnämnden 06–. Ledamot, Förvaltningsstiftelsen 16–.
Kommunala uppdrag
Ersättare, stadsdelsnämnden, Hisings-Backa. Ledamot, skattenämnden, Hisingen 99–02. Ledamot, Liseberg AB 07–11 och 18– samt ordförande 15–18. Ledamot, Göteborgs hamn AB 11–15.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Hisings-Backa 98–02. Ledamot, förtroenderådet, Socialdemokraterna i Göteborgs distrikt. Ledamot, Handels socialdemokratiska fackklubb i Göteborg. Ledamot, Föreningen Norden 03–05. Ordförande ABF Göteborg. Ordförande Nordiska folkhögskolan. Ordförande Folkets hus och parker.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Makt att bestämma - rätt till välfärd
Betänkande 2004/05:KRU2
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya övergripande mål för den nationella ungdomspolitiken. Målen lyder "ungdomar ska ha verklig tillgång till välfärd" och "ungdomar ska ha verklig tillgång till makt". De nya målen ersätter dagens mål. När man undersöker om de övergripande målen uppnås ska man titta på följande områden: 1) lärande och personlig utveckling, 2) hälsa och utsatthet, 3) inflytande och representation, 4) egen försörjning och 5) kultur och fritid. Ungdomspolitiken ska vara en del av politiken på alla områden som är relevanta för ungdomars levnadsvillkor. Målen för alla sådana områden ska alltså gälla även för ungdomspolitiken. En annan nyhet är att regeringen årligen ska prioritera en eller flera frågor där behovet av insatser är särskilt viktiga för att förbättra ungdomars levnadsvillkor. Riksdagen beslutade också att kommunerna ska ha ett uttryckligt ansvar att hålla sig informerade om hur ungdomar som inte är längre är skolpliktiga och inte fyllt 20 år är sysselsatta. Syftet är att kunna erbjuda alternativ för att undvika att ungdomarna hamnar utanför studie- och arbetslivet. Skyldigheten omfattar inte de ungdomar som går eller har gått en utbildning på nationella eller specialutformade program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2005.- Behandlade dokument
- 16
- Förslagspunkter
- 59
- Reservationer
- 67
- Anföranden och repliker
- 53, 208 minuter
- Beredning
- 2004-10-21
- Justering
- 2004-11-16
- Debatt
- 2004-12-01
- Beslut
- 2004-12-02
Sjösäkerheten
Motion 2004/05:Fö255 av Lars Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Fö255 av Lars Johansson m.fl. s Sjösäkerheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om arbetet med att förbättra sjösäkerheten i Västerhavet. Motivering Den mest intensiva sjötrafiken till och från Sverige sker i Västerhavet,- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd för hamnar vid kriser och terrorhot
Motion 2004/05:Fö258 av Gunilla Carlsson i Hissings Backa m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Fö258 av Gunilla Carlsson i Hissings Backa m.fl. s Skydd för hamnar vid kriser och terrorhot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över ansvar och samordning av myndigheter för ett säkert hamnskydd vid svåra påfrestningar- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Räddningshelikopterorganisation
Motion 2004/05:Fö256 av Gunilla Carlsson och Johan Löfstrand (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Fö256 av Gunilla Carlsson och Johan Löfstrand s Räddningshelikopterorganisation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över möjligheten att starta upp en ny statlig räddningshelikopterorganisation. Motivering Det- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:FöU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dispenser för djurhållning i bur
Motion 2004/05:MJ324 av Catharina Bråkenhielm och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2004/05:MJ324 av Catharina Bråkenhielm och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Dispenser för djurhållning i bur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dispenser för djurhållning i bur. Motivering I dag har vi ett antal lagar för- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kommunalt partistöd
Motion 2004/05:K401 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:K401 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Kommunalt partistöd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av lagen om kommunalt partistöd. Allmänt om partistöd Det offentliga stödet till politiska partier utgår- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:KU30
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Skydd till föräldralediga
Motion 2004/05:A331 av Christina Nenes och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A331 av Christina Nenes och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Skydd till föräldralediga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om förändringar i arbetslagstiftningen. Motivering Alltfler gravida eller föräldralediga kvinnor- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ursprungsmärkning av livsmedel
Motion 2004/05:MJ515 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin (s)
Motion till riksdagen 2004/05:MJ515 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Claes-Göran Brandin s Ursprungsmärkning av livsmedel Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ursprungsmärkning av livsmedel. Motivering Den svenska handeln förändras i snabb- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:MJU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Översyn av beskattning av traktamenten, resor och uppehållskostnader inom scenkonsten
Motion 2004/05:Sk480 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Sk480 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Översyn av beskattning av traktamenten, resor och uppehållskostnader inom scenkonsten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av skattereglerna för att komma till rätta- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SkU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskning kring sällsynta sjukdomar
Motion 2004/05:So570 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:So570 av Marianne Carlström m.fl. s Forskning kring sällsynta sjukdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att tillsätta ett medicinskt expertråd för läkemedelsforskning. Motivering Kostnaderna för att ta- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SoU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad tillväxt genom mångfaldigandet av små kooperativa enheter inom jordbruket
Motion 2004/05:MJ527 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:MJ527 av Claes-Göran Brandin m.fl. s Ökad tillväxt genom mångfaldigandet av små kooperativa enheter inom jordbruket Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kooperativa enheter inom svenskt jordbruk. Motivering På många mindre- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Heltidsarbete
Motion 2004/05:A242 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Anneli Särnblad (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A242 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Anneli Särnblad s Heltidsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om lagstadgad rätt till heltidsanställning och behovet av att minska de tidsbegränsade anställningarna. Motivering- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Särskild socialsekreterare för utsatta barn
Motion 2004/05:So571 av Marianne Carlström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:So571 av Marianne Carlström m.fl. s Särskild socialsekreterare för utsatta barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över samarbetet mellan föräldrar och samhällstjänsten. Motivering Barnen och ungdomarna är vår- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SoU31
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Centraliseringar inom arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdena
Motion 2004/05:A277 av Rolf Lindén m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A277 av Rolf Lindén m.fl. s Centraliseringar inom arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdena Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av att verka för nya former för ett tydligare lokalt och regionalt inflytande- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU1 2004/05:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Lagen om anställningsskydd
Motion 2004/05:A241 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A241 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. s Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förändringar i lagen om anställningsskydd. Motivering Det är snart fyra år sedan förändringarna- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Retroaktiv höjning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Motion 2004/05:Sf344 av Lars Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:Sf344 av Lars Johansson m.fl. s Retroaktiv höjning av sjukpenninggrundande inkomst SGI Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om retroaktiv sjukpenning. Motivering Enligt dagens regler för sjukpenninggrundande inkomst får- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:SfU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Varningslista över oseriösa företag
Motion 2004/05:N370 av Lars Johansson m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:N370 av Lars Johansson m.fl. s Varningslista över oseriösa företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att en lista över företag som inte agerar ansvarsfullt upprättas på varje länsstyrelse. Svarta listan- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lönebidraget
Motion 2004/05:A275 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Christina Nenes (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A275 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Christina Nenes s Lönebidraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lönebidraget. Motivering Genom lönebidrag ger vi idag många människor med arbetshandikapp en möjlighet- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förebyggande av ohälsa i arbetslivet
Motion 2004/05:A240 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:A240 av Siw Wittgren-Ahl m.fl. s Förebyggande av ohälsa i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förändringar i arbetsmiljölagen. Motivering Det senaste årets stora debattämne är utan tvekan ohälsan- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barn i ekonomiskt utsatta familjer
Motion 2004/05:So575 av Hans Hoff m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2004/05:So575 av Hans Hoff m.fl. s Barn i ekonomiskt utsatta familjer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast underlätta situationen för barn i ekonomiskt utsatta familjer samt om vikten av att ta fram en tidsplan för- Inlämnad
- 2004-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2005/06:SoU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag