Gunilla Carlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 17
- Titel
- Funktionär ABF.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2022-10-06
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ordförande
- 2012-02-28 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-04-16 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2024-10-31
- Vice ordförande
- 2018-10-10 – 2019-10-02
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-02-23
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-09-26 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2018-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Vice ordförande finansutskottet 22. Ledamot kulturutskottet 02–10 och 12, trafikutskottet 10–12 och finansutskottet 18–. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 02–06, skatteutskottet 06–10, socialutskottet 07–10, utbildningsutskottet 10–12, trafikutskottet 18–22 och konstitutionsutskottet 22Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Ledamot krigsdelegationen 12–18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–12. Vice ordförande valberedningen 22 och ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Personlig suppleant, styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 18–. Gruppledare Socialdemokraterna 22.
Föräldrar
Industriarbetaren Curt Carlsson och vårdbiträdet Ulla Britt Carlsson, f. Ottosson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 85.
Anställningar
Affärsbiträde 85–95. Projektanställd 95–00. Enhetsledare, ABF 00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek och Statens ljud- och bildarkiv. Ledamot, Migrationsverket 05–07. Taltidningsnämnden 06–. Ledamot, Förvaltningsstiftelsen 16–.
Kommunala uppdrag
Ersättare, stadsdelsnämnden, Hisings-Backa. Ledamot, skattenämnden, Hisingen 99–02. Ledamot, Liseberg AB 07–11 och 18– samt ordförande 15–18. Ledamot, Göteborgs hamn AB 11–15.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Hisings-Backa 98–02. Ledamot, förtroenderådet, Socialdemokraterna i Göteborgs distrikt. Ledamot, Handels socialdemokratiska fackklubb i Göteborg. Ledamot, Föreningen Norden 03–05. Ordförande ABF Göteborg. Ordförande Nordiska folkhögskolan. Ordförande Folkets hus och parker.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Bevarande av Marinens Musikkår
Interpellation 2013/14:516 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
Interpellation 2013/14:516 Bevarande av Marinens Musikkår av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Just nu pågår arbetet med att förbereda nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut. Under detta arbete har det framkommit en stor oro över att Försvarsmakten vill göra- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Framtiden för försvarsmusiken
Interpellation 2013/14:505 av Tina Ehn (MP)
Interpellation 2013/14:505 Framtiden för försvarsmusiken av Tina Ehn MP till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I Sverige har den traditionella försvarsmusiken vilat på två ben: musik till staten och musik till Försvarsmakten. Enligt uppgift hotas nu Marinens Musikkår av nedläggning, vilket i så fall- Inlämnad
- 2014-05-27
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Stödet till svensk idrott
Interpellation 2013/14:511 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
Interpellation 2013/14:511 Stödet till svensk idrott av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Just nu genomför svensk idrottsrörelse en kampanj där man pekar på vikten av att stärka möjligheten för fler att idrotta. De lyfter bland annat fram att stödet till idrotten- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande
Motion 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Sammanfattning Sammanfattning Drygt 1,55 miljoner personer, ca 16 procent av Sveriges befolkning, är ungdomar mellan 13 och 25 år.- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
med anledning av prop. 2013/14:134 Lättare att läsa
Motion 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:134 Lättare att läsa Sammanfattning Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen att statens stöd till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst ska avvecklas samt- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning
Motion 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap allas bildning S24004 Sammanfattning Vi föreslår i denna motion att staten ska genomföra årliga överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting om bidragen till folkbildningen. Vi föreslår- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Scenkonstens internationalisering
Interpellation 2013/14:182 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)
den 28 november Interpellation 2013/14:182 Scenkonstens internationalisering av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I mitten av november hade länsteatrarna i Sverige sitt höstmöte i Göteborg. Tema för mötet var internationell och interkulturell samverkan.- Inlämnad
- 2013-11-28
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet
Motion 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr7 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:3 Läsa för livet S24003 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Motivering 3 Litteraturen och läsandet en inledning 3 Läsning och lärande 5 Nationella mål för litteratur-- Inlämnad
- 2013-10-16
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU4
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning
Motion 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr339 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid, idrott, civilsamhälle, folkrörelser, folkbildning S24002 Sammanfattning Förslag med anslagsförändringar Den socialdemokratiska budgeten på kulturområdet präglas av att vi vill skapa- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 53
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2 2013/14:JuU14 2013/14:KrU1 2013/14:KrU10 2013/14:KrU3 2013/14:KrU4 2013/14:KrU5 2013/14:KrU7 2013/14:KrU8 2013/14:KrU9 2013/14:KU1 2013/14:KU24 2013/14:KU28 2013/14:NU1 2013/14:SkU16 2013/14:SkU18 2013/14:UbU11 2013/14:UbU12 2013/14:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (53 yrkanden): 52 avslag, 1 bifall,
Säkerställ en hög nivå på musiklärarutbildningen
Motion 2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub537 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S Säkerställ en hög nivå på musiklärarutbildningen S2259 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att lärarnas musikutbildning ska säkerställas med en hög nivå för framtiden.- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ordning och reda i välfärden
Motion 2013/14:Fi271 av Lars Johansson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi271 av Lars Johansson m.fl. S Ordning och reda i välfärden S4088 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att med ledning av denna motion låta utreda och presentera förslag för att så långt det är möjligt förhindra- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU26 2013/14:FiU27 2013/14:KU23 2013/14:SoU10 2013/14:SoU12 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Rätt till heltid
Motion 2013/14:A315 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A315 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa S Rätt till heltid S18081 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till heltid. Motivering Kvinnor arbetar mindre med betalt arbete än män. Det är främst- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konkurrenskraftig sjöfart
Motion 2013/14:T476 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson (S)
Motion till riksdagen 2013/14:T476 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson S Konkurrenskraftig sjöfart S4251 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den nationella strategin för sjöfarten ska innehålla fyra prioriterade områden- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:SkU17 2013/14:TU6
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Kvalitet på fritidshemmen
Motion 2013/14:Ub536 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub536 av Monica Green m.fl. S Kvalitet på fritidshemmen S2129 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utveckla kvaliteten på fritidshemmen. Motivering I Sverige har vi byggt upp en bra förskola och fritidshem men- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnen i Palestina
Motion 2013/14:U291 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:U291 av Monica Green m.fl. S Barnen i Palestina S4170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den humanitära situationen för de palestinska barnen. Motivering I det av Israel ockuperade Gaza och på Västbanken lever- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre samordning mellan Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen
Motion 2013/14:Sf330 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Shadiye Heydari (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf330 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Shadiye Heydari S Bättre samordning mellan Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen S19114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en bättre samordning mellan- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Dispens för övertid
Motion 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
Motion till riksdagen 2013/14:A280 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa S Dispens för övertid S18085 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna för dispens för extra övertid. Motivering Den 1 augusti 2011 genomfördes förändringar- Inlämnad
- 2013-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag