Gunilla Carlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 17
- Titel
- Funktionär ABF.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2022-10-06
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ordförande
- 2012-02-28 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-04-16 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2024-10-31
- Vice ordförande
- 2018-10-10 – 2019-10-02
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-02-23
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-09-26 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2018-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Vice ordförande finansutskottet 22. Ledamot kulturutskottet 02–10 och 12, trafikutskottet 10–12 och finansutskottet 18–. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 02–06, skatteutskottet 06–10, socialutskottet 07–10, utbildningsutskottet 10–12, trafikutskottet 18–22 och konstitutionsutskottet 22Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Ledamot krigsdelegationen 12–18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–12. Vice ordförande valberedningen 22 och ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Personlig suppleant, styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 18–. Gruppledare Socialdemokraterna 22.
Föräldrar
Industriarbetaren Curt Carlsson och vårdbiträdet Ulla Britt Carlsson, f. Ottosson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 85.
Anställningar
Affärsbiträde 85–95. Projektanställd 95–00. Enhetsledare, ABF 00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek och Statens ljud- och bildarkiv. Ledamot, Migrationsverket 05–07. Taltidningsnämnden 06–. Ledamot, Förvaltningsstiftelsen 16–.
Kommunala uppdrag
Ersättare, stadsdelsnämnden, Hisings-Backa. Ledamot, skattenämnden, Hisingen 99–02. Ledamot, Liseberg AB 07–11 och 18– samt ordförande 15–18. Ledamot, Göteborgs hamn AB 11–15.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Hisings-Backa 98–02. Ledamot, förtroenderådet, Socialdemokraterna i Göteborgs distrikt. Ledamot, Handels socialdemokratiska fackklubb i Göteborg. Ledamot, Föreningen Norden 03–05. Ordförande ABF Göteborg. Ordförande Nordiska folkhögskolan. Ordförande Folkets hus och parker.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Extra ändringsbudget för 2019 - Sänkt moms på e-publikationer samt ändrad användning av vissa anslag
Betänkande 2018/19:FiU36
Regeringen har föreslagit sänkt moms på e-publikationer från 25 till 6 procent. Det innebär att e-publikationer får samma skattesats som böcker, tidningar, tidskrifter och liknande. Produkter som mest består av reklam, rörlig bild eller musik omfattas inte av skattesänkningen. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om ändrad beräkning av inkomsterna i statens budget för 2019. Förslaget om sänkt moms innebär att statens budget och den offentliga sektorns sparande försämras med ca 0,2 miljarder kronor 2019. Prognosen för inkomsterna i statens budget har sammanlagt minskats med 3,9 miljarder kronor för 2019.
Riksdagen sa vidare ja till regeringens förslag om ändrad användning av anslagen för Jämställdhetsmyndigheten och Delegationen mot segregation. Det innebär att myndigheterna inte avvecklas, utan att anslagen får användas till respektive myndighets utgifter.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 6, 18 minuter
- Justering
- 2019-05-02
- Bordläggning
- 2019-05-06
- Debatt
- 2019-05-07
- Beslut
- 2019-05-08
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Socialminister Lena Hallengren S Statsrådet Anders Ygeman S Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Finansminister Magdalena Andersson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2019-05-02
Offentlig upphandling
Betänkande 2018/19:FiU34
Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2018 om offentlig upphandling. Anledningen är att det redan pågår arbete inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om hur regelverket för offentlig upphandling ska tillämpas, sociala kriterier, djurskydd, livsmedelsproduktion samt innovations- och funktionsupphandling.
- Behandlade dokument
- 28
- Förslagspunkter
- 9
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 10, 37 minuter
- Justering
- 2019-03-26
- Bordläggning
- 2019-04-03
- Debatt
- 2019-04-04
- Beslut
- 2019-04-04
Underlätta för besöksnäringen i Västsverige
Motion 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. S Underlätta för besöksnäringen i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka besöksnäringens utveckling i Västsverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Besöksnäringen- Inlämnad
- 2018-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:NU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ungdomsmottagningar
Motion 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. S Ungdomsmottagningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av riktlinjer och stöd för landets landsting och regioner för att säkerställa att alla ungdomar i Sveriges kommuner får tillgång till- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Obligatoriskt informationssamtal
Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. S Obligatoriskt informationssamtal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatoriskt informationssamtal och tillkännager detta för regeringen. Motivering Rapporterna om att den psykiska ohälsan bland unga ökar är- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Nordiskt register för yrken inom hälso- och sjukvården
Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. S Nordiskt register för yrken inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga ett införande av ett nordiskt register över alla som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården, och- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU8
Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder
Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson S Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ett förbud mot retuscherade reklambilder eller att införa märkning av retuscherade reklambilder och tillkännager- Inlämnad
- 2018-11-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stärkt kompetens om psykisk ohälsa inom äldreomsorgen
Motion 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. S Stärkt kompetens om psykisk ohälsa inom äldreomsorgen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka kompetens om psykisk ohälsa hos personalen inom äldreomsorgen och tillkännager detta- Inlämnad
- 2018-11-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2018/19:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ungdomsfrågor
Betänkande 2002/03:KRU5
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om ungdomsfrågor.- Behandlade dokument
- 10
- Förslagspunkter
- 15
- Reservationer
- 12
- Anföranden och repliker
- 25, 73 minuter
- Justering
- 2003-02-18
- Debatt
- 2003-03-06
- Beslut
- 2003-03-12
Barnomsorg under obekväm arbetstid
Motion 2002/03:Ub540 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub540 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman s Barnomsorg under obekväm arbetstid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att göra barnomsorgen tillgänglig för alla, även för dem som arbetar- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Korttidsstudiebidrag
Motion 2002/03:Ub432 av Sonja Fransson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:Ub432 av Sonja Fransson och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Korttidsstudiebidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att stärka människors möjligheter till studier genom korttidsstudiestöd. Motivering I- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
EU standard för allergisanering
Motion 2002/03:So382 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Ronny Olander (s)
Motion till riksdagen 2002/03:So382 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Ronny Olander s EU standard för allergisanering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för en EU-standard när det gäller allergimärkning av hotell. Motivering För- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbildning för företagare
Motion 2002/03:A352 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A352 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Utbildning för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbildning av nya företagare för att undvika konflikter på arbetsmarknaden som grundas i- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till heltidsarbete
Motion 2002/03:A351 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A351 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Rätt till heltidsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om rätten till heltidsarbete. Motivering Det ofrivilliga deltidsarbetet är ett stort problem- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd
Motion 2002/03:A350 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A350 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att återställa LAS vad gäller turordningsreglerna. Motivering Den- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsa farligt ensamarbete
Motion 2002/03:A345 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A345 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Lena Sandlin-Hedman s Begränsa farligt ensamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en strategi för begränsning av farligt ensamarbete. Motivering Många arbetstagare- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Strategi för ökad hälsa i arbetslivet
Motion 2002/03:A343 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A343 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Strategi för ökad hälsa i arbetslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en strategi för ökad hälsa i arbetslivet. Motivering I budgetpropositionen- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Otrygga anställningsvillkor
Motion 2002/03:A312 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A312 av Lena Sandlin-Hedman och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Otrygga anställningsvillkor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en översyn av lagstiftningen för att komma till rätta med den försämring av- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Undantagen i turordningsreglerna
Motion 2002/03:A295 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)
Motion till riksdagen 2002/03:A295 av Claes-Göran Brandin och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Undantagen i turordningsreglerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta bort undantagen i turordningsprinciperna. Motivering Rättssäkerheten- Inlämnad
- 2002-10-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag