Gunilla Carlsson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Göteborgs kommun, plats 17
- Titel
- Funktionär ABF.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Riksdagsstyrelsen
Ersättare
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-09-26 – 2022-10-06
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ordförande
- 2012-02-28 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2012-02-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2007-04-16 – 2010-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-02-23
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Deputerad
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Ledamot
- 2024-09-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2024-10-31
- Vice ordförande
- 2018-10-10 – 2019-10-02
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-10
- Suppleant
- 2011-10-12 – 2012-02-23
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2011-09-15
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-09-26 – 2022-10-19
- Ledamot
- 2022-09-26 – 2022-09-26
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-24 – 2018-10-09
Riksdagens ansvarsnämnd
- Ersättare
- 2022-02-16 – 2024-04-10
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2022-10-04 –
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2018-11-01 – 2022-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Vice ordförande finansutskottet 22. Ledamot kulturutskottet 02–10 och 12, trafikutskottet 10–12 och finansutskottet 18–. Ledamot sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Suppleant försvarsutskottet 02–06, skatteutskottet 06–10, socialutskottet 07–10, utbildningsutskottet 10–12, trafikutskottet 18–22 och konstitutionsutskottet 22Ordförande kulturutskottet 12–14 och vice ordförande 14–18. Ledamot krigsdelegationen 12–18. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18– och vice ordförande 18–19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–12. Vice ordförande valberedningen 22 och ersättare riksdagsstyrelsen 22–. Personlig suppleant, styrelsen för Riksbankens jubileumsfond 18–. Gruppledare Socialdemokraterna 22.
Föräldrar
Industriarbetaren Curt Carlsson och vårdbiträdet Ulla Britt Carlsson, f. Ottosson.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, slutår 85.
Anställningar
Affärsbiträde 85–95. Projektanställd 95–00. Enhetsledare, ABF 00.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek och Statens ljud- och bildarkiv. Ledamot, Migrationsverket 05–07. Taltidningsnämnden 06–. Ledamot, Förvaltningsstiftelsen 16–.
Kommunala uppdrag
Ersättare, stadsdelsnämnden, Hisings-Backa. Ledamot, skattenämnden, Hisingen 99–02. Ledamot, Liseberg AB 07–11 och 18– samt ordförande 15–18. Ledamot, Göteborgs hamn AB 11–15.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Socialdemokraterna Hisings-Backa 98–02. Ledamot, förtroenderådet, Socialdemokraterna i Göteborgs distrikt. Ledamot, Handels socialdemokratiska fackklubb i Göteborg. Ledamot, Föreningen Norden 03–05. Ordförande ABF Göteborg. Ordförande Nordiska folkhögskolan. Ordförande Folkets hus och parker.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Mediefrågor
Betänkande 2014/15:KrU3
Riksdagen har i ett så kallat tillkännagivande uppmanat regeringen att tillsätta en utredning av radio- och tv-avgiften i god tid inför nästa sändningstillstånd år 2020. Regeringens utredning ska ta fram en solidariskt finansierad, långsiktig modell som garanterar public service fortsatta oberoende. Den bör vara parlamentariskt sammansatt av ledamöter från alla riksdagspartierna.
Riksdagens tillkännagivande gjordes i samband med att utskottet behandlade motioner från allmänna motionstiden 2014 om finansieringen av public service, ledningen för Sveriges Radio och Sveriges Television samt tv-program på nationella minoritetsspråk. Riksdagen sa nej till övriga motioner.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 3
- Anföranden och repliker
- 5, 18 minuter
- Justering
- 2015-03-26
- Bordläggning
- 2015-04-07
- Debatt
- 2015-04-08
- Beslut
- 2015-04-08
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling)
Betänkande 2014/15:KrU6
Riksdagen sa i huvudsak ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2015. Sammanlagt går 12,7 miljarder kronor till detta område. Mest pengar går till folkbildning, idrott och regional kulturverksamhet. Den 18 december beslutade riksdagen att återförvisa kulturutskottets betänkande om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för ny behandling i kulturutskottet. 15 miljoner kronor omfördelas från anslaget bidrag till regional kulturverksamhet till bidrag till litteratur och kulturtidskrifter.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att målet för området medier ska vara att stödja yttrandefrihet, mångfald, massmediernas oberoende och tillgänglighet samt att motverka skadlig mediepåverkan.
- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 22, 57 minuter
- Justering
- 2014-12-18
- Bordläggning
- 2014-12-18
- Debatt
- 2014-12-19
- Beslut
- 2014-12-19
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Betänkande 2014/15:KrU1
Riksdagen beslutade att återförvisa kulturutskottets betänkande om fördelningen av pengar i statsbudgeten till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2015. Det betyder att betänkandet skickades tillbaka till utskottet.
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 1
- Anföranden och repliker
- 33, 75 minuter
- Justering
- 2014-12-12
- Bordläggning
- 2014-12-17
- Debatt
- 2014-12-18
- Beslut
- 2014-12-18
En inkluderande arbetsplats
Motion 2014/15:2651 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2651 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson S En inkluderande arbetsplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om sexuell läggning som diskrimineringsgrund. Motivering År 2008 upptogs den nya diskrimineringslagen i- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rätt till heltidsarbete
Motion 2014/15:2795 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2795 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson S Rätt till heltidsarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten till heltidsarbete. Motivering Kvinnor arbetar mindre med betalt arbete än män. Det är främst kvinnor- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Införande av tonnagebeskattning
Motion 2014/15:1741 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1741 av Gunilla Carlsson och Johan Büser S Införande av tonnagebeskattning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att införa tonnagebeskattning. Motivering Sveriges landmassa i förhållande till omvärlden- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad dagersättning för asylsökande
Motion 2014/15:2172 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2172 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson S Ökad dagersättning för asylsökande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över dagersättningen för asylsökande. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Infrastruktur i Västsverige
Motion 2014/15:2141 av Monica Green m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2141 av Monica Green m.fl. S Infrastruktur i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för att skapa en bättre infrastruktur i Västsverige. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Motionen utgår
Motion 2014/15:2053
Motion till riksdagen 2014/15:2053 Motionen utgår.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
Ersättningssystem i den psykiatriska vården
Motion 2014/15:771 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson (S)
Motion till riksdagen 2014/15:771 av Shadiye Heydari och Gunilla Carlsson S Ersättningssystem i den psykiatriska vården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att utarbeta ett nytt ersättningssystem där patientens- Inlämnad
- 2014-11-06
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Bevarande av Marinens Musikkår
Interpellation 2013/14:516 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
Interpellation 2013/14:516 Bevarande av Marinens Musikkår av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Just nu pågår arbetet med att förbereda nästa försvarspolitiska inriktningsbeslut. Under detta arbete har det framkommit en stor oro över att Försvarsmakten vill göra- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Framtiden för försvarsmusiken
Interpellation 2013/14:505 av Tina Ehn (MP)
Interpellation 2013/14:505 Framtiden för försvarsmusiken av Tina Ehn MP till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I Sverige har den traditionella försvarsmusiken vilat på två ben: musik till staten och musik till Försvarsmakten. Enligt uppgift hotas nu Marinens Musikkår av nedläggning, vilket i så fall- Inlämnad
- 2014-05-27
- Besvarare
- Karin Enström (M)
Stödet till svensk idrott
Interpellation 2013/14:511 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S)
Interpellation 2013/14:511 Stödet till svensk idrott av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M Just nu genomför svensk idrottsrörelse en kampanj där man pekar på vikten av att stärka möjligheten för fler att idrotta. De lyfter bland annat fram att stödet till idrotten- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)
med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition
Motion 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi13 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition 201314S3004 med anledning av 2014 års ekonomiska vårproposition Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Inledning 2 Världsekonomin drar Sverige ur lågkonjunkturen 8- Inlämnad
- 2014-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga – en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande
Motion 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr16 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:191 Med fokus på unga en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande Sammanfattning Sammanfattning Drygt 1,55 miljoner personer, ca 16 procent av Sveriges befolkning, är ungdomar mellan 13 och 25 år.- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 17
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (17 yrkanden): 17 avslag
med anledning av prop. 2013/14:134 Lättare att läsa
Motion 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr14 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:134 Lättare att läsa Sammanfattning Sammanfattning I propositionen föreslår regeringen att statens stöd till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur Centrum för lättläst ska avvecklas samt- Inlämnad
- 2014-04-09
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas bildning
Motion 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Kr9 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa m.fl. S med anledning av prop. 2013/14:172 Allas kunskap allas bildning S24004 Sammanfattning Vi föreslår i denna motion att staten ska genomföra årliga överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting om bidragen till folkbildningen. Vi föreslår- Inlämnad
- 2014-03-26
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2013/14:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Lägst arbetslöshet i EU 2020
Motion 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi308 av Mikael Damberg m.fl. S Lägst arbetslöshet i EU 2020 S3001 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 En aktiv näringspolitik genom strategisk samverkan 7 Stäng rekryteringsgapet 7 Vänd utvecklingen i skolan höj Sveriges kompetens. 8 Investera för framtiden 9- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Scenkonstens internationalisering
Interpellation 2013/14:182 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (S)
den 28 november Interpellation 2013/14:182 Scenkonstens internationalisering av Gunilla Carlsson i Hisings Backa S till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth M I mitten av november hade länsteatrarna i Sverige sitt höstmöte i Göteborg. Tema för mötet var internationell och interkulturell samverkan.- Inlämnad
- 2013-11-28
- Besvarare
- Lena Adelsohn Liljeroth (M)