Gunilla Nordgren (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns södra
- Titel
- Civilekonom.
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2012-11-08 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-07
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2016-02-10 – 2016-06-13
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot socialförsäkringsutskottet 12-14 och miljö- och jordbruksutskottet 14-. Suppleant skatteutskottet 10-14, socialförsäkringsutskottet 10-12, näringsutskottet 14- och EU-nämnden 16-. Medlem, Svensk-japanska parlamentarikerförbundet, Svensk-engelska och Svensk-kanadensiska parlamentariska föreningen.
Utbildning
Frans Schartau, marknadsekonom 75-76. Stockholms universitet, ekonomi 76-80.
Anställningar
Kreditgivning små och medelstora företag AB Industrikredit, Stockholm 80-84. Ekonomisk rådgivare, SEB Enskilda Banken Malmö 84-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande, Lokala Brå Svedala 03-10. Ledamot, Polisnämnden Södra Skåne 03-10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Svedala 98-. Ersättare, regionfullmäktig, Region Skåne 11-. Kommunalråd, Svedala kommun 03-10. Ordförande, finansiella samordningsförbundet Nils 08-. Vice Ordförande, AB Svedala Hem 11- och styrelseordförande 07-10. Styrelseledamot, Svedala Exploaterings AB 03-10 och vice ordförande 11-. Ordförande, Lokala Brå, Svedala.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Moderaterna i Svedala 86-15. Ordförande, Moderatkvinnorna, Skåne 02-04. Styrelseledamot, Sturupsaxeln AB 03-06, ordförande 07-11. Styrelseledamot, Sysav AB 03-11. Styrelseledamot, Sydvatten AB 03-11. Ledamot, flygrådet vid Sturups Flygplats 03-06, ordförande 07-10. Styrelseledamot, Civilförsvarsförbundet. Ledamot, förbundsstyrelsen, Moderaterna i Skåne 07-10.
Bostadsort
Svedala