Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förutsättningarna för rätt till assistans
Skriftlig fråga 2010/11:618 av Svantorp, Gunilla (S)
den 23 juni Fråga 2010/11:618 Förutsättningarna för rätt till assistans av Gunilla Svantorp S till statsrådet Ulf Kristersson M Vid kontakt med föräldrar till barn med funktionshinder uppfattar jag att Försäkringskassans tolkning av lagen när det gäller rätt till stöd som tidigare har varit beviljade nu i allt- Inlämnad
- 2011-06-23
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag
Skriftlig fråga 2010/11:550 av Svantorp, Gunilla (S)
den 25 maj Fråga 2010/11:550 Konsekvenser av lagen om kommunala bostadsaktiebolag av Gunilla Svantorp S till statsrådet Stefan Attefall KD Den 1 januari 2011 trädde den nya lagen om kommunala bostadsaktiebolag i kraft, en lag där kravet på affärsmässiga principer omöjliggör byggandet av nya hyresrätter vilket i- Inlämnad
- 2011-05-25
- Besvarare
- Stefan Attefall (KD)
Satsning på att minska antibiotikaförskrivningen i landstingen
Skriftlig fråga 2010/11:420 av Svantorp, Gunilla (S)
den 1 april Fråga 2010/11:420 Satsning på att minska antibiotikaförskrivningen i landstingen av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD I regeringens satsning för att höja säkerheten i vården krävs bland annat att landstingen minskar förskrivningen av antibiotika. För att få ta del av regeringens- Inlämnad
- 2011-04-01
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Inträde och medlemskap i a-kassa
Skriftlig fråga 2010/11:236 av Svantorp, Gunilla (S)
den 19 januari Fråga 2010/11:236 Inträde och medlemskap i a-kassa av Gunilla Svantorp S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M I Sverige beviljas inte den som fyllt 64 år inträde och medlemskap i svensk arbetslöshetskassa. De många gränsarbetare som finns i Sverige och som blir arbetslösa eller av andra- Inlämnad
- 2011-01-19
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Möjlighet att som gränspendlare upprätthålla politiska uppdrag
Skriftlig fråga 2010/11:233 av Svantorp, Gunilla (S)
den 19 januari Fråga 2010/11:233 Möjlighet att som gränspendlare upprätthålla politiska uppdrag av Gunilla Svantorp S till statsrådet Ewa Björling M Många är de svenskar som får jobb i närliggande kommun i annat nordiskt land och som dagpendlar och upptäcker att det viktiga uppdrag som fritidspolitiker som man- Inlämnad
- 2011-01-19
- Besvarare
- Ulf Kristersson (M)
Åttaårsregeln inom betygssystemet
Skriftlig fråga 2010/11:130 av Svantorp, Gunilla (S)
den 1 december Fråga 2010/11:130 Åttaårsregeln inom betygssystemet av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Regeringen har beslutat om en åttaårsregel som innebär att man inte får lägga ihop betyg från gymnasium och komvux till ett samlat betygsdokument om betygen är äldre än åtta år, något- Inlämnad
- 2010-12-01
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)