Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Förändringar vid tullen i Hån
Skriftlig fråga 2015/16:1443 av Gunilla Svantorp (S)
Fråga 2015/16:1443 Förändringar vid tullen i Hån av Gunilla Svantorp S till Finansminister Magdalena Andersson S Regeringen har upprepade gånger sagt att andelen statliga arbeten ute i landet ska öka. Värmland är det län där flest antal statliga jobb har försvunnit och man är därför i länet rädda om de som finns kvar.- Inlämnad
- 2016-07-11
- Besvarare
- Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fler vägar till läraryrket
Skriftlig fråga 2015/16:1078 av Gunilla Svantorp (S)
Fråga 2015/16:1078 Fler vägar till läraryrket av Gunilla Svantorp S till Statsrådet Helene Hellmark Knutsson S Vid besök hos organisationen Teach for Sweden uppmärksammades jag på ett systemfel som borde kunna gå att rättas till. Organisationens företrädare berättade att av 100 utvalda studenter, personer med hög akademisk- Inlämnad
- 2016-04-08
- Besvarare
- Statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)