Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Giltighetstiden för teoriprov
Skriftlig fråga 2011/12:717 av Svantorp, Gunilla (S)
den 30 juli Fråga 2011/12:717 Giltighetstiden för teoriprov av Gunilla Svantorp S till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd M Denna vår och sommar har jag fått många samtal från ungdomar och deras föräldrar om att giltighetstiden för teoriprovet är för snålt tilltagen. Detta på grund av att köerna till uppkörning- Inlämnad
- 2012-07-30
- Besvarare
- Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Statsbidrag till lovskolor
Skriftlig fråga 2011/12:444 av Svantorp, Gunilla (S)
den 1 mars Fråga 2011/12:444 Statsbidrag till lovskolor av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Under 2011 var det 300 huvudmän som satsade kommunala pengar men också sökte hjälp till satsningen via det statsbidrag för lovskolor som fanns då, det innebar att ca 26 000 elever under 2011 kunde- Inlämnad
- 2012-03-01
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
En ny tullstation vid Hån
Skriftlig fråga 2011/12:304 av Svantorp, Gunilla (S)
den 20 januari Fråga 2011/12:304 En ny tullstation vid Hån av Gunilla Svantorp S till finansminister Anders Borg M I september 2008 drogs Europaväg 18 om i Årjängs kommun och därmed hamnade tullstationen vid sidan av Europavägen, ett helt ohållbart tillstånd. Många är de fordon som varje dag helt enkelt låter bli- Inlämnad
- 2012-01-20
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Ungdomar som informatörer i polisens verksamhet
Skriftlig fråga 2011/12:183 av Svantorp, Gunilla (S)
den 25 november Fråga 2011/12:183 Ungdomar som informatörer i polisens verksamhet av Gunilla Svantorp S till justitieminister Beatrice Ask M SVT:s program Uppdrag granskning påstår att barn och ungdomar under 18 år har använts som informatörer åt säkerhetspolisen, något som om det är sant bryter mot flera av- Inlämnad
- 2011-11-25
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Nikk - det nordiska institutet för kunskap om kön
Skriftlig fråga 2011/12:139 av Svantorp, Gunilla (S)
den 16 november Fråga 2011/12:139 Nikk det nordiska institutet för kunskap om kön av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Nordiska ministerrådet för jämställdhet har beslutat att avveckla Nordiskt institut för kunskap om kön, Nikk, som nordisk institution. Man vill att det i stället ska verka som- Inlämnad
- 2011-11-16
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Antal intag vid beviljande av yrkeshögskoleutbildning
Skriftlig fråga 2011/12:64 av Svantorp, Gunilla (S)
den 21 oktober Fråga 2011/12:64 Antal intag vid beviljande av yrkeshögskoleutbildning av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP I den gamla KY-tiden tilldelades utbildningsanordnarna fyra intag per söktillfälle. I den nya YH-tiden beviljas man däremot enbart två intag per söktillfälle, något som anordnare- Inlämnad
- 2011-10-21
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Patientens felanmälningar inom vården
Skriftlig fråga 2011/12:50 av Svantorp, Gunilla (S)
den 18 oktober Fråga 2011/12:50 Patientens felanmälningar inom vården av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD När anmälningarna för fel i vården flyttades över från Hsan hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd till Socialstyrelsen vid årsskiftet fanns 2 300 anmälningar som då följde med. I dag är- Inlämnad
- 2011-10-18
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)