Gunilla Svantorp (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 162
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2019-01-31 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-01-30 – 2019-01-31
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-01-29
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-11-08
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-14
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2020-11-01 –
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2020-10-31
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-14
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot utbildningsutskottet 10–19 och ordförande 19–22. Ledamot trafikutskottet 22–. Suppleant socialutskottet 10–14, kulturutskottet 10 och 14–18 samt näringsutskottet 18–19. Ledamot styrelsen för Riksbankens Jubileumsfond 16– och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens OSSE-delegation 18–19.
Bostadsort
Årjäng
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Fredsmonumentet vid Morokulien
Skriftlig fråga 2016/17:1385 av Gunilla Svantorp (S)
Fråga 2016/17:1385 Fredsmonumentet vid Morokulien av Gunilla Svantorp S till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP År 1910 beslutades vid den nordiska fredskonferensen i Stockholm att man skulle samla in medel för att bygga ett fredsmonument på gränsen mellan Sverige och Norge, till minne av den 100-åriga- Inlämnad
- 2017-05-11
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Stad och land
Motion 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2186 av Mikael Dahlqvist m.fl. S Stad och land Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en stadland-integreringsstrategi för tillväxt i hela landet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU16 2017/18:KU37
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland
Motion 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2151 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Skogen, jorden, vattnet och förutsättningarna för att kunna leva och arbeta i Värmland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogens betydelse för klimatutmaningen och framtidens jobb och tillkännager detta- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU10 2016/17:MJU13 2016/17:NU12
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Kultur och demokrati
Motion 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:2148 av Gunilla Svantorp m.fl. S Kultur och demokrati Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kultur som demokratibärare och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om verktyg för integration och- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:KrU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Översyn av socialtjänstlagen
Motion 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1840 av Johan Andersson m.fl. S Översyn av socialtjänstlagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över socialtjänstlagen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den grundläggande strukturen för svensk äldreomsorg följer av- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Öka tryggheten på arbetsmarknaden
Motion 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:1680 av Krister Örnfjäder m.fl. S Öka tryggheten på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att anställningsformen allmän visstid tas bort och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-04
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU7 2016/17:SkU26
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Infrastruktur
Motion 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:892 av Berit Högman m.fl. S Infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för kraftfulla investeringar i väg och järnväg och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:SkU24 2016/17:TU4
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Myggbekämpning
Motion 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:873 av Jonas Gunnarsson m.fl. S Myggbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att få en långsiktig strategi på plats som löser problemen med översvämningsmygg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Motivering Översvämningsmyggor- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fördelningspolitik
Motion 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2016/17:631 av Berit Högman m.fl. S Fördelningspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga möjligheten att stärka trygghetssystemen inom arbetslivet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i- Inlämnad
- 2016-09-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:AU5 2016/17:SfU2
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Teckenspråk och moderna språk i nya gymnasieskolan
Skriftlig fråga 2012/13:536 av Svantorp, Gunilla (S)
den 23 maj Fråga 2012/13:536 Teckenspråk och moderna språk i nya gymnasieskolan av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Jag har nåtts av signaler som säger att det i nya gymnasieskolan har blivit betydligt svårare att göra specialutformade program för att tillgodose de behov som ungdomar- Inlämnad
- 2013-05-23
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Den regionala nordiska databasen Statnord
Skriftlig fråga 2012/13:523 av Svantorp, Gunilla (S)
den 17 maj Fråga 2012/13:523 Den regionala nordiska databasen Statnord av Gunilla Svantorp S till statsrådet Ewa Björling M I överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad anser regeringarna att det är en grundläggande rättighet för medborgare i de nordiska länderna att fritt kunna ta arbete och bosätta sig- Inlämnad
- 2013-05-17
- Besvarare
- Annie Lööf (C)
Medel till grundskolan
Skriftlig fråga 2012/13:476 av Svantorp, Gunilla (S)
den 29 april Fråga 2012/13:476 Medel till grundskolan av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP Mindre än 3 procent av regeringens mycket stora budgetutrymme går till grundskolan. Det är en anmärkningsvärt låg andel, med tanke på det mycket allvarliga läge som den svenska skolan befinner sig- Inlämnad
- 2013-04-29
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Vuxenutbildning efter individers behov
Skriftlig fråga 2012/13:446 av Svantorp, Gunilla (S)
den 18 april Fråga 2012/13:446 Vuxenutbildning efter individers behov av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP SOU 2013:20 ger en bra beskrivning av hur grundläggande vuxenutbildning fungerar och vad som är utmaningarna. Men den som läser får också funderingar över statens styrning och kanske framför- Inlämnad
- 2013-04-18
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
Vuxenutbildning som insats för nyanlända
Skriftlig fråga 2012/13:445 av Svantorp, Gunilla (S)
den 18 april Fråga 2012/13:445 Vuxenutbildning som insats för nyanlända av Gunilla Svantorp S till statsrådet Maria Arnholm FP I SOU 2013:20 görs en bra genomgång av de utmaningar som grundläggande vuxenutbildning står inför. En av de utmaningar som nämns är det faktum som redan AKKA-utredningen uppmärksammade,- Inlämnad
- 2013-04-18
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. S22010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän
Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän S22009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Hepatit B och vaccinationsprogram
Skriftlig fråga 2012/13:338 av Svantorp, Gunilla (S)
den 25 februari Fråga 2012/13:338 Hepatit B och vaccinationsprogram av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD Hepatit B orsakas av ett virus som sprids sexuellt eller via blod. Sjukdomen utgör ett allvarligt globalt hälsoproblem. Om infektionen blir kronisk kan den på sikt leda till komplikationer- Inlämnad
- 2013-02-25
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Distansstuderandes möjligheter att tentera nära bostaden
Skriftlig fråga 2012/13:254 av Svantorp, Gunilla (S)
den 17 januari Fråga 2012/13:254 Distansstuderandes möjligheter att tentera nära bostaden av Gunilla Svantorp S till utbildningsminister Jan Björklund FP 3 000 distansbaserade program och kurser erbjuds av våra svenska högskolor och universitet, utbildningar som över 80 000 studenter deltar i. I många kommuner- Inlämnad
- 2013-01-17
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Omskolning till kommande bristyrke
Skriftlig fråga 2012/13:185 av Svantorp, Gunilla (S)
den 7 december Fråga 2012/13:185 Omskolning till kommande bristyrke av Gunilla Svantorp S till statsrådet Nyamko Sabuni FP Enligt rapporten Välfärdstjänsternas framtida finansiering från Kommunal 2010 kommer det inom 20 år att saknas 150 000 utbildade undersköterskor i vårt land. Samtidigt har vi just nu en arbetslöshet- Inlämnad
- 2012-12-07
- Besvarare
- Nyamko Sabuni (FP)
Åldersgräns för utnyttjande av kontaktdagar
Skriftlig fråga 2012/13:172 av Svantorp, Gunilla (S)
den 5 december Fråga 2012/13:172 Åldersgräns för utnyttjande av kontaktdagar av Gunilla Svantorp S till socialminister Göran Hägglund KD För barn och ungdomar som tillhör LSS personkrets 1 har man rätt till tio kontaktdagar per år från Försäkringskassan. Många föräldrar ifrågasätter varför det finns en åldersgräns- Inlämnad
- 2012-12-05
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)